EP2148818 - AMÉLIORATIONS APPORTÉES À DES MACHINES DE PRÉPARATION DE BOISSONS OU ASSOCIÉES À DE TELLES MACHINES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.03.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.11.2017 | Dernier événement Tooltip | 23.03.2018 | Demande réputée retirée | publié le 25.04.2018 [2018/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Douwe Egberts B.V. Vleutensevaart 35 3532 AD Utrecht / NL | [2016/19] |
Précédent [2010/05] | Pour tous les Etats désignés Kraft Foods R & D, Inc. Zweigniederlassung München Bayerwaldstrasse 8 81737 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
TANNER, Roger Geoffrey 11 Frensham Close Banbury Oxfordshire OX16 1FQ / GB | 02 /
HALLIDAY, Andrew Michael 7 Brassey Close Chipping Norton Oxfordshire OX7 5AS / GB | [2010/05] | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Précédent [2014/02] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Précédent [2010/05] | Bucks, Teresa Anne Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08755643.7 | 16.05.2008 | [2010/05] | WO2008US63832 | Numéro de priorité, date | GB20070009589 | 18.05.2007 Format original publié: GB 0709589 | US20070940118P | 25.05.2007 Format original publié: US 940118 P | [2010/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008144470 | Date: | 27.11.2008 | Langue: | EN | [2008/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2148818 | Date: | 03.02.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.11.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 27.11.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.02.2017 | Classification | IPC: | B65B43/42, A47J31/06 | [2017/13] | CPC: |
A47J31/0673 (EP,US);
B65B43/42 (KR);
A47J31/3695 (EP,GB,US);
A47J31/06 (KR);
A47J31/40 (KR);
A47J31/407 (EP,GB,US);
|
Précédent IPC [2010/05] | B65B43/42 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/05] | Titre | Allemand: | VERBESSERUNGEN AN ODER IN ZUSAMMENHANG MIT GETRÄNKEZUBEREITUNGSMASCHINEN | [2010/05] | Anglais: | IMPROVEMENTS IN OR RELATING TO BEVERAGE PREPARATION MACHINES | [2010/05] | Français: | AMÉLIORATIONS APPORTÉES À DES MACHINES DE PRÉPARATION DE BOISSONS OU ASSOCIÉES À DE TELLES MACHINES | [2010/05] | Entrée dans la phase régionale | 19.11.2009 | Taxe nationale de base payée | 19.11.2009 | Taxe de recherche payée | 19.11.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.11.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.11.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.11.2009 | Requête en examen déposée [2010/05] | 26.09.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/17] | 23.11.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 30.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2004191372 (HALLIDAY ANDREW [GB], et al); | [A]EP1518484 (MARS INC [US]) | Recherche internationale | [X]US2004191372 (HALLIDAY ANDREW [GB], et al) |