EP2132522 - SYSTEME DE METROLOGIE OPTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.01.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.01.2014 | Demande réputée retirée | publié le 05.02.2014 [2014/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Laboratoire National de Metrologie et d'Essais 1 Rue Gaston Boissier 75015 Paris / FR | Pour tous les Etats désignés Conservatoire National des Arts et Métiers 292, rue Saint-Martin 75141 Paris Cedex 03 / FR | [N/P] |
Précédent [2009/51] | Pour tous les Etats désignés Laboratoire National de Metrologie et d'Essais 1 Rue Gaston Boissier 75015 Paris / FR | ||
Pour tous les Etats désignés Conservatoire National Des Arts Et Metiers 292 Rue Saint-Martin 75141 Paris Cedex 03 / FR | Inventeur(s) | 01 /
JUNCAR, Patrick 12, rue du Clos Héron F-91450 Etiolles / FR | 02 /
HADDAD, Darine 923 Beacon Square Court, Apt 358 Gaithersburg, Maryland 20878 / US | 03 /
GENEVES, Gérard 8, rue des Comtesses F-28000 Chartres / FR | [2009/51] | Mandataire(s) | Dossmann, Gérard Casalonga & Partners Bayerstrasse 71-73 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/51] | Dossmann, Gérard Bureau D.A. Casalonga & Josse Bayerstrasse 71/73 80335 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08762037.3 | 05.02.2008 | [2009/51] | WO2008FR50178 | Numéro de priorité, date | FR20070053748 | 09.03.2007 Format original publié: FR 0753748 | [2009/51] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2008110721 | Date: | 18.09.2008 | Langue: | FR | [2008/38] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2132522 | Date: | 16.12.2009 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 18.09.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2009/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.11.2008 | Classification | IPC: | G01B11/02, G01D5/34 | [2009/51] | CPC: |
G01B11/02 (EP,KR,US);
G01D5/34 (KR);
G01D5/342 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/51] | Titre | Allemand: | OPTISCHES METROLOGIESYSTEM | [2009/51] | Anglais: | OPTICAL METROLOGY SYSTEM | [2009/51] | Français: | SYSTEME DE METROLOGIE OPTIQUE | [2009/51] | Entrée dans la phase régionale | 13.08.2009 | Taxe nationale de base payée | 13.08.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.08.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.08.2009 | Requête en examen déposée [2009/51] | 12.07.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.09.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/06] | 27.09.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/06] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.07.2013 | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2013 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US6496273 (STIMPSON VICTOR G [GB], et al) [A] 1-9 * column 1, line 6 - line 10 * * column 4, line 34 - column 5, line 60; figures 1-4 *; | [A]EP0990870 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [A] 1-9 * paragraph [0001] * * paragraph [0021] - paragraph [0029]; figures 1,2a-d *; | [A]GB2357334 (WEBSTER PETER BRYAN [GB]) [A] 1-9 * page 1, paragraph 1 * * page 2, paragraph 4 - page 3, paragraph LAST; figures 1,3-6 *; | [A]US3795449 (MC KAY R) [A] 1-9 * column 1, line 4 - line 7 * * column 2, line 19 - column 3, line 25; figures 1,2 *; | [A]US5657125 (KATO SHIGEKI [JP], et al) [A] 1-9 * column 1, line 13 - line 18 * * column 3, line 51 - column 4, line 34; figures 2,3 * |