Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US8465483 | Dossier mondial
| 18.06.2013 | B2 | US2010198213 | | 05.08.2010 | A1 | Numéro de priorité | | Date | ES200701702 | | 20.06.2007 | WO2008ES00372 | | 26.05.2008 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR101255082B | Dossier mondial
| 15.04.2013 | B1 | KR20100029205 | | 16.03.2010 | A | Numéro de priorité | | Date | ES200701702 | | 20.06.2007 | WO2008ES00372 | | 26.05.2008 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP5335782B | Dossier mondial
| 06.11.2013 | B2 | JP2010530267 | | 09.09.2010 | A | Numéro de priorité | | Date | ES200701702 | | 20.06.2007 | WO2008ES00372 | | 26.05.2008 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2008265114B | Dossier mondial
| 23.08.2012 | B2 | AU2008265114 | | 24.12.2008 | A1 | Numéro de priorité | | Date | ES200701702 | | 20.06.2007 | WO2008ES00372 | | 26.05.2008 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP2169826 | Dossier mondial
| 05.09.2012 | B1 | EP2169826 | | 11.05.2011 | A4 | EP2169826 | | 31.03.2010 | A1 | Numéro de priorité | | Date | ES200701702 | | 20.06.2007 | WO2008ES00372 | | 26.05.2008 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | BRPI0812512 | | 10.09.2019 | B1 | BRPI0812512 | | 10.02.2015 | A2 | Numéro de priorité | | Date | ES200701702 | | 20.06.2007 | WO2008ES00372 | | 26.05.2008 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CA2690871 | | 12.02.2013 | C | CA2690871 | | 24.12.2008 | A1 | Numéro de priorité | | Date | ES200701702 | | 20.06.2007 | WO2008ES00372 | | 26.05.2008 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN101682306B | | 28.12.2011 | B | CN101682306 | | 24.03.2010 | A | Numéro de priorité | | Date | ES200701702 | | 20.06.2007 | WO2008ES00372 | | 26.05.2008 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | ES2391230T | | 22.11.2012 | T3 | Numéro de priorité | | Date | ES200701702 | | 20.06.2007 | WO2008ES00372 | | 26.05.2008 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | MX2009013521 | | 18.01.2010 | A | Numéro de priorité | | Date | ES200701702 | | 20.06.2007 | WO2008ES00372 | | 26.05.2008 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | NZ581886 | | 28.09.2012 | A | Numéro de priorité | | Date | ES200701702 | | 20.06.2007 | WO2008ES00372 | | 26.05.2008 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO2008155433 | Dossier mondial
| 24.12.2008 | A1 | Numéro de priorité | | Date | ES200701702 | | 20.06.2007 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | ES2308938 | | 08.01.2010 | B1 | ES2308938 | | 01.12.2008 | A1 | Numéro de priorité | | Date | ES200701702 | | 20.06.2007 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | RU2464950 | | 27.10.2012 | C2 | RU2010101670 | | 27.07.2011 | A | Numéro de priorité | | Date | ES200701702 | | 20.06.2007 |