EP2198377 - PROCÉDÉ ET SYSTÈME D'INTERACTION AVEC UN SERVEUR, ET PROCÉDÉ ET SYSTÈME POUR PRODUIRE ET PRÉSENTER DES RÉSULTATS DE RECHERCHE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.01.2015 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.01.2015 | Demande réputée retirée | publié le 11.02.2015 [2015/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Wong, Chin San Sathya No. 5, Jalan Songkit 11 Taman Sentosa 80150 Johore Bahru Johor / MY | [2012/45] |
Précédent [2010/25] | Pour tous les Etats désignés Wong, Chin San Sathya GPO Box 277 Melbourne, VIC 3001 / AU | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2010/25] | Mandataire(s) | Talbot-Ponsonby, Daniel Frederick Marks & Clerk LLP 2nd Floor, Wytham Court 11 West Way Oxford OX2 0JB / GB | [N/P] |
Précédent [2010/25] | Talbot-Ponsonby, Daniel Frederick Marks & Clerk LLP 4220 Nash Court Oxford Business Park South Oxford Oxfordshire OX4 2RU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08737588.7 | 06.02.2008 | [2010/25] | WO2008IB01107 | Numéro de priorité, date | WO2007IB03022 | 06.09.2007 Format original publié: PCT/IB2007/003022 | [2010/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009030990 | Date: | 12.03.2009 | Langue: | EN | [2009/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2198377 | Date: | 23.06.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.03.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 12.03.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.06.2011 | Classification | IPC: | G06F17/30, H04L9/00 | [2010/25] | CPC: |
G06F16/248 (EP,US);
G06F16/24578 (EP,US);
G06F16/3326 (EP,US);
G06F16/9038 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/25] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR INTERAKTION MIT EINEM SERVER UND VERFAHREN UND SYSTEM ZUM ERZEUGEN UND PRÄSENTIEREN VON SUCHERGEBNISSEN | [2010/25] | Anglais: | METHOD AND SYSTEM OF INTERACTING WITH A SERVER, AND METHOD AND SYSTEM FOR GENERATING AND PRESENTING SEARCH RESULTS | [2010/25] | Français: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME D'INTERACTION AVEC UN SERVEUR, ET PROCÉDÉ ET SYSTÈME POUR PRODUIRE ET PRÉSENTER DES RÉSULTATS DE RECHERCHE | [2010/25] | Entrée dans la phase régionale | 01.04.2010 | Taxe nationale de base payée | 01.04.2010 | Taxe de recherche payée | 01.04.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.04.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 01.04.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.04.2010 | Requête en examen déposée [2010/25] | 02.09.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/07] | 29.09.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/07] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 01.03.2012 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 01.03.2012 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 24.04.2012 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2014 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO2007059153 (AOL LLC [US], et al) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0010] * * paragraph [0057] - paragraph [0059] * * paragraph [0086] - paragraph [0088] * * paragraph [0095] - paragraph [0096] * * paragraph [0109] - paragraph [0111] * * paragraph [0121] - paragraph [0123] * * figures 8A, 11 *; | [X]WO2006094097 (WINK TECHNOLOGIES INC [US], et al) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0016] * * paragraph [0034] - paragraph [0037] * * paragraph [0042] - paragraph [0045] * * figure 1 *; | [X]US2006235860 (BREWER BRETT D [US], et al) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0042] - paragraph [0043] * * paragraph [0069] - paragraph [0073] * * paragraph [0138] * | Recherche internationale | [X]US6683954 (SEARLE SCOTT [US]) [X] 1-10 * Entire document, in particular: abstract, figure 1, columns 2, 5, 7 and 8. *; | [X]WO2007089403 (MICROSOFT CORP [US]) [X] 11, 16-19, 21, 23, 25, 35 * Entire document, in particular, abstract, Fig. 1-3; page 3, paragraph 0011- page 4, paragraph 0014; page 5, paragraph 0015; page 6, paragraphs 0017; page 9, paragraph 0023 *; | [XY]US2005278317 (GROSS WILLIAM [US], et al) [X] 30-31 * Entire document, in particular: paragraphs 0018, 0019, 0020, 0022, * [Y] 32-33; | [Y]US6871287 (ELLINGSON JOHN F [US]) [Y] 32-33 * Entire document, in particular: column 20 *; | [PXA]EP1862916 (MICROSOFT CORP [US]) [PX] 11, 16, 34-35 * ; Whole document, in particular, abstract, column 2, paragraph 0010, column 3, paragraphs 0013, 0018; column 5, paragraphs 0030; column 5, paragraph 0032 -column 6, paragraph, 0035; Figures 1-6 * [A] 12-15, 17 2-5, 7; | [A]WO03024140 (MOTOROLA INC [US], et al) [A] 1-10 * Entire document *; | [A]US2006143160 (VAYSSIERE JULIEN J [AU]) [A] 11-29 * ; Whole document *; | [A]US2005210024 (HURST-HILLER OLIVER [US], et al) [A] 11-29 * ; Whole document *; | [A]US2005022020 (FREMBERG DANIEL [SE]) [A] 1-10 * Entire document *; | [A]US2006047643 (CHAMAN CHIRAG [US]) [A] 30-33 * Entire document *; | [A]US2005071328 (LAWRENCE STEPHEN R [US]) [A] 30-33 * Entire document Note for Y documents: combine GROSS with ELLINGSON * |