EP2188574 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE RÉGULATION DE L'AIR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.05.2015 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.10.2017 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, TR | publié le 15.11.2017 [2017/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Quintex Systems Limited 6 New Street Square London EC4A 3LX / GB | [2014/11] |
Précédent [2010/21] | Pour tous les Etats désignés Food Industry Technical Ltd. 40 Ivanhoe Road Finchampstead Berkshire RG40 4QQ / GB | Inventeur(s) | 01 /
STEVENS, Leonard 62 Knowles Ave Crowthorne, Berkshire RG45 6DU / GB | 02 /
STEVENS, Keith Bridge Lodge Hackwood Park Basingstoke, Hampshire RG25 2JZ / GB | 03 /
GLOVER, Nell 12 Warwick Road Reading, Berkshire RG2 7AX / GB | 04 /
WYATT, Ben 40 Balmore Drive Cavershamp Reading, Berkshire RG4 8NL / GB | [2014/30] |
Précédent [2010/21] | 01 /
STEVENS, Leonard 62 Knowles Ave Crowthorne, Berkshire RG45 6DU / GB | ||
02 /
STEVENS, Keith Bridge Lodge Hackwood Park Basingstoke, Hampshire RG25 2JZ / GB | |||
03 /
GLOVER, Nell 12 Warwick Road Reading, Berkshire RG2 7AX / GB | |||
04 /
WYATT, Ben 40 Balmore Drive Cavershamp Reading, Berkshire RG4 8NL / GB | Mandataire(s) | Jenkins, Peter David Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Précédent [2014/30] | Jenkins, Peter David Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | ||
Précédent [2010/21] | Jenkins, Peter David Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08775820.7 | 03.07.2008 | [2010/21] | WO2008GB02270 | Numéro de priorité, date | GB20070012978 | 04.07.2007 Format original publié: GB 0712978 | [2010/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2009004332 | Date: | 08.01.2009 | Langue: | EN | [2009/02] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2188574 | Date: | 26.05.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.01.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2188574 | Date: | 23.07.2014 | Langue: | EN | [2014/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.04.2009 | Classification | IPC: | F24F11/00, F24C15/20 | [2010/21] | CPC: |
F24C15/2021 (EP,GB);
F24F11/46 (EP,GB,US);
A62C3/14 (GB);
B08B15/02 (GB);
F24F11/30 (EP,GB);
F24F11/33 (EP,GB,US);
F24F11/38 (EP,GB,US);
F24F11/523 (EP,GB,US);
F24F11/526 (EP,GB,US);
F24F11/58 (EP,GB,US);
F24F11/63 (EP,GB,US);
F24F11/76 (GB);
F24F11/77 (EP,GB,US);
F24F2110/10 (EP,GB);
F24F2110/50 (GB);
Y02B30/70 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2014/26] |
Précédent [2010/21] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RS | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LUFTSTEUERSYSTEM UND -VERFAHREN | [2010/21] | Anglais: | AIR CONTROL SYSTEM AND METHOD | [2010/21] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE RÉGULATION DE L'AIR | [2010/21] | Entrée dans la phase régionale | 29.01.2010 | Taxe nationale de base payée | 29.01.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.01.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.01.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.01.2010 | Requête en examen déposée [2010/21] | 18.02.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.06.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.09.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.03.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.02.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.06.2014 | Taxe de délivrance payée | 13.06.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.06.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP13155503.9 / EP2594859 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.02.2011 | Opposition(s) | 24.04.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.07.2008 | AT | 23.07.2014 | BE | 23.07.2014 | CY | 23.07.2014 | CZ | 23.07.2014 | DK | 23.07.2014 | EE | 23.07.2014 | FI | 23.07.2014 | HR | 23.07.2014 | LT | 23.07.2014 | LV | 23.07.2014 | MC | 23.07.2014 | MT | 23.07.2014 | PL | 23.07.2014 | RO | 23.07.2014 | SE | 23.07.2014 | SI | 23.07.2014 | SK | 23.07.2014 | TR | 23.07.2014 | BG | 23.10.2014 | NO | 23.10.2014 | GR | 24.10.2014 | IS | 23.11.2014 | PT | 24.11.2014 | [2017/39] |
Précédent [2017/21] | AT | 23.07.2014 | |
BE | 23.07.2014 | ||
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
MT | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Précédent [2016/32] | AT | 23.07.2014 | |
BE | 23.07.2014 | ||
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Précédent [2016/13] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
MC | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Précédent [2015/50] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SI | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Précédent [2015/23] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
CZ | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
EE | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
SK | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Précédent [2015/22] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
DK | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
RO | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Précédent [2015/12] | AT | 23.07.2014 | |
CY | 23.07.2014 | ||
FI | 23.07.2014 | ||
HR | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
LV | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
IS | 23.11.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Précédent [2015/11] | CY | 23.07.2014 | |
FI | 23.07.2014 | ||
LT | 23.07.2014 | ||
PL | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
GR | 24.10.2014 | ||
PT | 24.11.2014 | ||
Précédent [2015/10] | FI | 23.07.2014 | |
LT | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
BG | 23.10.2014 | ||
NO | 23.10.2014 | ||
Précédent [2015/09] | FI | 23.07.2014 | |
LT | 23.07.2014 | ||
SE | 23.07.2014 | ||
Précédent [2015/08] | LT | 23.07.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [DXY]US6170480 (MELINK STEPHEN K [US], et al); | [XY]DE20014690U (HOELLDOBLER JOHANN [DE]); | [XY]EP1333232 (FRANCE AIR [FR]); | [XY]US2005156053 (MELINK STEPHEN K [US]); | [Y]US7147168 (BAGWELL RICK [US], et al) | par le demandeur | US6170480 | US2005156053 |