EP2170673 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'EXPLOITATION D'UNE LIGNE DE CHEMIN DE FER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.12.2011 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | [2010/14] | Inventeur(s) | 01 /
ROSENKRANZ, Uwe Am Tafelacker 10 38104 Braunschweig / DE | 02 /
SCHARNWEBER, Klaus Brückenteich 5 38162 Cremlingen / DE | [2010/14] | Numéro de la demande, date de dépôt | 08761103.4 | 17.06.2008 | [2010/14] | WO2008EP57611 | Numéro de priorité, date | DE20071031138 | 29.06.2007 Format original publié: DE102007031138 | [2010/14] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009003837 | Date: | 08.01.2009 | Langue: | DE | [2009/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2170673 | Date: | 07.04.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 08.01.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2170673 | Date: | 26.01.2011 | Langue: | DE | [2011/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.01.2009 | Classification | IPC: | B61L3/12, B61L25/02, B61L27/00 | [2010/14] | CPC: |
B61L3/125 (EP,US);
B61L27/20 (EP,US);
B61L3/121 (EP,US);
B61L2003/123 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/14] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUM BETREIBEN EINER EISENBAHNSTRECKE | [2010/14] | Anglais: | METHOD AND ARRANGEMENT FOR THE OPERATION OF A RAILROAD LINE | [2010/14] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'EXPLOITATION D'UNE LIGNE DE CHEMIN DE FER | [2010/14] | Entrée dans la phase régionale | 20.11.2009 | Taxe nationale de base payée | 20.11.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.11.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.03.2009 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 20.11.2009 | Requête en examen déposée [2010/14] | 13.04.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.07.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.09.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.12.2010 | Taxe de délivrance payée | 20.12.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.10.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 26.01.2011 | CZ | 26.01.2011 | DK | 26.01.2011 | EE | 26.01.2011 | FI | 26.01.2011 | HR | 26.01.2011 | HU | 26.01.2011 | IE | 26.01.2011 | IS | 26.01.2011 | LT | 26.01.2011 | LV | 26.01.2011 | MT | 26.01.2011 | NL | 26.01.2011 | PL | 26.01.2011 | RO | 26.01.2011 | SE | 26.01.2011 | SI | 26.01.2011 | SK | 26.01.2011 | TR | 26.01.2011 | BG | 26.04.2011 | NO | 26.04.2011 | GR | 27.04.2011 | PT | 26.05.2011 | LU | 17.06.2011 | BE | 30.06.2011 | MC | 30.06.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | CY | 26.01.2011 | |
CZ | 26.01.2011 | ||
DK | 26.01.2011 | ||
EE | 26.01.2011 | ||
FI | 26.01.2011 | ||
HR | 26.01.2011 | ||
IE | 26.01.2011 | ||
IS | 26.01.2011 | ||
LT | 26.01.2011 | ||
LV | 26.01.2011 | ||
MT | 26.01.2011 | ||
NL | 26.01.2011 | ||
PL | 26.01.2011 | ||
RO | 26.01.2011 | ||
SE | 26.01.2011 | ||
SI | 26.01.2011 | ||
SK | 26.01.2011 | ||
TR | 26.01.2011 | ||
BG | 26.04.2011 | ||
NO | 26.04.2011 | ||
GR | 27.04.2011 | ||
PT | 26.05.2011 | ||
LU | 17.06.2011 | ||
BE | 30.06.2011 | ||
MC | 30.06.2011 | ||
Précédent [2013/33] | CY | 26.01.2011 | |
CZ | 26.01.2011 | ||
DK | 26.01.2011 | ||
EE | 26.01.2011 | ||
FI | 26.01.2011 | ||
HR | 26.01.2011 | ||
IE | 26.01.2011 | ||
IS | 26.01.2011 | ||
LT | 26.01.2011 | ||
LV | 26.01.2011 | ||
MT | 26.01.2011 | ||
NL | 26.01.2011 | ||
PL | 26.01.2011 | ||
RO | 26.01.2011 | ||
SE | 26.01.2011 | ||
SI | 26.01.2011 | ||
SK | 26.01.2011 | ||
BG | 26.04.2011 | ||
NO | 26.04.2011 | ||
GR | 27.04.2011 | ||
PT | 26.05.2011 | ||
LU | 17.06.2011 | ||
BE | 30.06.2011 | ||
MC | 30.06.2011 | ||
Précédent [2013/25] | CY | 26.01.2011 | |
CZ | 26.01.2011 | ||
DK | 26.01.2011 | ||
EE | 26.01.2011 | ||
FI | 26.01.2011 | ||
HR | 26.01.2011 | ||
IE | 26.01.2011 | ||
LT | 26.01.2011 | ||
LV | 26.01.2011 | ||
MT | 26.01.2011 | ||
NL | 26.01.2011 | ||
PL | 26.01.2011 | ||
RO | 26.01.2011 | ||
SE | 26.01.2011 | ||
SI | 26.01.2011 | ||
SK | 26.01.2011 | ||
BG | 26.04.2011 | ||
NO | 26.04.2011 | ||
GR | 27.04.2011 | ||
PT | 26.05.2011 | ||
LU | 17.06.2011 | ||
BE | 30.06.2011 | ||
MC | 30.06.2011 | ||
Précédent [2013/21] | CY | 26.01.2011 | |
CZ | 26.01.2011 | ||
DK | 26.01.2011 | ||
EE | 26.01.2011 | ||
FI | 26.01.2011 | ||
HR | 26.01.2011 | ||
IE | 26.01.2011 | ||
LT | 26.01.2011 | ||
LV | 26.01.2011 | ||
MT | 26.01.2011 | ||
NL | 26.01.2011 | ||
PL | 26.01.2011 | ||
RO | 26.01.2011 | ||
SE | 26.01.2011 | ||
SI | 26.01.2011 | ||
SK | 26.01.2011 | ||
BG | 26.04.2011 | ||
NO | 26.04.2011 | ||
GR | 27.04.2011 | ||
PT | 26.05.2011 | ||
BE | 30.06.2011 | ||
MC | 30.06.2011 | ||
Précédent [2012/18] | CY | 26.01.2011 | |
CZ | 26.01.2011 | ||
DK | 26.01.2011 | ||
EE | 26.01.2011 | ||
FI | 26.01.2011 | ||
HR | 26.01.2011 | ||
IE | 26.01.2011 | ||
LT | 26.01.2011 | ||
LV | 26.01.2011 | ||
MT | 26.01.2011 | ||
NL | 26.01.2011 | ||
PL | 26.01.2011 | ||
RO | 26.01.2011 | ||
SE | 26.01.2011 | ||
SI | 26.01.2011 | ||
SK | 26.01.2011 | ||
BG | 26.04.2011 | ||
NO | 26.04.2011 | ||
GR | 27.04.2011 | ||
PT | 26.05.2011 | ||
BE | 30.06.2011 | ||
Précédent [2012/05] | CY | 26.01.2011 | |
CZ | 26.01.2011 | ||
DK | 26.01.2011 | ||
EE | 26.01.2011 | ||
FI | 26.01.2011 | ||
HR | 26.01.2011 | ||
IE | 26.01.2011 | ||
LT | 26.01.2011 | ||
LV | 26.01.2011 | ||
MT | 26.01.2011 | ||
NL | 26.01.2011 | ||
PL | 26.01.2011 | ||
RO | 26.01.2011 | ||
SE | 26.01.2011 | ||
SI | 26.01.2011 | ||
SK | 26.01.2011 | ||
BG | 26.04.2011 | ||
NO | 26.04.2011 | ||
GR | 27.04.2011 | ||
PT | 26.05.2011 | ||
Précédent [2011/49] | CY | 26.01.2011 | |
CZ | 26.01.2011 | ||
DK | 26.01.2011 | ||
EE | 26.01.2011 | ||
FI | 26.01.2011 | ||
HR | 26.01.2011 | ||
IE | 26.01.2011 | ||
LT | 26.01.2011 | ||
LV | 26.01.2011 | ||
NL | 26.01.2011 | ||
PL | 26.01.2011 | ||
RO | 26.01.2011 | ||
SE | 26.01.2011 | ||
SI | 26.01.2011 | ||
SK | 26.01.2011 | ||
BG | 26.04.2011 | ||
NO | 26.04.2011 | ||
GR | 27.04.2011 | ||
PT | 26.05.2011 | ||
Précédent [2011/47] | CY | 26.01.2011 | |
DK | 26.01.2011 | ||
EE | 26.01.2011 | ||
FI | 26.01.2011 | ||
HR | 26.01.2011 | ||
IE | 26.01.2011 | ||
LT | 26.01.2011 | ||
LV | 26.01.2011 | ||
NL | 26.01.2011 | ||
PL | 26.01.2011 | ||
SE | 26.01.2011 | ||
SI | 26.01.2011 | ||
BG | 26.04.2011 | ||
NO | 26.04.2011 | ||
GR | 27.04.2011 | ||
PT | 26.05.2011 | ||
Précédent [2011/38] | CY | 26.01.2011 | |
FI | 26.01.2011 | ||
HR | 26.01.2011 | ||
LT | 26.01.2011 | ||
LV | 26.01.2011 | ||
NL | 26.01.2011 | ||
PL | 26.01.2011 | ||
SE | 26.01.2011 | ||
SI | 26.01.2011 | ||
BG | 26.04.2011 | ||
NO | 26.04.2011 | ||
GR | 27.04.2011 | ||
PT | 26.05.2011 | ||
Précédent [2011/37] | CY | 26.01.2011 | |
FI | 26.01.2011 | ||
HR | 26.01.2011 | ||
LT | 26.01.2011 | ||
LV | 26.01.2011 | ||
PL | 26.01.2011 | ||
SE | 26.01.2011 | ||
SI | 26.01.2011 | ||
BG | 26.04.2011 | ||
NO | 26.04.2011 | ||
GR | 27.04.2011 | ||
PT | 26.05.2011 | ||
Précédent [2011/36] | HR | 26.01.2011 | |
LT | 26.01.2011 | ||
LV | 26.01.2011 | ||
PL | 26.01.2011 | ||
SE | 26.01.2011 | ||
NO | 26.04.2011 | ||
GR | 27.04.2011 | ||
PT | 26.05.2011 | Cité dans | Recherche internationale | [XA]DE3337183 (LICENTIA GMBH [DE]) [X] 1-4 * page 7, line 1 - page 8, line 18; figures 1,2; claims 1,3 * [A] 5-7; | [XA]US4768740 (CORRIE JOHN D [GB]) [X] 1-4 * column 1, line 46 - column 2, line 39 * * column 3, line 15 - column 4, line 6 * [A] 5-7; | [A]US4858859 (APPERSON JOSEPH [GB]) [A] 1,2 * column 2, line 3 - column 2, line 47 * * column 4, line 20 - column 4, line 56 ** figures 2,3 *; | [A]GB2218557 (GEC GENERAL SIGNAL LTD [GB]) [A] 1,2 * page 2 - page 3; figures 1,2 *; | [A]DE19630575 (SEL ALCATEL AG [DE]) [A] 1-7 * column 3, line 22 - column 5, line 29 *; | [XA]EP1366967 (CIT ALCATEL [FR]) [X] 1-4 * paragraphs [0026] - [0031]; figures 1-3 * [A] 5-7; | [A]EP1498338 (ALSTOM [FR]) [A] 1-7 * paragraphs [0012] , [0023] - [0029]; figure 1 *; | [A]EP1769996 (WESTINGHOUSE BRAKE & SIGNAL [GB]) [A] 1-7 * paragraphs [0007] , [0008] , [0015] , [0016]; figure 3 * | par le demandeur | DE4420215 | DE19843230 | EP1366967 |