EP2314870 - EOLIENNE DE GENERATION D'ENERGIE ET SON PROCEDE DE FABRICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.08.2018 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.09.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 24.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 29.07.2020 [2020/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Noai Co. Ltd. 66-1 0yamatu Niigata-shi Niigata 950-0952 / JP | [2011/17] | Inventeur(s) | 01 /
HARA, Akio c/o WINPRO., LTD. 2nd Fl., Publicityflex Bldg. 19-8, Shinkou-cho Chuou-ku, Niigata-shi Niigata 950-0965 / JP | [2017/41] |
Précédent [2011/17] | 01 /
HARA, Akio c/o WINPRO., LTD. 2nd Fl., Publicityflex Bldg. 19-8, Shinkou-cho Chuou-ku, Niigata-shi Niigata 950-0965 / JP | Mandataire(s) | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Postfach 44 01 51 80750 München / DE | [N/P] |
Précédent [2017/41] | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Postfach 44 01 51 80750 München / DE | ||
Précédent [2012/18] | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Postfach 44 01 51 80750 München / DE | ||
Précédent [2011/17] | Barth, Stephan Manuel Reinhard, Skuhra, Weise & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08778252.0 | 17.07.2008 | [2011/17] | WO2008JP62960 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010007684 | Date: | 21.01.2010 | Langue: | JA | [2010/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2314870 | Date: | 27.04.2011 | Langue: | EN | [2011/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2314870 | Date: | 11.10.2017 | Langue: | EN | [2017/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 21.01.2010 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.10.2013 | Classification | IPC: | F03D7/06, F03D3/06 | [2017/20] | CPC: |
F03D3/062 (EP,US);
F03D7/06 (EP,US);
F05B2240/214 (EP,US);
F05B2240/313 (EP,US);
Y02E10/74 (EP,US);
Y02P70/50 (EP,US);
Y10T29/49336 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2011/17] | F03D11/00, F03D3/06, F03D7/06 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/41] |
Précédent [2011/17] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | ENERGIEERZEUGENDE WINDTURBINE UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2011/17] | Anglais: | POWER-GENERATING WIND TURBINE AND ITS MANUFACTURING METHOD | [2011/17] | Français: | EOLIENNE DE GENERATION D'ENERGIE ET SON PROCEDE DE FABRICATION | [2011/17] | Entrée dans la phase régionale | 17.01.2011 | Traduction produite | 17.01.2011 | Taxe nationale de base payée | 17.01.2011 | Taxe de recherche payée | 17.01.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.01.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.01.2011 | Requête en examen déposée [2011/17] | 16.05.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.04.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.08.2017 | Taxe de délivrance payée | 23.08.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.08.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.04.2017 | Opposition(s) | 12.07.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 29.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 31.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.07.2008 | AT | 11.10.2017 | CY | 11.10.2017 | CZ | 11.10.2017 | DK | 11.10.2017 | EE | 11.10.2017 | ES | 11.10.2017 | FI | 11.10.2017 | HR | 11.10.2017 | IT | 11.10.2017 | LT | 11.10.2017 | LV | 11.10.2017 | MC | 11.10.2017 | NL | 11.10.2017 | PL | 11.10.2017 | PT | 11.10.2017 | RO | 11.10.2017 | SE | 11.10.2017 | SI | 11.10.2017 | SK | 11.10.2017 | TR | 11.10.2017 | BG | 11.01.2018 | NO | 11.01.2018 | GR | 12.01.2018 | IS | 11.02.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/27] | HU | 17.07.2008 | |
AT | 11.10.2017 | ||
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
MC | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
PT | 11.10.2017 | ||
RO | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SI | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
TR | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
MC | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
RO | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SI | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
TR | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2019/15] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
MC | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
RO | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SI | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
RO | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SI | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2018/41] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
RO | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2018/37] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2018/35] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 11.10.2017 | |
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 11.10.2017 | |
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2018/22] | ES | 11.10.2017 | |
FI | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
Précédent [2018/21] | FI | 11.10.2017 | |
LT | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
Précédent [2018/17] | NL | 11.10.2017 | Citations: | Recherche | [XI]DE3626917 (HERTER ERICH [DE], et al) [X] 1,5,7-12 * abstract * * column 6, line 34 - column 8, line 36 * * figures 1-12 * [I] 13; | [XYI]EP1422422 (SATSUKI SEISAKUSHO CO LTD [JP]) [X] 1,2 * abstract * * paragraph [0016] - paragraph [0040] * * figure - * [Y] 5,7-10,12 [I] 4; | [Y]EP1544459 (SUNPOWER CO LTD [JP]) [Y] 1,2,4,5 * abstract * * paragraph [0057] - paragraph [0059] * * figures 7,8 *; | [YA]JP2005307850 (NIKKEIKIN ALUMINIUM CORE TECH, et al) [Y] 5,7-10,12 * figure - *[A] 1,4; | [Y]EP1757806 (INTELLECTUAL PROPERTY BANK [JP]) [Y] 1,2,4,5 * abstract * * paragraph [0024] - paragraph [0076] * * figures 1-11 *; | [E]EP2236819 (NOGUCHI TSUNEO [JP]) [E] 1,2 * abstract * * paragraph [0017] - paragraph [0025] * * figures 1-4 * | Recherche internationale | [A]JPS57191873U (SHOWA ALUMINUM CORP.); | [A]JPS60500221 (HERTER, GUNNAR, HERTER, ERICH); | [A]JP2000120524 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD); | [A]JP2003269320 (KANKI KENZO); | [A]JP2003336572 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD); | [Y]WO2004009993 (SUNPOWER CO LTD [JP], et al); | [Y]JP2004108330 (NOGUCHI TSUNEO); | [A]JP2005307850 (NIKKEIKIN ALUMINIUM CORE TECH, et al); | [Y]WO2005116446 (INTELLECTUAL PROPERTY BANK [JP], et al) | par le demandeur | JP3451085B |