EP2186260 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE GESTION DE RÉSEAUX LOCAUX VIRTUELS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2010/20] | SYSTEME ET PROCEDE DE GESTION DE RESEAUX LOCAUX VIRTUELS | ||
[2017/37] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.05.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.06.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.06.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 18.05.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.03.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.01.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 23.07.2021 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 25.08.2021 [2021/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Level 3 Communications, LLC 1025 Eldorado Boulevard Broomfield, CO 80021 / US | [2010/20] | Inventeur(s) | 01 /
RYAN, James 7335 Eagle Rock Drive Littleton, Colorado 80125 / US | 02 /
HADAVI, Marcus 1700 Bassett Street Unit 403 Denver, Colorado 80202 / US | 03 /
RENNER, Michael 4040 South Jason Street Englewood, Colorado 80110 / US | 04 /
ALCALA, Raoul 986 Monroe Way Superior, Colorado 80027 / US | 05 /
KANE, John 6261 County Road 20 Longmont, Colorado 80504 / US | 06 /
ZESCHIN, Hans 1427 S. Humboldt Street Denver, Colorado 80210 / US | [2018/28] |
Précédent [2010/20] | 01 /
RYAN, James 7335 Eagle Rock Drive Littleton, Colorado 80125 / US | ||
02 /
HADAVI, Marcus 1700 Bassett Street Unit 403 Denver, Colorado 80202 / US | |||
03 /
RENNER, Michael 4040 South Jason Street Englewood, Colorado 80110 / US | |||
04 /
ALCALA, Raoul 986 Monroe Way Superior, Colorado 80027 / US | |||
05 /
KANE, John 6261 County Road 20 Longmont, Colorado 80504 / US | |||
06 /
ZESCHIN, Hans 1427 S. Humboldt Street Denver, Colorado 80210 / US | Mandataire(s) | Martin, Philip John, et al Marks & Clerk LLP 62-68 Hills Road Cambridge CB2 1LA / GB | [2018/28] |
Précédent [2010/20] | Martin, Philip John, et al Marks & Clerk LLP 62-68 Hills Road Cambridge CB2 1LA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08755533.0 | 15.05.2008 | [2010/20] | WO2008US63700 | Numéro de priorité, date | US20070849010 | 31.08.2007 Format original publié: US 849010 | [2010/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009029303 | Date: | 05.03.2009 | Langue: | EN | [2009/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2186260 | Date: | 19.05.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.03.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2186260 | Date: | 11.07.2018 | Langue: | EN | [2018/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 05.03.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.04.2013 | Classification | IPC: | H04L12/46, H04L12/24 | [2013/21] | CPC: |
H04L41/0866 (EP,US);
H04L12/4679 (EP,US);
H04L41/0853 (EP,US);
H04L41/0859 (EP,US);
H04L41/12 (EP,US);
H04L2012/4629 (EP,US);
H04L41/40 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2010/20] | H04L12/24 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/28] |
Précédent [2010/20] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM VERWALTEN VON VIRTUELLEN LOKALEN NETZWERKEN | [2010/20] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR MANAGING VIRTUAL LOCAL AREA NETWORKS | [2010/20] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE GESTION DE RÉSEAUX LOCAUX VIRTUELS | [2017/37] |
Précédent [2010/20] | SYSTEME ET PROCEDE DE GESTION DE RESEAUX LOCAUX VIRTUELS | Entrée dans la phase régionale | 16.03.2010 | Taxe nationale de base payée | 16.03.2010 | Taxe de recherche payée | 16.03.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.03.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/20] | 31.01.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.03.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.09.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.09.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.01.2018 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 10.01.2018 | Taxe de délivrance payée | 10.01.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.03.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.05.2018 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 31.05.2018 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 31.05.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.03.2016 | Opposition(s) | 12.04.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 10.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 10.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 11.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.05.2008 | AT | 11.07.2018 | CY | 11.07.2018 | CZ | 11.07.2018 | DK | 11.07.2018 | EE | 11.07.2018 | ES | 11.07.2018 | FI | 11.07.2018 | HR | 11.07.2018 | IT | 11.07.2018 | LT | 11.07.2018 | LV | 11.07.2018 | MC | 11.07.2018 | MT | 11.07.2018 | NL | 11.07.2018 | PL | 11.07.2018 | RO | 11.07.2018 | SE | 11.07.2018 | SI | 11.07.2018 | SK | 11.07.2018 | TR | 11.07.2018 | BG | 11.10.2018 | NO | 11.10.2018 | GR | 12.10.2018 | IS | 11.11.2018 | PT | 11.11.2018 | [2021/34] |
Précédent [2021/32] | HU | 15.05.2008 | |
AT | 11.07.2018 | ||
CY | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Précédent [2021/26] | AT | 11.07.2018 | |
CY | 11.07.2018 | ||
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Précédent [2020/29] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
PT | 11.11.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
TR | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2020/07] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
MC | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SI | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
DK | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
EE | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
SK | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AT | 11.07.2018 | |
CZ | 11.07.2018 | ||
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
RO | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AT | 11.07.2018 | |
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
IT | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 11.07.2018 | |
ES | 11.07.2018 | ||
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
LV | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 11.07.2018 | |
FI | 11.07.2018 | ||
HR | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 11.07.2018 | |
FI | 11.07.2018 | ||
LT | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
PL | 11.07.2018 | ||
SE | 11.07.2018 | ||
BG | 11.10.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
GR | 12.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 11.07.2018 | |
LT | 11.07.2018 | ||
NL | 11.07.2018 | ||
NO | 11.10.2018 | ||
IS | 11.11.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 11.07.2018 | |
NL | 11.07.2018 | ||
Précédent [2019/04] | NL | 11.07.2018 | Citations: | Recherche | [X]US2004042416 (NGO CHUONG NGOC [CA], et al) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0065] - paragraph [0073] * * paragraph [0091] - paragraph [0120] * * paragraph [0089] *; | [I]US2004044754 (VIRDY MACMOHANA SINGH [CA], et al) [I] 1-15 * abstract * * paragraph [0046] - paragraph [0053] ** paragraph [0065] - paragraph [0082] * | Recherche internationale | [A]JP2000165430 (HITACHI CABLE, et al) [A] 1-20 * . See abstract and figures 1-2. *; | [A]EP1249966 (ALLIED TELESIS KK [JP]) [A] 1-20* See abstract and figure 1. *; | [A]JP2005333546 (HITACHI LTD) [A] 1-20 * See figures 2, 5-7 and claim 1. *; | [A]US2007110028 (WU HAIJUN [CN]) [A] 1-20 * See abstract and figures 1, 3-5. * | Examen | US2001005849 |