EP2184595 - APPAREIL DE TRAITEMENT, SYSTÈME D'USINAGE DE TROU CENTRAL, PROGRAMME DE DÉCISION DE LA POSITION DU TROU CENTRAL, ET PROCÉDÉ DE DÉCISION DE LA POSITION DU TROU CENTRAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.05.2018 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 26.05.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 29.05.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 01.07.2020 [2020/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Komatsu NTC Ltd. 100 Fukuno Nanto-City Toyama 959-1595 / JP | [N/P] |
Précédent [2011/32] | Pour tous les Etats désignés Komatsu NTC Ltd. 100 Fukuno Nanto-City Toyama 959-1595 / JP | ||
Précédent [2010/19] | Pour tous les Etats désignés Komatsu Machinery Corp. Jigata 5 Yookaichi-machi Komatsu-shi Ishikawa 923-0868 / JP | Inventeur(s) | 01 /
YOSHIMOTO, Akihiro c/o KOMATSU MACHINERY CORP. Tsu 23 Futsu-machi Komatsu-shi Ishikawa 923-0392 / JP | [2017/26] |
Précédent [2010/19] | 01 /
YOSHIMOTO, Akihiro c/o KOMATSU MACHINERY CORP. Tsu 23 Futsu-machi Komatsu-shi Ishikawa 923-0392 / JP | Mandataire(s) | Flügel Preissner Schober Seidel Patentanwälte PartG mbB Nymphenburger Strasse 20 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2017/26] | Flügel Preissner Schober Seidel Patentanwälte PartG mbB Nymphenburger Strasse 20a 80335 München / DE | ||
Précédent [2014/42] | Flügel Preissner Kastel Schober Patentanwälte PartG mbB Nymphenburger Strasse 20a 80335 München / DE | ||
Précédent [2010/19] | Kastel, Stefan, et al Flügel Preissner Kastel Schober Nymphenburger Strasse 20a 80335 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08791385.1 | 22.07.2008 | [2010/19] | WO2008JP63104 | Numéro de priorité, date | JP20070201323 | 01.08.2007 Format original publié: JP 2007201323 | [2010/19] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009016988 | Date: | 05.02.2009 | Langue: | JA | [2009/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2184595 | Date: | 12.05.2010 | Langue: | EN | [2010/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2184595 | Date: | 28.06.2017 | Langue: | EN | [2017/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 05.02.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.06.2015 | Classification | IPC: | G01M1/30, B23Q17/00 | [2010/19] | CPC: |
G01M1/24 (EP,US);
G01M1/30 (KR);
B23Q17/00 (KR);
G01B21/20 (KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/26] |
Précédent [2010/19] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | BEARBEITUNGSVORRICHTUNG, MITTELLOCHBEARBEITUNGSSYSTEM, PROGRAMM ZUR BESTIMMUNG EINER MITTELLOCHPOSITION UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINER MITTELLOCHPOSITION | [2010/19] | Anglais: | TREATING APPARATUS, CENTER-HOLE WORKING SYSTEM, CENTER-HOLE POSITION DECIDING PROGRAM, AND CENTER-HOLE POSITION DECIDING METHOD | [2010/19] | Français: | APPAREIL DE TRAITEMENT, SYSTÈME D'USINAGE DE TROU CENTRAL, PROGRAMME DE DÉCISION DE LA POSITION DU TROU CENTRAL, ET PROCÉDÉ DE DÉCISION DE LA POSITION DU TROU CENTRAL | [2010/19] | Entrée dans la phase régionale | 03.12.2009 | Traduction produite | 22.12.2009 | Taxe nationale de base payée | 22.12.2009 | Taxe de recherche payée | 22.12.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.12.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.12.2009 | Requête en examen déposée [2010/19] | 15.10.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.03.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.05.2017 | Taxe de délivrance payée | 09.05.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.05.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 22.03.2017 | Opposition(s) | 29.03.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 19.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.07.2008 | AT | 28.06.2017 | CY | 28.06.2017 | CZ | 28.06.2017 | DK | 28.06.2017 | EE | 28.06.2017 | FI | 28.06.2017 | HR | 28.06.2017 | IT | 28.06.2017 | LT | 28.06.2017 | LV | 28.06.2017 | MC | 28.06.2017 | NL | 28.06.2017 | PL | 28.06.2017 | PT | 28.06.2017 | RO | 28.06.2017 | SE | 28.06.2017 | SI | 28.06.2017 | SK | 28.06.2017 | TR | 28.06.2017 | IE | 22.07.2017 | LU | 22.07.2017 | MT | 22.07.2017 | BE | 31.07.2017 | CH | 31.07.2017 | LI | 31.07.2017 | BG | 28.09.2017 | GB | 28.09.2017 | NO | 28.09.2017 | GR | 29.09.2017 | IS | 28.10.2017 | [2020/27] |
Précédent [2020/15] | HU | 22.07.2008 | |
AT | 28.06.2017 | ||
CY | 28.06.2017 | ||
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
TR | 28.06.2017 | ||
IE | 22.07.2017 | ||
LU | 22.07.2017 | ||
MT | 22.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GB | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 22.07.2008 | |
AT | 28.06.2017 | ||
CY | 28.06.2017 | ||
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
IE | 22.07.2017 | ||
LU | 22.07.2017 | ||
MT | 22.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GB | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 22.07.2008 | |
AT | 28.06.2017 | ||
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
IE | 22.07.2017 | ||
LU | 22.07.2017 | ||
MT | 22.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GB | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
IE | 22.07.2017 | ||
LU | 22.07.2017 | ||
MT | 22.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GB | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
Précédent [2018/37] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
IE | 22.07.2017 | ||
LU | 22.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GB | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
Précédent [2018/34] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
IE | 22.07.2017 | ||
LU | 22.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
IE | 22.07.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
CH | 31.07.2017 | ||
LI | 31.07.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
Précédent [2018/18] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
Précédent [2018/09] | EE | 28.06.2017 | |
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
Précédent [2017/52] | FI | 28.06.2017 | |
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
Précédent [2017/50] | FI | 28.06.2017 | |
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
Précédent [2017/49] | FI | 28.06.2017 | |
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | Citations: | Recherche | [Y]US4884210 (BLAIMSCHEIN GOTTFRIED [AT]) [Y] 1-9 * abstract * * column 3, lines 18-49 * * column 4, lines 50-58 *; | [Y]JPH05172682 (AICHI STEEL WORKS LTD) [Y] 1-9 * abstract * * paragraphs [0015] , [ 0016] * | Recherche internationale | [YA]JPS5246740B (Honda Engineering Co., Ltd.) [Y] 1, 2, 4-9 * , Column 6, line 4 to column 7, line 9 (Family: none) * [A] 3; | [Y]JPH05172682 (AICHI STEEL WORKS LTD) [Y] 1, 2, 4-9 * , Par. Nos. [0014] to [0015] (Family: none) *; | [A]JPH09174382 (TOYOTA MOTOR CORP) [A] 1-9 * , Full text; all drawings (Family: none) *; | [A]JPH109342 (TOYOTA MOTOR CORP) [A] 1-9 * , Full text; all drawings (Family: none) *; | [A]JPH1062144 (SUMITOMO METAL IND) [A] 3 * , Full text; all drawings (Family: none) *; | [PX]JP2007264746 (NISSAN MOTOR) [PX] 1, 4-9* , Full text; all drawings (Family: none) * | Examen | - Farzin H Montazersadgh ET AL, "Stress Analysis and Optimization of Crankshafts Subject to Dynamic Loading", (20070815), URL: http://www.recycle-steel.org/~/media/Files/Autosteel/Programs/LongProducts/crankshaft_full_report_2.pdf, (20170123), XP055338004 |