EP2147332 - PROCÉDÉ ET APPAREIL POUR LOCALISER ET MESURER LA DISTANCE À UNE CIBLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.02.2015 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.02.2015 | Demande réputée retirée | publié le 01.04.2015 [2015/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch Company Limited 21st Floor King's Road 625 VRC Hong Kong / CN | [N/P] |
Précédent [2010/04] | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch Company Limited 21st Floor King's Road 625 VRC Hong Kong / HK | Inventeur(s) | 01 /
YUNG, Wai, Lam Rm 2504 Wing Pak House Hong Pak Court Lam Tin Hong Kong / CN | 02 /
BITTNER, Wilfried, Alois, Anton 9A, Block 6, Villa Esplanada 8 Nga Ying Chau Street Tsing Hong Kong / CN | 03 /
LAM, Yat, Wah Flat E, 13/f., Tower 2 No. 8 Waterloo Road Yaumatei, Kowloon Hong Kong / CN | 04 /
CHAN, Sai, Chak Rm 2020, Hin Tak House Hin Keng Estate Shatin, N.t. Hong Kong / CN | 05 /
CHAN, Wah, Pong Flat 1604, Block M Allways gardens Tsuen Wan, N.T. Hong Kong / CN | 06 /
NG, Kwong, Lam Flat 217, Ping Shing House Ping Tin Estate Lam Tin, Kowloon Hong Kong / CN | 07 /
ZIMMERMANN, Thomas, Paul, Richard Johann von Werth Str. 1 80639 Munich / DE | [2010/04] | Mandataire(s) | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Postfach 44 01 51 80750 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/18] | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Postfach 44 01 51 80750 München / DE | ||
Précédent [2010/04] | Barth, Stephan Manuel Reinhard, Skuhra, Weise & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08776399.1 | 16.04.2008 | [2010/04] | WO2008IB02066 | Numéro de priorité, date | US20070796621 | 27.04.2007 Format original publié: US 796621 | [2010/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2008155657 | Date: | 24.12.2008 | Langue: | EN | [2008/52] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2147332 | Date: | 27.01.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.12.2008, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.06.2009 | Classification | IPC: | G01S17/02, G01S17/08, G01S7/48 | [2010/04] | CPC: |
G01S7/4813 (EP,US);
G01S17/08 (EP,US);
G01S17/86 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/04] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG UND MESSUNG DES ABSTANDS ZU EINEM ZIEL | [2010/04] | Anglais: | A METHOD AND APPARATUS FOR LOCATING AND MEASURING THE DISTANCE TO A TARGET | [2010/04] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL POUR LOCALISER ET MESURER LA DISTANCE À UNE CIBLE | [2010/04] | Entrée dans la phase régionale | 27.11.2009 | Taxe nationale de base payée | 11.12.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.12.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 29.10.2009 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.12.2009 | Requête en examen déposée [2010/04] | 10.03.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.07.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.11.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/14] | 25.11.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/14] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.03.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2014 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US5221956 (PATTERSON SCOTT W [US], et al) [Y] 2-5,20,22 * abstract ** column 3, line 56 - column 9, line 25 *; | [Y]WO9931516 (LASER ATLANTA [US]) [Y] 2-5,20,22 * abstract * * page 3, lines 4-28 * * page 9, line 10 - page 13, line 19 *; | [XY]US2006125924 (ING-SONG LIN [TW], et al) [X] 1,21 * abstract * * paragraph [0019] - paragraph [0029] * [Y] 2-5,20,22 | par le demandeur | US2006125925 |