EP2182572 - EMPILEMENT DE PILES À COMBUSTIBLE ET SYSTÈME DE PILE À COMBUSTIBLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.09.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.09.2017 | Demande réputée retirée | publié le 11.10.2017 [2017/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sharp Kabushiki Kaisha 22-22, Nagaike-cho Abeno-ku Osaka-shi, Osaka 545-8522 / JP | [N/P] |
Précédent [2010/18] | Pour tous les Etats désignés Sharp Kabushiki Kaisha 22-22, Nagaike-cho Abeno-ku Osaka-shi, Osaka 545-8522 / JP | Inventeur(s) | 01 /
FUJITA Toshiyuki c/o SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku Osaka-shi, Osaka 545-8522 / JP | 02 /
KAMBARA Hironori c/o SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku Osaka-shi, Osaka 545-8522. / JP | 03 /
MURAOKA, Masashi c/o SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku Osaka-shi, Osaka 545-8522 / JP | 04 /
YOSHIE, Tomohisa c/o SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku Osaka-shi, Osaka 545-8522 / JP | [2010/18] | Mandataire(s) | Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB St.-Martin-Straße 58 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2010/18] | Müller - Hoffmann & Partner Patentanwälte Innere Wiener Strasse 17 81667 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08791875.1 | 30.07.2008 | [2010/18] | WO2008JP63644 | Numéro de priorité, date | JP20070202146 | 02.08.2007 Format original publié: JP 2007202146 | JP20080087571 | 28.03.2008 Format original publié: JP 2008087571 | JP20080126377 | 13.05.2008 Format original publié: JP 2008126377 | [2010/18] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009017147 | Date: | 05.02.2009 | Langue: | JA | [2009/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2182572 | Date: | 05.05.2010 | Langue: | EN | [2010/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 05.02.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.09.2016 | Classification | IPC: | H01M8/24, H01M8/02, H01M8/10, H01M8/1011, H01M8/241, // H01M8/1018 | [2016/42] | CPC: |
H01M8/1011 (EP,US);
H01M8/0258 (EP,US);
H01M8/0263 (EP);
H01M8/0265 (EP);
H01M8/241 (EP,US);
H01M2008/1095 (EP,US);
Y02E60/50 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2010/18] | H01M8/24, H01M8/02, H01M8/10 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/18] | Titre | Allemand: | BRENNSTOFFZELLENSTAPEL UND BRENNSTOFFZELLENSYSTEM | [2010/18] | Anglais: | FUEL CELL STACK AND FUEL CELL SYSTEM | [2010/18] | Français: | EMPILEMENT DE PILES À COMBUSTIBLE ET SYSTÈME DE PILE À COMBUSTIBLE | [2010/18] | Entrée dans la phase régionale | 11.02.2010 | Traduction produite | 11.02.2010 | Taxe nationale de base payée | 11.02.2010 | Taxe de recherche payée | 11.02.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.02.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.05.2009 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 11.02.2010 | Requête en examen déposée [2010/18] | 09.04.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.04.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/41] | 24.05.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 22.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2017 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAI]WO2005122307 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) [X] 1,3-11,18-21 * the whole document * [A] 2 [I] 12-17; | [XAI]US2005181269 (ESHRAGHI RAY R [US], et al) [X] 1,3-11,18-21 * the whole document * [A] 2 [I] 12-17 | Recherche internationale | [XA]JPS61121268 (WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP) [X] 1-8, 16-19, 21-23, 29-30 * , Full text & US 4664987 A1 & EP 181680 A1 * [A] 9-15, 20, 24-28; | [XA]JPH08162141 (OSAKA GAS CO LTD) [X] 9-10, 12-18, 21, 29-30 * , Full text & US 5549982 A1 & EP 706229 A2 * [A] 1-8, 11, 19-20, 22-28; | [XA]JPH10134836 (KYOCERA CORP) [X] 9-10, 12-18, 21, 29-30 * , Full text (Family: none) * [A] 1-8, 11, 19-20, 22-28; | [XA]JP2006222099 (HONDA MOTOR CO LTD) [X] 16-19, 21, 29-30 * , Full text (Family: none) * [A] 1-15, 20, 22-28; | [XA]JPH10134829 (FUJIKURA LTD) [X] 16-18, 21, 29-30 * , Full text (Family: none) * [A] 1-15, 19-20, 22-28; | [XA]JP2001283892 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD) [X] 16-19, 21, 24, 29-30 * , Full text & US 2002/76597 A1 & EP 1134830 A2 * [A] 1-15, 20, 22-23, 25-28; | [A]JP2003282131 (SAMSUNG SDI CO LTD) [A] 1-30 * , Full text & US 2003/180594 A1 & EP 1349227 A2 *; | [A]JP2006172944 (TOKYO GAS CO LTD, et al) [A] 1-30 * , Full text (Family: none) * | par le demandeur | WO03067693 | JPH0541239 |