EP2160241 - PROCÉDÉ DESTINÉ À L'APPLICATION D'UNE SUSPENSION D'ENDUIT LAVÉ SUR UNE STRUCTURE SUPPORT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.02.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 10.03.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.12.2016 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 29.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 29.05.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 01.07.2020 [2020/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Süd-Chemie IP GmbH & Co. KG Lenbachplatz 6 80333 München / DE | [2012/33] |
Précédent [2010/10] | Pour tous les Etats désignés Süd-Chemie AG Lenbachplatz 6 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
MESTL, Gerhard Ebereschenstr. 71 80935 München / DE | 02 /
GÜCKEL, Christian Lena-Christ-Str. 14 85567 Grafing / DE | 03 /
ESTENFELDER, Marvin Josef-Maier-Promenade 6 85560 Ebersberg / DE | 04 /
KÄDING, Bastian Via Golasecca 29 A 21018 Sesto Calende / IT | [2010/22] |
Précédent [2010/10] | 01 /
MESTL, Gerhard Ebereschenstr. 71 80935 München / DE | ||
02 /
GÜCKEL, Christian Lena-Christ-Str. 14 85567 Grafing / DE | |||
03 /
ESTENFELDER, Marvin Via XXIV Maggio 14 21041 Arona / IT | |||
04 /
KÄDING, Bastian Via Golasecca 29 A 21018 Sesto Calende / IT | Mandataire(s) | (deleted) | [N/P] |
Précédent [2017/15] | Stolmár & Partner Patentanwälte PartG mbB Blumenstraße 17 80331 München / DE | ||
Précédent [2010/10] | Stolmár, Matthias Stolmár Scheele & Partner Blumenstraße 17 D-80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08758963.6 | 02.06.2008 | [2010/10] | WO2008EP04398 | Numéro de priorité, date | DE20071025357 | 31.05.2007 Format original publié: DE102007025357 | [2010/10] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008145405 | Date: | 04.12.2008 | Langue: | DE | [2008/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2160241 | Date: | 10.03.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 04.12.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2160241 | Date: | 12.04.2017 | Langue: | DE | [2017/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.12.2008 | Classification | IPC: | B01J37/02, B01J23/22, B01J23/881, B01J23/888 | [2010/10] | CPC: |
B01J37/0232 (EP,US);
B01J2/16 (EP,US);
B01J23/002 (EP,US);
B01J23/22 (EP,US);
B01J23/881 (EP,US);
B01J23/8885 (EP,US);
| C-Set: |
B01J2523/00, B01J2523/15, B01J2523/47, B01J2523/51, B01J2523/53, B01J2523/55 (EP,US);
B01J2523/00, B01J2523/17, B01J2523/55, B01J2523/68, B01J2523/69 (US,EP) | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/15] |
Précédent [2010/10] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM AUFTRAGEN EINER WASHCOATSUSPENSION AUF EINE TRÄGERSTRUKTUR | [2010/10] | Anglais: | METHOD FOR APPLYING A WASH COAT SUSPENSION TO A CARRIER STRUCTURE | [2010/10] | Français: | PROCÉDÉ DESTINÉ À L'APPLICATION D'UNE SUSPENSION D'ENDUIT LAVÉ SUR UNE STRUCTURE SUPPORT | [2010/10] | Entrée dans la phase régionale | 23.12.2009 | Taxe nationale de base payée | 23.12.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.12.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.12.2009 | Requête en examen déposée [2010/10] | 01.03.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.04.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.08.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.11.2014 | Date des procédures orales | 12.12.2014 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font {1} | 12.12.2014 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 16.09.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 28.11.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.12.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.03.2017 | Taxe de délivrance payée | 06.03.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.03.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Recours après examen | 12.02.2015 | Recours reçu No. T0581/15 | 10.03.2015 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 14.06.2016 | Résultat de la procédure de recours : renvoy pour délivrance | 14.06.2016 | Date des procédures orales | 20.06.2016 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.04.2012 | Opposition(s) | 15.01.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.06.2008 | CY | 12.04.2017 | CZ | 12.04.2017 | EE | 12.04.2017 | ES | 12.04.2017 | FI | 12.04.2017 | HR | 12.04.2017 | LT | 12.04.2017 | LV | 12.04.2017 | MC | 12.04.2017 | MT | 12.04.2017 | PL | 12.04.2017 | PT | 12.04.2017 | RO | 12.04.2017 | SE | 12.04.2017 | SI | 12.04.2017 | SK | 12.04.2017 | TR | 12.04.2017 | AT | 02.06.2017 | IE | 02.06.2017 | LU | 02.06.2017 | BE | 30.06.2017 | CH | 30.06.2017 | LI | 30.06.2017 | BG | 12.07.2017 | NO | 12.07.2017 | GR | 13.07.2017 | IS | 12.08.2017 | [2020/27] |
Précédent [2020/15] | HU | 02.06.2008 | |
CY | 12.04.2017 | ||
CZ | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
MT | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
TR | 12.04.2017 | ||
AT | 02.06.2017 | ||
IE | 02.06.2017 | ||
LU | 02.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 02.06.2008 | |
CY | 12.04.2017 | ||
CZ | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
MT | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
AT | 02.06.2017 | ||
IE | 02.06.2017 | ||
LU | 02.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 02.06.2008 | |
CZ | 12.04.2017 | ||
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
MT | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
AT | 02.06.2017 | ||
IE | 02.06.2017 | ||
LU | 02.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2018/50] | CZ | 12.04.2017 | |
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
MT | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
AT | 02.06.2017 | ||
IE | 02.06.2017 | ||
LU | 02.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2018/43] | CZ | 12.04.2017 | |
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
MT | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
IE | 02.06.2017 | ||
LU | 02.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2018/39] | CZ | 12.04.2017 | |
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
IE | 02.06.2017 | ||
LU | 02.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2018/23] | CZ | 12.04.2017 | |
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SI | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
IE | 02.06.2017 | ||
LU | 02.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2018/21] | CZ | 12.04.2017 | |
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
LU | 02.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2018/10] | CZ | 12.04.2017 | |
EE | 12.04.2017 | ||
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
MC | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
RO | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
SK | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2018/09] | EE | 12.04.2017 | |
ES | 12.04.2017 | ||
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2017/50] | ES | 12.04.2017 | |
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
LV | 12.04.2017 | ||
PL | 12.04.2017 | ||
SE | 12.04.2017 | ||
BG | 12.07.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | ||
Précédent [2017/49] | ES | 12.04.2017 | |
FI | 12.04.2017 | ||
HR | 12.04.2017 | ||
LT | 12.04.2017 | ||
NO | 12.07.2017 | ||
GR | 13.07.2017 | ||
IS | 12.08.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US4259211 (KRABETZ RICHARD, et al); | [XY]WO2005030380 (BASF AG [DE], et al); | [DY]WO2006027009 (HUETTLIN HERBERT [DE]); | [Y]DE102005055827 (SUED CHEMIE AG [DE]) | Examen | DE19709589 |