EP2169826 - CIRCUIT DE DISPOSITIFS DE RADIOFRÉQUENCE APPLICABLES SUR DES TISSUS VIVANTS ET DISPOSITIF LE CONTENANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.07.2013 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.08.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 16.09.2015 [2015/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Indiba, S.A. C/ Enamorats 17-19 08013 Barcelona / ES | [2012/36] |
Précédent [2010/13] | Pour tous les Etats désignés Indiba, S.A. c/ Enamorats 17 08013 Barcelona / ES | Inventeur(s) | 01 /
LARIO GARCÍA, Javier c/ Villarroel n 2, 6 4a E-08011 Barcelona / ES | 02 /
CALBET BENACH, José c/ Dr. August Pi i Sunyer n 7, 4 1a E-08034 Barcelona / ES | 03 /
BUISAN ESCARTIN, Jorge c/ Villar n 23, 2 3a 08041 Barcelona / ES | [2010/13] | Mandataire(s) | Durán Moya, Carlos, et al DURAN-CORRETJER Còrsega, 329 08037 Barcelona / ES | [2012/36] |
Précédent [2010/13] | Durán Moya, Carlos, et al DURAN-CORRETJER Còrsega, 329 08037 Barcelona / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 08775400.8 | 26.05.2008 | [2010/13] | WO2008ES00372 | Numéro de priorité, date | ES20070001702 | 20.06.2007 Format original publié: ES 200701702 | [2012/36] | Langue de dépôt | ES | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2008155433 | Date: | 24.12.2008 | Langue: | ES | [2008/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2169826 | Date: | 31.03.2010 | Langue: | EN | [2010/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2169826 | Date: | 05.09.2012 | Langue: | EN | [2012/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | ES | 24.12.2008 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.04.2011 | Classification | IPC: | H03H1/00, H03H7/01 | [2011/19] | CPC: |
A61B18/1206 (EP,US);
A61B18/18 (KR);
H03H1/00 (ES,KR);
A61B18/00 (KR);
H03H7/0115 (EP,US);
H03H7/175 (EP,US);
H03H7/1775 (EP,US);
A61B18/1402 (EP,US);
A61B2018/128 (EP,US);
A61B2018/1293 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2010/13] | H03H1/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/13] | Titre | Allemand: | SCHALTUNG FÜR HOCHFREQUENZEINRICHTUNGEN, DIE AUF LEBENDE GEWEBE ANWENDBAR SIND, UND DIESE ENTHALTENDE EINRICHTUNG | [2010/13] | Anglais: | CIRCUIT FOR RADIOFREQUENCY DEVICES APPLICABLE TO LIVING TISSUES AND DEVICE CONTAINING SAME | [2010/13] | Français: | CIRCUIT DE DISPOSITIFS DE RADIOFRÉQUENCE APPLICABLES SUR DES TISSUS VIVANTS ET DISPOSITIF LE CONTENANT | [2010/13] | Entrée dans la phase régionale | 11.12.2009 | Traduction produite | 11.12.2009 | Taxe nationale de base payée | 11.12.2009 | Taxe de recherche payée | 11.12.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.12.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.12.2009 | Requête en examen déposée [2010/21] | 31.12.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.06.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.07.2012 | Taxe de délivrance payée | 23.07.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.06.2012 | Opposition(s) | 06.06.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.04.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.05.2008 | AT | 05.09.2012 | BE | 05.09.2012 | CY | 05.09.2012 | CZ | 05.09.2012 | DK | 05.09.2012 | EE | 05.09.2012 | FI | 05.09.2012 | GR | 05.09.2012 | HR | 05.09.2012 | LT | 05.09.2012 | LV | 05.09.2012 | MC | 05.09.2012 | MT | 05.09.2012 | NL | 05.09.2012 | PL | 05.09.2012 | RO | 05.09.2012 | SE | 05.09.2012 | SI | 05.09.2012 | SK | 05.09.2012 | TR | 05.09.2012 | BG | 05.12.2012 | NO | 05.12.2012 | IS | 05.01.2013 | PT | 07.01.2013 | IE | 26.05.2013 | LU | 26.05.2013 | [2015/38] |
Précédent [2015/34] | HU | 26.05.2008 | |
AT | 05.09.2012 | ||
BE | 05.09.2012 | ||
CY | 05.09.2012 | ||
CZ | 05.09.2012 | ||
DK | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
MC | 05.09.2012 | ||
MT | 05.09.2012 | ||
NL | 05.09.2012 | ||
PL | 05.09.2012 | ||
RO | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
TR | 05.09.2012 | ||
BG | 05.12.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
PT | 07.01.2013 | ||
IE | 26.05.2013 | ||
LU | 26.05.2013 | ||
Précédent [2015/32] | AT | 05.09.2012 | |
BE | 05.09.2012 | ||
CY | 05.09.2012 | ||
CZ | 05.09.2012 | ||
DK | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
MC | 05.09.2012 | ||
MT | 05.09.2012 | ||
NL | 05.09.2012 | ||
PL | 05.09.2012 | ||
RO | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
TR | 05.09.2012 | ||
BG | 05.12.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
PT | 07.01.2013 | ||
IE | 26.05.2013 | ||
Précédent [2015/13] | AT | 05.09.2012 | |
BE | 05.09.2012 | ||
CY | 05.09.2012 | ||
CZ | 05.09.2012 | ||
DK | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
MC | 05.09.2012 | ||
MT | 05.09.2012 | ||
NL | 05.09.2012 | ||
PL | 05.09.2012 | ||
RO | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
BG | 05.12.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
PT | 07.01.2013 | ||
IE | 26.05.2013 | ||
Précédent [2014/20] | AT | 05.09.2012 | |
BE | 05.09.2012 | ||
CY | 05.09.2012 | ||
CZ | 05.09.2012 | ||
DK | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
MC | 05.09.2012 | ||
NL | 05.09.2012 | ||
PL | 05.09.2012 | ||
RO | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
BG | 05.12.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
PT | 07.01.2013 | ||
IE | 26.05.2013 | ||
Précédent [2014/03] | AT | 05.09.2012 | |
BE | 05.09.2012 | ||
CY | 05.09.2012 | ||
CZ | 05.09.2012 | ||
DK | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
MC | 05.09.2012 | ||
NL | 05.09.2012 | ||
PL | 05.09.2012 | ||
RO | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
BG | 05.12.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
PT | 07.01.2013 | ||
Précédent [2013/34] | AT | 05.09.2012 | |
BE | 05.09.2012 | ||
CY | 05.09.2012 | ||
CZ | 05.09.2012 | ||
DK | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
NL | 05.09.2012 | ||
PL | 05.09.2012 | ||
RO | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
BG | 05.12.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
PT | 07.01.2013 | ||
Précédent [2013/28] | AT | 05.09.2012 | |
BE | 05.09.2012 | ||
CY | 05.09.2012 | ||
CZ | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
NL | 05.09.2012 | ||
PL | 05.09.2012 | ||
RO | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
PT | 07.01.2013 | ||
Précédent [2013/23] | AT | 05.09.2012 | |
BE | 05.09.2012 | ||
CY | 05.09.2012 | ||
CZ | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
NL | 05.09.2012 | ||
PL | 05.09.2012 | ||
RO | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
Précédent [2013/22] | AT | 05.09.2012 | |
BE | 05.09.2012 | ||
CY | 05.09.2012 | ||
CZ | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
NL | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
Précédent [2013/20] | AT | 05.09.2012 | |
BE | 05.09.2012 | ||
CY | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
Précédent [2013/12] | AT | 05.09.2012 | |
CY | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
Précédent [2013/11] | AT | 05.09.2012 | |
CY | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
Précédent [2013/10] | AT | 05.09.2012 | |
CY | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
Précédent [2013/09] | AT | 05.09.2012 | |
FI | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
Précédent [2013/08] | AT | 05.09.2012 | |
LT | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 05.09.2012 | Citations: | Recherche | [A]US2005083 (HANSELL CLARENCE W); | [A]NL7908680 (FUJITSU TEN LTD); | [A]US4571560 (DOBROVOLNY PIERRE [US]); | [A]DE3514676 (LICENTIA GMBH [DE]); | [A]US5907242 (GARD MICHAEL F [US]) | Recherche internationale | [A]US5187457 (CHAWLA YOGENDRA K [US], et al); | [A]US2004008527 (HONDA JUN [US]); | [A]WO2006084505 (SCHAFFNER EMV AG [CH], et al) | par le demandeur | ES287964U | ES2139507 |