EP2181342 - RECONSTRUCTION D'IMAGE ULTRASONORE ADAPTATIVE À PARTIR DE LA DÉTECTION D'UN MOUVEMENT DE MILIEU LOCAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.01.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 10.02.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.02.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 08.04.2020 [2020/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Verasonics, Inc. 22222 NE 62nd Place Redmond, WA 98053 / US | [2010/18] | Inventeur(s) | 01 /
DAIGLE, Ronald, Elvin 22126 Northeast 62nd Place Redmond, Washington 98053 / US | [2010/18] | Mandataire(s) | Loveless, Ian Mark Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Précédent [2017/11] | Loveless, Ian Mark Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | ||
Précédent [2010/18] | Loveless, Ian Mark Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08798512.3 | 22.08.2008 | [2010/18] | WO2008US74055 | Numéro de priorité, date | US20070957600P | 23.08.2007 Format original publié: US 957600 P | [2010/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009026534 | Date: | 26.02.2009 | Langue: | EN | [2009/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2181342 | Date: | 05.05.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.02.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2181342 | Date: | 15.03.2017 | Langue: | EN | [2017/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.02.2009 | Classification | IPC: | G01S7/52 | [2010/18] | CPC: |
G01S7/5205 (EP,US);
G01S15/89 (KR);
A61B8/5276 (EP,US);
G01S15/8997 (EP,US);
G01S7/52 (KR);
G01S7/52046 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/11] |
Précédent [2010/18] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | AUF DER MESSUNG LOKALER MEDIENBEWEGUNG BASIERENDE ADAPTIVE ULTRASCHALLBILDREKONSTRUKTION | [2010/18] | Anglais: | ADAPTIVE ULTRASOUND IMAGE RECONSTRUCTION BASED ON SENSING OF LOCAL MEDIA MOTION | [2010/18] | Français: | RECONSTRUCTION D'IMAGE ULTRASONORE ADAPTATIVE À PARTIR DE LA DÉTECTION D'UN MOUVEMENT DE MILIEU LOCAL | [2010/18] | Entrée dans la phase régionale | 23.02.2010 | Taxe nationale de base payée | 23.02.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.02.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.02.2010 | Requête en examen déposée [2010/18] | 10.05.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.05.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.12.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.03.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.09.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.09.2016 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 12.10.2016 | 23.09.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.10.2016 | Date des procédures orales (annulées) | 23.01.2017 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 23.01.2017 | Taxe de délivrance payée | 23.01.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.02.2017 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 02.02.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.05.2010 | Opposition(s) | 18.12.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 29.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2011 | 04   M06   Taxe payée le   23.11.2011 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.08.2008 | AT | 15.03.2017 | CY | 15.03.2017 | CZ | 15.03.2017 | EE | 15.03.2017 | ES | 15.03.2017 | FI | 15.03.2017 | HR | 15.03.2017 | LT | 15.03.2017 | LV | 15.03.2017 | MC | 15.03.2017 | PL | 15.03.2017 | RO | 15.03.2017 | SE | 15.03.2017 | SI | 15.03.2017 | SK | 15.03.2017 | TR | 15.03.2017 | BG | 15.06.2017 | NO | 15.06.2017 | GR | 16.06.2017 | IS | 15.07.2017 | PT | 17.07.2017 | IE | 22.08.2017 | LU | 22.08.2017 | MT | 22.08.2017 | BE | 31.08.2017 | CH | 31.08.2017 | LI | 31.08.2017 | [2020/15] |
Précédent [2019/46] | HU | 22.08.2008 | |
AT | 15.03.2017 | ||
CY | 15.03.2017 | ||
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
MC | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SI | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
IE | 22.08.2017 | ||
LU | 22.08.2017 | ||
MT | 22.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 22.08.2008 | |
AT | 15.03.2017 | ||
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
MC | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SI | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
IE | 22.08.2017 | ||
LU | 22.08.2017 | ||
MT | 22.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
MC | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SI | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
IE | 22.08.2017 | ||
LU | 22.08.2017 | ||
MT | 22.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
MC | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SI | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
IE | 22.08.2017 | ||
LU | 22.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/34] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
MC | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SI | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
IE | 22.08.2017 | ||
LU | 22.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
MC | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SI | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/18] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
MC | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SI | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
Précédent [2018/14] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SI | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
Précédent [2017/51] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
Précédent [2017/48] | CZ | 15.03.2017 | |
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
Précédent [2017/41] | FI | 15.03.2017 | |
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]US5873830 (HOSSACK JOHN A [US], et al) [X] 1-4,9-19 * abstract * * column 1, line 6 - column 5, line 53 * * column 8, line 47 - column 12, line 30 * * column 17, line 10 - column 21, line 48 * [Y] 5-8; | [XY]WO2005023098 (CHIAO RICHARD [US], et al) [X] 16-19 * abstract * * paragraphs [0008] - [0013] * * paragraphs [0031] - [0051] * [Y] 1-15; | [XY]US2005113696 (MILLER STEVEN C [US]) [X] 16-19 * abstract * * paragraphs [0001] - [0006] * * paragraphs [0017] - [0027] * [Y] 1-15; | [XY]US2007078342 (JAGO JAMES [US]) [X] 16-19 * abstract * * paragraphs [0001] - [0029] * [Y] 1-15; | [Y]WO2006113445 (VERASONICS INC [US], et al) [Y] 1-19 * abstract * * page 5, lines 9-13 * * page 12, line 25 - page 17, line 13 * * page 21, line 19 - page 24, line 27 *; | [Y]US2003092989 (AICHHORN MANFRED [AT], et al) [Y] 1-19 * abstract * * paragraphs [0003] - [0012] * * paragraphs [0022] - [0062] * | par le demandeur | US5873830 | WO2005023098 | WO2006113445 | US20030722003 | US20040578631 | US20010047977 | US20080911633 |