EP2167316 - STRUCTURES À FILM MULTICOUCHE COMPRENANT DES MATÉRIAUX BIO [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.02.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.02.2013 | Demande réputée retirée | publié le 20.03.2013 [2013/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés E. I. du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, DE 19898 / US | [N/P] |
Précédent [2010/13] | Pour tous les Etats désignés E. I. Du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, DE 19898 / US | Inventeur(s) | 01 /
CHARBONNEL, Lucie 922, Rue du Jura Domaines des Roches F-01170 Cessy / FR | 02 /
HAUSMANN, Karlheinz Abbesses 21 CH-2012 Auvernier / CH | 03 /
LEE, I-Hwa 4407 Tennyson Road Wilmington, DE 19802 / US | 04 /
THOMI, Cedric 28, Chemin des Grands-Bussions CH-1233 Sezenove / CH | [2010/13] | Mandataire(s) | Morf, Jan Stefan Abitz & Partner Patentanwälte mbB Postfach 86 01 09 81628 München / DE | [N/P] |
Précédent [2010/13] | Morf, Jan Stefan Abitz & Partner Patentanwälte Hörselbergstrasse 5 81677 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08772335.9 | 02.07.2008 | [2010/13] | WO2008US68970 | Numéro de priorité, date | US20070947767P | 03.07.2007 Format original publié: US 947767 P | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009006503 | Date: | 08.01.2009 | Langue: | EN | [2009/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2167316 | Date: | 31.03.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.01.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.01.2009 | Classification | IPC: | B32B27/08, B32B27/32, B32B27/36, B65D65/40 | [2010/13] | CPC: |
B32B27/20 (EP,US);
B32B27/06 (EP,US);
B32B27/08 (EP,US);
B32B27/32 (EP,US);
B32B27/36 (EP,US);
B32B2307/31 (EP,US);
B32B2307/5825 (EP,US);
B32B2307/7163 (EP,US);
B32B2435/00 (EP,US);
B32B2439/02 (EP,US);
B32B2439/46 (EP,US);
Y10T428/1334 (EP,US);
Y10T428/269 (EP,US);
Y10T428/31757 (EP,US);
Y10T428/31797 (EP,US);
Y10T442/678 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/13] | Titre | Allemand: | MEHRSCHICHTIGE FILMSTRUKTUREN MIT BIO-MATERIALIEN | [2010/13] | Anglais: | MULTILAYER FILM STRUCTURES COMPRISING BIO-BASED MATERIALS | [2010/13] | Français: | STRUCTURES À FILM MULTICOUCHE COMPRENANT DES MATÉRIAUX BIO | [2010/13] | Entrée dans la phase régionale | 17.12.2009 | Taxe nationale de base payée | 17.12.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.12.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 17.12.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.12.2009 | Requête en examen déposée [2010/13] | 12.10.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.02.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.05.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.09.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.05.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.09.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/12] | 31.10.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/12] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.10.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US2007031691 (FORLONI ROBERTO [IT] ET AL) [Y] 1-14 * paragraphs [0001] , [0002] , [0053] , [0062] , [0087] , [0088] , [0164] *; | [Y]JPS4935480 | [Y] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 1975, no. 07, Database accession no. 1975-11497W, XP002492159 & JPS4935480 A 19740402 (CHISSO CORP) [Y] 1-14 * abstract * |