EP2164527 - STÉRILISATION PAR RAYONNEMENT ss [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.03.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, LU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Krones AG Böhmerwaldstrasse 5 93073 Neutraubling / DE | [2010/12] | Inventeur(s) | 01 /
ZIEGLER, Manfred Rennweg 11 94034 Passau / DE | 02 /
KRÜGER, Jochen Waldstrasse 9a 93095 Hagelstadt / DE | [2013/18] |
Précédent [2012/24] | 01 /
ZIEGLER, Manfred Hochweg 3 94161 Ruderting / DE | ||
02 /
KRÜGER, Jochen Waldstrasse 9a 93095 Hagelstadt / DE | |||
Précédent [2010/12] | 01 /
ZIEGLER, Manfred Hochweg 3 94161 Ruderting / DE | ||
02 /
KRÜGER, Jochen Bajuwarenstrasse 4 93107 Thalmassing / DE | Mandataire(s) | Hannke, Christian Hannke Bittner & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB Prüfeninger Strasse 1 93049 Regensburg / DE | [N/P] |
Précédent [2013/18] | Hannke, Christian Hannke Bittner & Partner Patent- und Rechtsanwälte Ägidienplatz 7 93047 Regensburg / DE | ||
Précédent [2010/12] | Hannke, Christian Hannke Bittner & Partner Patent- und Rechtsanwalte Ägidienplatz 7 93047 Regensburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08774278.9 | 25.06.2008 | [2010/12] | WO2008EP58070 | Numéro de priorité, date | DE20071029567 | 26.06.2007 Format original publié: DE102007029567 | [2010/12] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009000850 | Date: | 31.12.2008 | Langue: | DE | [2009/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2164527 | Date: | 24.03.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 31.12.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2164527 | Date: | 01.05.2013 | Langue: | DE | [2013/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.12.2008 | Classification | IPC: | A61L2/08, B65B55/08, B67C7/00 | [2012/44] | CPC: |
A61L2/087 (EP,US);
A61L2/24 (EP,US);
B65B55/08 (EP,US);
B67C7/004 (EP,US);
B67C7/0073 (EP,US);
B67C2003/228 (EP,US)
|
Précédent IPC [2010/12] | A61L2/08 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/12] | Titre | Allemand: | STERILISATION MIT ss-STRAHLUNG | [2010/12] | Anglais: | STERILIZATION WITH ss-RADIATION | [2010/12] | Français: | STÉRILISATION PAR RAYONNEMENT ss | [2010/12] | Entrée dans la phase régionale | 22.01.2010 | Taxe nationale de base payée | 22.01.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.01.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.01.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.01.2010 | Requête en examen déposée [2010/12] | 12.04.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.08.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.11.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.03.2013 | Taxe de délivrance payée | 20.03.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.04.2011 | Opposition(s) | 04.02.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 25.06.2008 | CY | 01.05.2013 | CZ | 01.05.2013 | DK | 01.05.2013 | EE | 01.05.2013 | FI | 01.05.2013 | HR | 01.05.2013 | LT | 01.05.2013 | LV | 01.05.2013 | MC | 01.05.2013 | MT | 01.05.2013 | NL | 01.05.2013 | PL | 01.05.2013 | RO | 01.05.2013 | SE | 01.05.2013 | SI | 01.05.2013 | SK | 01.05.2013 | TR | 01.05.2013 | AT | 25.06.2013 | IE | 25.06.2013 | LU | 25.06.2013 | BE | 30.06.2013 | CH | 30.06.2013 | LI | 30.06.2013 | BG | 01.08.2013 | GB | 01.08.2013 | NO | 01.08.2013 | GR | 02.08.2013 | ES | 12.08.2013 | IS | 01.09.2013 | PT | 02.09.2013 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
MT | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
TR | 01.05.2013 | ||
AT | 25.06.2013 | ||
IE | 25.06.2013 | ||
BE | 30.06.2013 | ||
CH | 30.06.2013 | ||
LI | 30.06.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
GB | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2015/13] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
MT | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
AT | 25.06.2013 | ||
IE | 25.06.2013 | ||
BE | 30.06.2013 | ||
CH | 30.06.2013 | ||
LI | 30.06.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
GB | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2014/51] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
AT | 25.06.2013 | ||
IE | 25.06.2013 | ||
BE | 30.06.2013 | ||
CH | 30.06.2013 | ||
LI | 30.06.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
GB | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2014/34] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
IE | 25.06.2013 | ||
BE | 30.06.2013 | ||
CH | 30.06.2013 | ||
LI | 30.06.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
GB | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2014/20] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
IE | 25.06.2013 | ||
BE | 30.06.2013 | ||
CH | 30.06.2013 | ||
LI | 30.06.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2014/18] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BE | 30.06.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2014/14] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
NL | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2014/11] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
RO | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2014/10] | CY | 01.05.2013 | |
CZ | 01.05.2013 | ||
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
SK | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2014/09] | CY | 01.05.2013 | |
DK | 01.05.2013 | ||
EE | 01.05.2013 | ||
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2014/08] | CY | 01.05.2013 | |
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
MC | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2014/02] | CY | 01.05.2013 | |
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
LV | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2013/52] | CY | 01.05.2013 | |
FI | 01.05.2013 | ||
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2013/51] | FI | 01.05.2013 | |
HR | 01.05.2013 | ||
LT | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2013/50] | FI | 01.05.2013 | |
LT | 01.05.2013 | ||
PL | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
BG | 01.08.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2013/49] | FI | 01.05.2013 | |
LT | 01.05.2013 | ||
SE | 01.05.2013 | ||
SI | 01.05.2013 | ||
NO | 01.08.2013 | ||
GR | 02.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2013/48] | LT | 01.05.2013 | |
NO | 01.08.2013 | ||
ES | 12.08.2013 | ||
IS | 01.09.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | ||
Précédent [2013/47] | LT | 01.05.2013 | |
NO | 01.08.2013 | ||
PT | 02.09.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US3780308 (NABLO S) [X] 1-19 * column 2, lines 13-26; figure - * * column 6, lines 24-27,39-42,65-68 * * column 7, lines 4-8,19-26 *; | [X]WO2004000100 (MEDICAL INSTILL TECH INC [US]; PY DANIEL C [US]) [X] 1-19 * abstract * * page 3, lines 12-15 * * page 5, lines 7-9 * * page 7, lines 12-14 * * page 8, lines 19-25 * * page 10, line 19 - page 11, line 8 *; | [A]EP0340411 (TETRA PAK AB [SE]) [A] 1-19 * column 2, line 41 - column 3, line 20 * * column 7, lines 25-39 *; | [A]FR2255916 (TETRA PAK DEV [CH]) [A] 1-19 * the whole document *; | [A]WO2005108278 (SIG SIMONAZZI S P A [IT]; COLATO LUCA [IT]; SILVESTRI ANGELO [IT]) [A] 1-19 * the whole document * |