EP2171061 - PRÉPARATION D'UNE ESTÉRASE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.08.2018 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 25.08.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.12.2016 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 08.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 29.07.2020 [2020/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DPx Holdings B.V. Kabelweg 37 1014 BA Amsterdam / NL | [2014/49] |
Précédent [2010/14] | Pour tous les Etats désignés DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1 6411 TE Heerlen / NL | ||
Précédent [2009/38] | Pour tous les Etats désignés DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1 6411 TE Heerlen / NL | Inventeur(s) | 01 /
KIETZMANN, Martin Maiffredygasse 12/13 A-8010 Graz / AT | 02 /
SCHWAB, Helmut Mariagruenerstrasse 91 A-8043 Graz / AT | 03 /
PICHLER, Harald Holleneggerstrasse 42 A-8530 Deutschlandsberg / AT | 04 /
IVANCIC, Mirela Purgarija 18 10431 Sv. Nedjelja / HR | 05 /
MAY, Oliver Eberburgweg 47 B 52076 Aachen / DE | 06 /
LUITEN, Rudolf, Gijsbertus, Marie Akkerhoornbloem 26 NL-2317 KR Leiden / NL | [2010/14] | Mandataire(s) | Van den Berg, Frans Richard DPx Fine Chemicals Austria GmbH KG IP-Department P.O. Box 933 4021 Linz / AT | [2017/39] |
Précédent [2010/14] | Hoogendam, Gerrie Christine DSM Intellectual Property Office Geleen P.O. Box 9 6160 MA Geleen / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 08774807.5 | 04.07.2008 | [2010/14] | WO2008EP58731 | Numéro de priorité, date | EP20070013092 | 04.07.2007 Format original publié: EP 07013092 | EP20080000828 | 17.01.2008 Format original publié: EP 08000828 | [2010/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009004093 | Date: | 08.01.2009 | Langue: | EN | [2009/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2171061 | Date: | 07.04.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.01.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2171061 | Date: | 27.09.2017 | Langue: | EN | [2017/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.01.2009 | Classification | IPC: | C12N15/55, C12N15/67, C12N9/18, C12N1/21, C12N15/70 | [2010/14] | CPC: |
C12N9/18 (EP,US);
C12N15/70 (EP,US);
C12Y301/01001 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/39] |
Précédent [2010/14] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | HERSTELLUNG EINER ESTERASE | [2010/14] | Anglais: | PREPARATION OF AN ESTERASE | [2010/14] | Français: | PRÉPARATION D'UNE ESTÉRASE | [2010/14] | Entrée dans la phase régionale | 21.01.2010 | Taxe nationale de base payée | 21.01.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.01.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.01.2010 | Requête en examen déposée [2010/14] | 11.06.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.12.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.01.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.07.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.09.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.03.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 03.03.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.06.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.11.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.12.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.04.2017 | Taxe de délivrance payée | 18.04.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.04.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.06.2010 | Opposition(s) | 28.06.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/36] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 07.03.2016 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.03.2016 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 17.03.2016 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 11.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 12.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 27.09.2017 | CY | 27.09.2017 | DK | 27.09.2017 | EE | 27.09.2017 | FI | 27.09.2017 | HR | 27.09.2017 | LT | 27.09.2017 | LV | 27.09.2017 | MC | 27.09.2017 | NL | 27.09.2017 | PT | 27.09.2017 | RO | 27.09.2017 | SE | 27.09.2017 | SI | 27.09.2017 | SK | 27.09.2017 | TR | 27.09.2017 | BG | 27.12.2017 | GR | 28.12.2017 | IS | 27.01.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/27] | AT | 27.09.2017 | |
DK | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
MC | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
PT | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SI | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
TR | 27.09.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 27.09.2017 | |
DK | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
MC | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SI | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
TR | 27.09.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Précédent [2019/15] | AT | 27.09.2017 | |
DK | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
MC | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SI | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 27.09.2017 | |
DK | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SI | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Précédent [2018/35] | AT | 27.09.2017 | |
DK | 27.09.2017 | ||
EE | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 27.09.2017 | |
EE | 27.09.2017 | ||
FI | 27.09.2017 | ||
HR | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
RO | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
SK | 27.09.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
IS | 27.01.2018 | ||
Précédent [2018/15] | FI | 27.09.2017 | |
HR | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
NL | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | FI | 27.09.2017 | |
HR | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
LV | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
BG | 27.12.2017 | ||
GR | 28.12.2017 | ||
Précédent [2018/10] | FI | 27.09.2017 | |
HR | 27.09.2017 | ||
LT | 27.09.2017 | ||
SE | 27.09.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 27.09.2017 | |
LT | 27.09.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 27.09.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO2004055177 (DEGUSSA [DE]; BORNSCHEUER UWE T [DE]; MUSIDLOWSKA-PERSSON ANNA [SE]; T) [X] 8-10 * sequence - *; | [A]US2004161836 (BORNSCHEUR UWE [DE] ET AL BORNSCHEUER UWE [DE] ET AL) [A] 1-10 * examples 2,3 *; | WO0248322 [ ] (DEGUSSA [DE]; BORNSCHEUER UWE [DE]; MUSIDLOWSKA ANNA [DE]; SCHMIDT-DAN); | [AD]US6872563 (BECKWITH JONATHAN [US] ET AL) [AD] 1-10 * the whole document *; | [XP]WO2007073847 (DSM FINE CHEM AUSTRIA GMBH [AT]; STEINBAUER GERHARD [AT]; STANEK MICHA) [XP] 8-10 * sequence 1 * | [DX] - BOETTCHER DOMINIQUE ET AL, "Functional expression of the gamma-isoenzyme of pig liver carboxyl esterase in Escherichia coli", APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, SPRINGER VERLAG, BERLIN, DE, (20060908), vol. 73, no. 6, ISSN 0175-7598, pages 1282 - 1289, XP002456633 [DX] 1-10 * page 1284, column L * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00253-006-0585-1 | [DA] - KAY TERPE, "Overview of bacterial expression systems for heterologous protein production: from molecular and biochemical fundamentals to commercial systems", APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, SPRINGER-VERLAG, BE, (20060622), vol. 72, no. 2, ISSN 1432-0614, pages 211 - 222, XP019422070 [DA] 1-10 * page 212; table 1 * * page 213, column L - column R; table 2b * * page 215, column L, paragraph 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00253-006-0465-8 | [DA] - S. LANGE ET AL, "Cloning, functional expression, and characterization of recombinant Pig liver Esterase.", CHEMBIOCEM, (2001), vol. 2, pages 576 - 582, XP002483884 [DA] 1-10 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/1439-7633(20010803)2:7/8<576::AID-CBIC576>3.0.CO;2-Y | [A] - MATSUSHIMA M ET AL, "The nucleotide and deduced amino acid sequences of porcine liver proline- beta-naphthylamidase. Evidence for the identity with carboxylesterase", FEBS LETTERS, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (19911118), vol. 293, no. 1-2, ISSN 0014-5793, pages 37 - 41, XP002209303 [A] 1-10 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(91)81147-Z | [A] - R. NOVY ET AL, "Overcoming the codon bias of E. coli for enhanced protein expression", INNOVATIONS, (200106), vol. 12, pages 1 - 3, XP002483885 [A] 1-10 * table 2 * * page 3; table 3 * | [DA] - BESSETTE P H ET AL, "Efficient folding of proteins with multiple disulfide bonds in the Escherichia coli cytoplasm", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE, WASHINGTON, DC, (19991123), vol. 96, no. 24, ISSN 0027-8424, pages 13703 - 13708, XP002233564 [DA] 1-10 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.96.24.13703 | [A] - BRUESEHABER E ET AL, "Identification of pig liver esterase variants by tandem mass spectroscopy analysis and their characterization", APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, SPRINGER VERLAG, BERLIN, DE, (20070626), vol. 76, ISSN 0175-7598, pages 853 - 859, XP002456632 [A] 1-10 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00253-007-1061-2 | [A] - ASLUND F ET AL, "Efficient production of disulfide bonded proteins in the cytoplasm in oxidizing mutants of E. coli", INNOVATIONS, XX, XX, (19991101), vol. 10, pages 11 - 12, XP002456634 [A] 1-10 * the whole document * |