EP2196149 - APPAREIL D'EXTRUSION POUR UNE THÉRAPIE PAR ULTRASONS DU TRACTUS INTESTINAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.05.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.08.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 19.09.2018 [2018/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Chongqing Ronghai Medical Ultrasound Industry Ltd. 1 Qingsong Road, Renhe Town Yubei District Chongqing 401121 / CN | [2010/24] | Inventeur(s) | 01 /
CHEN, Wenzhi 1 Qingsong Road Renhe Town Yubei District Chongqing 401121 / CN | 02 /
HU, Diyuan 1 Qingsong Road Renhe Town Yubei District Chongqing 401121 / CN | 03 /
ZHAO, Chunliang 1 Qingsong Road Renhe Town Yubei District Chongqing 401121 / CN | [2015/30] |
Précédent [2010/24] | 01 /
CHEN, Wenzhi 1 Qingsong Road Renhe Town Yubei District Chongqing 401121 / CN | ||
02 /
HU, Diyuan 1 Qingsong Road Renhe Town Yubei District Chongqing 401121 / CN | |||
03 /
ZHAO, Chunliang 1 Qingsong Road Renhe Town Yubei District Chongqing 401121 / CN | Mandataire(s) | Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | [2015/30] |
Précédent [2010/24] | Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08772967.9 | 20.06.2008 | [2010/24] | WO2008CN01205 | Numéro de priorité, date | CN20071152549 | 27.09.2007 Format original publié: CN200710152549 | [2010/24] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009039721 | Date: | 02.04.2009 | Langue: | ZH | [2009/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2196149 | Date: | 16.06.2010 | Langue: | EN | [2010/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2196149 | Date: | 22.07.2015 | Langue: | EN | [2015/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 02.04.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.08.2012 | Classification | IPC: | A61B8/00, A61B19/00, A61N7/00 | [2012/36] | CPC: |
A61N7/00 (EP,US);
A61B17/2251 (EP,US)
|
Précédent IPC [2010/24] | A61B8/00, A61B19/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/30] |
Précédent [2010/24] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | EXTRUSIONSGERÄT FÜR DIE ULTRASCHALLTHERAPIE DES DARMTRAKTS | [2010/24] | Anglais: | EXTRUSION APPARATUS FOR ULTRASONIC THERAPY OF INTESTINAL TRACT | [2010/24] | Français: | APPAREIL D'EXTRUSION POUR UNE THÉRAPIE PAR ULTRASONS DU TRACTUS INTESTINAL | [2010/24] | Entrée dans la phase régionale | 16.04.2010 | Traduction produite | 16.04.2010 | Taxe nationale de base payée | 16.04.2010 | Taxe de recherche payée | 16.04.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.04.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.04.2010 | Requête en examen déposée [2010/24] | 27.02.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.09.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.01.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.03.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.06.2015 | Taxe de délivrance payée | 11.06.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.06.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.09.2013 | Opposition(s) | 25.04.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2011 | 04   M06   Taxe payée le   15.09.2011 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.06.2008 | AT | 22.07.2015 | BE | 22.07.2015 | BG | 22.07.2015 | CY | 22.07.2015 | CZ | 22.07.2015 | DK | 22.07.2015 | EE | 22.07.2015 | FI | 22.07.2015 | HR | 22.07.2015 | LT | 22.07.2015 | LV | 22.07.2015 | MC | 22.07.2015 | NL | 22.07.2015 | PL | 22.07.2015 | RO | 22.07.2015 | SE | 22.07.2015 | SI | 22.07.2015 | SK | 22.07.2015 | TR | 22.07.2015 | NO | 22.10.2015 | GR | 23.10.2015 | IS | 22.11.2015 | PT | 23.11.2015 | [2018/38] |
Précédent [2018/33] | HU | 20.06.2008 | |
AT | 22.07.2015 | ||
BE | 22.07.2015 | ||
CY | 22.07.2015 | ||
CZ | 22.07.2015 | ||
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
NL | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
TR | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 20.06.2008 | |
AT | 22.07.2015 | ||
BE | 22.07.2015 | ||
CY | 22.07.2015 | ||
CZ | 22.07.2015 | ||
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
NL | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
TR | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 20.06.2008 | |
AT | 22.07.2015 | ||
BE | 22.07.2015 | ||
CY | 22.07.2015 | ||
CZ | 22.07.2015 | ||
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
NL | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2017/40] | AT | 22.07.2015 | |
BE | 22.07.2015 | ||
CZ | 22.07.2015 | ||
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
NL | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2017/07] | AT | 22.07.2015 | |
BE | 22.07.2015 | ||
CZ | 22.07.2015 | ||
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 22.07.2015 | |
BE | 22.07.2015 | ||
CZ | 22.07.2015 | ||
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2016/36] | AT | 22.07.2015 | |
CZ | 22.07.2015 | ||
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2016/23] | AT | 22.07.2015 | |
CZ | 22.07.2015 | ||
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 22.07.2015 | |
CZ | 22.07.2015 | ||
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2016/20] | AT | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2016/11] | AT | 22.07.2015 | |
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2016/10] | FI | 22.07.2015 | |
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2016/09] | FI | 22.07.2015 | |
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
Précédent [2016/08] | LT | 22.07.2015 | |
NO | 22.10.2015 | ||
Précédent [2016/07] | LT | 22.07.2015 | Citations: | Recherche | [XYI]EP1393775 (HITACHI LTD [JP]) [X] 1 * abstract * * paragraph [0015] - paragraph [0023] * [Y] 8-10 [I] 2-7; | [A]WO9733649 (EXOGEN INC [US]) [A] 1-10 * abstract * * page 7, line 8 - page 10, line 25 *; | [Y]EP1312423 (MIWA SCIENCE LAB INC [JP]) [Y] 8 * abstract * * paragraph [0138] - paragraph [0148] *; | [Y]EP0614651 (TOSHIBA KK [JP]) [Y] 9,10 * abstract * * column 20, line 30 - column 21, line 21 *; | [A]US4936303 (DETWILER SHELDON P [US], et al) [A] 9,10 * abstract * * column 5, line 50 - column 6, line 20 *; | [A]WO2007011583 (DJ ORTHOPEDICS LLC [US], et al) [A] 1-8 * abstract * * paragraph [0026] - paragraph [0029] *; | [A]WO9919025 (EXOGEN INC [US], et al) [A] 1-8 * abstract * * page 4, line 21 - page 5, line 6 *; | [A]US2676593 (CHENEWETH JAMES E) [A] 1-8 * figure 3 * * column 3, line 33 - column 4, line 25 * | Recherche internationale | [Y]CN2335573Y (ZHOU HONGFEN [CN]); | [Y]US7125387 (KAWABATA KENICHI [JP], et al); | [Y]CN2517387Y (XU JINGTUAN [CN]); | [A]CN2343975Y (ZHANG WEIMIN [CN]); | [A]JP2006247214 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [A]EP1395171 (KRISTIANSEN NIELS KRISTIAN [DK]) | par le demandeur | CN2335573Y |