EP2138522 - COMPOSITION DE RÉSINE ET PRÉIMPRÉGNÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 19.04.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.04.2013 | Retrait de la demande | publié le 22.05.2013 [2013/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Toho Tenax Co., Ltd. 2-1 Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0013 / JP | [N/P] |
Précédent [2010/01] | Pour tous les Etats désignés Toho Tenax Co., Ltd. 2-1 Kasumlgaseki 3-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0013 / JP | Inventeur(s) | 01 /
YOKOE, Yasuyuki c/o TOHO TENAX CO. LTD. 234 Kamitogari Nagaizumi-cho Sunto-gun Shizuoka 411-8720 / JP | 02 /
KANEKO, Toru c/o TOHO TENAX CO. LTD. 234 Kamitogari Nagaizumi-cho Sunto-gun Shizuoka 411-8720 / JP | 03 /
NUMATA, Hiroshi c/o TOHO TENAX CO. LTD. 234 Kamitogari Nagaizumi-cho Sunto-gun Shizuoka 411-8720 / JP | 04 /
SHIMADA, Takeshi c/o TOHO TENAX CO. LTD. 234 Kamitogari Nagaizumi-cho Sunto-gun Shizuoka 411-8720 / JP | [2010/01] | Mandataire(s) | Gulde & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB Wallstrasse 58/59 10179 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [2010/01] | Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider Patentanwälte - Rechtsanwälte Wallstrasse 58/59 10179 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08740291.3 | 11.04.2008 | [2010/01] | WO2008JP57194 | Numéro de priorité, date | JP20070106594 | 13.04.2007 Format original publié: JP 2007106594 | [2010/01] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008133054 | Date: | 06.11.2008 | Langue: | JA | [2008/45] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2138522 | Date: | 30.12.2009 | Langue: | EN | [2009/53] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 06.11.2008 | Classification | IPC: | C08G59/50, C08J5/24, C08L63/00, C08L101/00 | [2010/01] | CPC: |
C08G59/504 (EP,US);
C08J3/241 (EP,US);
C08J5/243 (EP,US);
C08J5/249 (EP,US);
C08L63/00 (EP,US);
C08J2363/00 (EP,US);
C08K5/41 (EP,US);
C08L2205/14 (EP,US);
Y10T156/10 (EP,US);
Y10T428/24994 (EP,US);
Y10T428/249948 (EP,US);
Y10T428/24995 (EP,US);
Y10T428/249952 (EP,US);
Y10T428/25 (EP,US);
Y10T428/254 (EP,US);
| C-Set: |
C08L63/00, C08L2666/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/01] | Titre | Allemand: | HARZZUSAMMENSETZUNG UND PREPEG | [2010/01] | Anglais: | RESIN COMPOSITION, AND PREPREG | [2010/01] | Français: | COMPOSITION DE RÉSINE ET PRÉIMPRÉGNÉ | [2010/01] | Entrée dans la phase régionale | 12.10.2009 | Traduction produite | 12.10.2009 | Taxe nationale de base payée | 12.10.2009 | Taxe de recherche payée | 12.10.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.10.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.10.2009 | Requête en examen déposée [2009/53] | 15.04.2013 | Demande retirée par le demandeur [2013/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPH04249544 (TOHO RAYON KK); | [A]JPH07304968 (TORAY INDUSTRIES); | [A]JPH0925393 (TORAY INDUSTRIES); | [A]JP2001323046 (TORAY INDUSTRIES); | [A]JP2002212320 (TORAY INDUSTRIES); | [A]JP2006291095 (YOKOHAMA RUBBER CO LTD); | [AP]JP2007314753 (YOKOHAMA RUBBER CO LTD) | par le demandeur | JPS61250021 | JPS6257417 | JPS63162732 | JPH04249544 |