EP2152088 - POUDRE HYDROLYSÉE, SÉCHÉE PAR PULVÉRISATION ET AGGLOMÉRÉE, ET PRODUITS ALIMENTAIRES À BOIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.01.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 26.01.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.01.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.12.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.08.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.06.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.02.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Quaker Oats Company 555 West Monroe Street Chicago, IL 60661 / US | [2010/07] | Inventeur(s) | 01 /
CHUNG, Yongsoo 125 N. Wilson Court Palatine, IL 60067 / US | 02 /
SMITH, John, J. 1475 Teal Court Hoffman Estates, IL 60192 / US | [2010/07] | Mandataire(s) | Duxbury, Stephen, et al Arnold & Siedsma Bavariaring 17 80336 München / DE | [2018/09] |
Précédent [2010/07] | Duxbury, Stephen, et al Arnold & Siedsma Pettenkoferstrasse 37 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08745845.1 | 15.04.2008 | [2010/07] | WO2008US60323 | Numéro de priorité, date | US20070912965P | 20.04.2007 Format original publié: US 912965 P | US20080056598 | 27.03.2008 Format original publié: US 56598 | [2010/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008130914 | Date: | 30.10.2008 | Langue: | EN | [2008/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2152088 | Date: | 17.02.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.10.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2152088 | Date: | 28.02.2018 | Langue: | EN | [2018/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.10.2008 | Classification | IPC: | A23C9/154, A23L2/02, A23L2/52, A23L19/00, A23L2/39, A23L7/10 | [2017/09] | CPC: |
A23L2/395 (EP,US);
A23C9/1544 (EP,US);
A23L19/01 (EP,US);
A23L2/02 (EP,US);
A23L7/198 (EP,US)
|
Précédent IPC [2010/07] | A23C9/154, A23L2/02, A23L2/52 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/09] |
Précédent [2010/07] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | HYDROLYSIERTES, SPRÜHGETROCKNETES UND AGGLOMERIERTES GETREIDEKORNPULVER UND TRINKBARE NAHRUNGSMITTELPRODUKTE DARAUS | [2010/07] | Anglais: | HYDROLYZED, SPRAY DRIED, AGGLOMERATED GRAIN POWDER AND DRINKABLE FOOD PRODUCTS | [2010/07] | Français: | POUDRE HYDROLYSÉE, SÉCHÉE PAR PULVÉRISATION ET AGGLOMÉRÉE, ET PRODUITS ALIMENTAIRES À BOIRE | [2010/07] | Entrée dans la phase régionale | 29.09.2009 | Taxe nationale de base payée | 29.09.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.09.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.09.2009 | Requête en examen déposée [2010/07] | 14.12.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.12.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.04.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.07.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.01.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.02.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.06.2017 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 04.08.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.11.2017 | Taxe de délivrance payée | 20.11.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.12.2017 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 22.01.2018 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 22.01.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP17206986.6 / EP3320782 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.12.2015 | Opposition(s) | 29.11.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.04.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.04.2008 | AT | 28.02.2018 | CY | 28.02.2018 | CZ | 28.02.2018 | EE | 28.02.2018 | FI | 28.02.2018 | HR | 28.02.2018 | LT | 28.02.2018 | LV | 28.02.2018 | MC | 28.02.2018 | PT | 28.02.2018 | RO | 28.02.2018 | SI | 28.02.2018 | SK | 28.02.2018 | LU | 15.04.2018 | MT | 15.04.2018 | CH | 30.04.2018 | LI | 30.04.2018 | BG | 28.05.2018 | NO | 28.05.2018 | GR | 29.05.2018 | IS | 28.06.2018 | [2020/33] |
Précédent [2020/27] | HU | 15.04.2008 | |
AT | 28.02.2018 | ||
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
PT | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
LU | 15.04.2018 | ||
MT | 15.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AT | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
LU | 15.04.2018 | ||
MT | 15.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
LU | 15.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Précédent [2019/08] | AT | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
LU | 15.04.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AT | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Précédent [2018/37] | CY | 28.02.2018 | |
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Précédent [2018/35] | CY | 28.02.2018 | |
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [A]FR2620906 (NABISCO BRANDS INC [US]) [A] 1-19* the whole document *; | [X]EP0634106 (QUAKER OATS CO [US]) [X] 1,2,5-12,15-19 * examples 1-8; claims 1,5,18 *; | [PX]EP1782699 (QUAKER OATS CO [US]) [PX] 1,2,5-12,15-19 * examples 1-4; claims 1-24 * |