EP2183467 - AGENCEMENT DE ROTOR DE TURBINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 15.09.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.09.2023 | Maintien du brevet (publication B2) | publié le 18.10.2023 [2023/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ansaldo Energia IP UK Limited 5th Floor, North Side 7/10 Chandos Street Cavendish Square London W1G 9DQ / GB | [2023/42] |
Précédent [2017/21] | Pour tous les Etats désignés Ansaldo Energia IP UK Limited 5th Floor, North Side 7/10 Chandos Street Cavendish Square London W1G 9DQ / GB | ||
Précédent [2016/33] | Pour tous les Etats désignés General Electric Technology GmbH Brown Boveri Strasse 7 5400 Baden / CH | ||
Précédent [2015/47] | Pour tous les Etats désignés ALSTOM Technology Ltd Brown Boveri Strasse 7 5400 Baden / CH | ||
Précédent [2010/19] | Pour tous les Etats désignés Alstom Technology Ltd Brown Boveri Strasse 7 5400 Baden / CH | Inventeur(s) | 01 /
WUNDERLE, Helmar Ziegelmattenweg 4 79761 Waldshut-Tiengen / DE | 02 /
SCHLECHTRIEM, Stefan Sonnenweg 15 CH-5507 Mellingen / CH | 03 /
GRAF, Peter Am Rhein 3/B 79790 Küssaberg / DE | 04 /
GLASER, Silvio Hinterhofstrasse 10 CH-5242 Birr / CH | 05 /
VON ARX, Beat Hochgasse 19 CH-4632 Trimbach / CH | [2010/24] |
Précédent [2010/19] | 01 /
WUNDERLE, Helmar Ziegelmattenweg 4 79761 Waldshut-Tiengen / DE | ||
02 /
SCHLECHTRIEM, Stefan Winkelackerweg 2 CH-5522 Tägerig / CH | |||
03 /
GRAF, Peter Am Rhein 3/B 79790 Küssaberg / DE | |||
04 /
GLASER, Silvio Hinterhofstrasse 10 CH-5242 Birr / CH | |||
05 /
VON ARX, Beat Hochgasse 19 CH-4632 Trimbach / CH | Mandataire(s) | Studio Torta S.p.A., et al Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [2023/42] |
Précédent [2015/47] | Alstom Technology Ltd CHTI Intellectual Property Brown Boveri Strasse 7 5400 Baden / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 08775236.6 | 21.07.2008 | [2010/19] | WO2008EP59507 | Numéro de priorité, date | CH20070001258 | 08.08.2007 Format original publié: CH 12582007 | [2010/19] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009019126 | Date: | 12.02.2009 | Langue: | DE | [2009/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2183467 | Date: | 12.05.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 12.02.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2183467 | Date: | 18.11.2015 | Langue: | DE | [2015/47] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP2183467 | Date: | 18.10.2023 | Langue: | DE | [2023/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.02.2009 | Classification | IPC: | F01D11/00, F01D5/30 | [2015/28] | CPC: |
F01D5/3007 (EP,US);
F01D11/005 (EP,US);
F05D2240/55 (EP,US);
F05D2250/13 (EP,US);
F05D2250/182 (EP,US);
Y10T29/49316 (EP,US)
|
Précédent IPC [2010/19] | F01D5/30 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/47] |
Précédent [2010/19] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | ROTORANORDNUNG VON EINER TURBINE | [2010/19] | Anglais: | ROTOR ARRANGEMENT OF A TURBINE | [2010/19] | Français: | AGENCEMENT DE ROTOR DE TURBINE | [2010/19] | Entrée dans la phase régionale | 01.02.2010 | Taxe nationale de base payée | 01.02.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.02.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.02.2010 | Requête en examen déposée [2010/19] | 24.01.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.08.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.02.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.06.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.07.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.10.2015 | Taxe de délivrance payée | 09.10.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.10.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.01.2011 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
13.08.2016
25.08.2016
ADMISSIBLE MTU Aero Engines AG Postfach 50 06 40 80976 München / DE Mandataire de l'opposant Wallinger, Michael Wallinger Ricker Schlotter Tostmann Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Zweibrückenstrasse 5-7 80331 München / DE | [2018/04] |
Précédent [2016/38] | |||
Opposant(s) | 01
13.08.2016
MTU Aero Engines AG Postfach 50 06 40 80976 München / DE | 28.09.2016 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 01.02.2017 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 09.10.2018 | Date des procédures orales | 09.05.2019 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 09.05.2019 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 14.02.2023 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 01.06.2023 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 01.09.2023 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Recours après opposition | 17.07.2019 | Recours reçu No. T2063/19 | 27.08.2019 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 14.02.2023 | Résultat de la procédure de recours : recours du titulaire retiré | 14.02.2023 | Date des procédures orales | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 08.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.07.2008 | BG | 18.11.2015 | CY | 18.11.2015 | CZ | 18.11.2015 | DK | 18.11.2015 | EE | 18.11.2015 | ES | 18.11.2015 | FI | 18.11.2015 | HR | 18.11.2015 | IT | 18.11.2015 | LT | 18.11.2015 | LV | 18.11.2015 | MC | 18.11.2015 | MT | 18.11.2015 | NL | 18.11.2015 | PL | 18.11.2015 | RO | 18.11.2015 | SE | 18.11.2015 | SI | 18.11.2015 | SK | 18.11.2015 | TR | 18.11.2015 | NO | 18.02.2016 | GR | 19.02.2016 | IS | 18.03.2016 | PT | 18.03.2016 | AT | 21.07.2016 | IE | 21.07.2016 | LU | 21.07.2016 | BE | 31.07.2016 | CH | 31.07.2016 | LI | 31.07.2016 | FR | 01.08.2016 | GB | 21.07.2018 | [2019/21] |
Précédent [2018/38] | HU | 21.07.2008 | |
BG | 18.11.2015 | ||
CY | 18.11.2015 | ||
CZ | 18.11.2015 | ||
DK | 18.11.2015 | ||
EE | 18.11.2015 | ||
ES | 18.11.2015 | ||
FI | 18.11.2015 | ||
HR | 18.11.2015 | ||
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
LV | 18.11.2015 | ||
MC | 18.11.2015 | ||
MT | 18.11.2015 | ||
NL | 18.11.2015 | ||
PL | 18.11.2015 | ||
RO | 18.11.2015 | ||
SE | 18.11.2015 | ||
SI | 18.11.2015 | ||
SK | 18.11.2015 | ||
TR | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
GR | 19.02.2016 | ||
IS | 18.03.2016 | ||
PT | 18.03.2016 | ||
AT | 21.07.2016 | ||
IE | 21.07.2016 | ||
LU | 21.07.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
FR | 01.08.2016 | ||
Précédent [2018/33] | HU | 21.07.2008 | |
CY | 18.11.2015 | ||
CZ | 18.11.2015 | ||
DK | 18.11.2015 | ||
EE | 18.11.2015 | ||
ES | 18.11.2015 | ||
FI | 18.11.2015 | ||
HR | 18.11.2015 | ||
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
LV | 18.11.2015 | ||
MC | 18.11.2015 | ||
MT | 18.11.2015 | ||
NL | 18.11.2015 | ||
PL | 18.11.2015 | ||
RO | 18.11.2015 | ||
SE | 18.11.2015 | ||
SI | 18.11.2015 | ||
SK | 18.11.2015 | ||
TR | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
GR | 19.02.2016 | ||
IS | 18.03.2016 | ||
PT | 18.03.2016 | ||
AT | 21.07.2016 | ||
IE | 21.07.2016 | ||
LU | 21.07.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
FR | 01.08.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 21.07.2008 | |
CY | 18.11.2015 | ||
CZ | 18.11.2015 | ||
DK | 18.11.2015 | ||
EE | 18.11.2015 | ||
ES | 18.11.2015 | ||
FI | 18.11.2015 | ||
HR | 18.11.2015 | ||
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
LV | 18.11.2015 | ||
MC | 18.11.2015 | ||
NL | 18.11.2015 | ||
PL | 18.11.2015 | ||
RO | 18.11.2015 | ||
SE | 18.11.2015 | ||
SI | 18.11.2015 | ||
SK | 18.11.2015 | ||
TR | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
GR | 19.02.2016 | ||
IS | 18.03.2016 | ||
PT | 18.03.2016 | ||
AT | 21.07.2016 | ||
IE | 21.07.2016 | ||
LU | 21.07.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
FR | 01.08.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 21.07.2008 | |
CY | 18.11.2015 | ||
CZ | 18.11.2015 | ||
DK | 18.11.2015 | ||
EE | 18.11.2015 | ||
ES | 18.11.2015 | ||
FI | 18.11.2015 | ||
HR | 18.11.2015 | ||
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
LV | 18.11.2015 | ||
MC | 18.11.2015 | ||
NL | 18.11.2015 | ||
PL | 18.11.2015 | ||
RO | 18.11.2015 | ||
SE | 18.11.2015 | ||
SI | 18.11.2015 | ||
SK | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
GR | 19.02.2016 | ||
IS | 18.03.2016 | ||
PT | 18.03.2016 | ||
AT | 21.07.2016 | ||
IE | 21.07.2016 | ||
LU | 21.07.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
FR | 01.08.2016 | ||
Précédent [2017/49] | CZ | 18.11.2015 | |
DK | 18.11.2015 | ||
EE | 18.11.2015 | ||
ES | 18.11.2015 | ||
FI | 18.11.2015 | ||
HR | 18.11.2015 | ||
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
LV | 18.11.2015 | ||
MC | 18.11.2015 | ||
NL | 18.11.2015 | ||
PL | 18.11.2015 | ||
RO | 18.11.2015 | ||
SE | 18.11.2015 | ||
SI | 18.11.2015 | ||
SK | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
GR | 19.02.2016 | ||
IS | 18.03.2016 | ||
PT | 18.03.2016 | ||
AT | 21.07.2016 | ||
IE | 21.07.2016 | ||
LU | 21.07.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
FR | 01.08.2016 | ||
Précédent [2017/41] | CZ | 18.11.2015 | |
DK | 18.11.2015 | ||
EE | 18.11.2015 | ||
ES | 18.11.2015 | ||
FI | 18.11.2015 | ||
HR | 18.11.2015 | ||
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
LV | 18.11.2015 | ||
MC | 18.11.2015 | ||
NL | 18.11.2015 | ||
PL | 18.11.2015 | ||
RO | 18.11.2015 | ||
SE | 18.11.2015 | ||
SI | 18.11.2015 | ||
SK | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
GR | 19.02.2016 | ||
IS | 18.03.2016 | ||
PT | 18.03.2016 | ||
IE | 21.07.2016 | ||
LU | 21.07.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
FR | 01.08.2016 | ||
Précédent [2017/22] | CZ | 18.11.2015 | |
DK | 18.11.2015 | ||
EE | 18.11.2015 | ||
ES | 18.11.2015 | ||
FI | 18.11.2015 | ||
HR | 18.11.2015 | ||
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
LV | 18.11.2015 | ||
MC | 18.11.2015 | ||
NL | 18.11.2015 | ||
PL | 18.11.2015 | ||
RO | 18.11.2015 | ||
SE | 18.11.2015 | ||
SI | 18.11.2015 | ||
SK | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
GR | 19.02.2016 | ||
IS | 18.03.2016 | ||
PT | 18.03.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
CH | 31.07.2016 | ||
LI | 31.07.2016 | ||
FR | 01.08.2016 | ||
Précédent [2017/03] | CZ | 18.11.2015 | |
DK | 18.11.2015 | ||
EE | 18.11.2015 | ||
ES | 18.11.2015 | ||
FI | 18.11.2015 | ||
HR | 18.11.2015 | ||
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
LV | 18.11.2015 | ||
NL | 18.11.2015 | ||
PL | 18.11.2015 | ||
RO | 18.11.2015 | ||
SE | 18.11.2015 | ||
SI | 18.11.2015 | ||
SK | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
GR | 19.02.2016 | ||
IS | 18.03.2016 | ||
PT | 18.03.2016 | ||
BE | 31.07.2016 | ||
Précédent [2016/49] | CZ | 18.11.2015 | |
DK | 18.11.2015 | ||
EE | 18.11.2015 | ||
ES | 18.11.2015 | ||
FI | 18.11.2015 | ||
HR | 18.11.2015 | ||
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
LV | 18.11.2015 | ||
NL | 18.11.2015 | ||
PL | 18.11.2015 | ||
RO | 18.11.2015 | ||
SE | 18.11.2015 | ||
SI | 18.11.2015 | ||
SK | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
GR | 19.02.2016 | ||
IS | 18.03.2016 | ||
PT | 18.03.2016 | ||
Précédent [2016/39] | CZ | 18.11.2015 | |
DK | 18.11.2015 | ||
EE | 18.11.2015 | ||
ES | 18.11.2015 | ||
FI | 18.11.2015 | ||
HR | 18.11.2015 | ||
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
LV | 18.11.2015 | ||
NL | 18.11.2015 | ||
PL | 18.11.2015 | ||
RO | 18.11.2015 | ||
SE | 18.11.2015 | ||
SK | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
GR | 19.02.2016 | ||
IS | 18.03.2016 | ||
PT | 18.03.2016 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 18.11.2015 | |
EE | 18.11.2015 | ||
ES | 18.11.2015 | ||
FI | 18.11.2015 | ||
HR | 18.11.2015 | ||
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
LV | 18.11.2015 | ||
NL | 18.11.2015 | ||
PL | 18.11.2015 | ||
RO | 18.11.2015 | ||
SE | 18.11.2015 | ||
SK | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
GR | 19.02.2016 | ||
IS | 18.03.2016 | ||
PT | 18.03.2016 | ||
Précédent [2016/34] | CZ | 18.11.2015 | |
ES | 18.11.2015 | ||
FI | 18.11.2015 | ||
HR | 18.11.2015 | ||
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
LV | 18.11.2015 | ||
NL | 18.11.2015 | ||
PL | 18.11.2015 | ||
SE | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
GR | 19.02.2016 | ||
IS | 18.03.2016 | ||
PT | 18.03.2016 | ||
Précédent [2016/25] | ES | 18.11.2015 | |
FI | 18.11.2015 | ||
HR | 18.11.2015 | ||
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
LV | 18.11.2015 | ||
NL | 18.11.2015 | ||
PL | 18.11.2015 | ||
SE | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
GR | 19.02.2016 | ||
IS | 18.03.2016 | ||
PT | 18.03.2016 | ||
Précédent [2016/24] | ES | 18.11.2015 | |
FI | 18.11.2015 | ||
HR | 18.11.2015 | ||
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
NL | 18.11.2015 | ||
PL | 18.11.2015 | ||
SE | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
GR | 19.02.2016 | ||
IS | 18.03.2016 | ||
PT | 18.03.2016 | ||
Précédent [2016/23] | ES | 18.11.2015 | |
HR | 18.11.2015 | ||
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
NL | 18.11.2015 | ||
SE | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
IS | 18.03.2016 | ||
Précédent [2016/22] | ES | 18.11.2015 | |
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
NL | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
IS | 18.03.2016 | ||
Précédent [2016/21] | ES | 18.11.2015 | |
IT | 18.11.2015 | ||
LT | 18.11.2015 | ||
NO | 18.02.2016 | ||
Précédent [2016/20] | ES | 18.11.2015 | |
LT | 18.11.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US3047268 (LEAVITT STANLEY L) [X] 1-3,5-14 * figures 1-4 *; | [A]US3112914 (WELLMAN ROBERT H) [A] 1-14* figures 4,5 *; | [A]GB1527074 (ROLLS ROYCE) [A] 1-14 * figure 3 *; | [X]EP0710766 (ROLLS ROYCE PLC [GB]) [X] 1-3,5,7-14 * column 2, line 7 - line 9 * * figures 1-3 *; | [X]WO9950534 (PRATT & WHITNEY CANADA [CA]) [X] 1-14 * figures 2,4 *; | [A]EP1795706 (HONEYWELL INT INC [US]) [A] 11-14 * figure 1A * | Opposition | US3047268 | US3112914 | GB1527074 | DE3743253 | EP0710766 | WO9950534 | EP1795706 |