EP2186312 - ANNULATION D'ÉCHO ACOUSTIQUE SUR LA BASE D'UN ENVIRONNEMENT BRUYANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.11.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.07.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 20.08.2014 [2014/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Motorola Mobility, Inc. 600 North US Highway 45 Libertyville, IL 60048 / US | [2011/09] |
Précédent [2010/20] | Pour tous les Etats désignés Motorola, Inc. 1303 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196 / US | Inventeur(s) | 01 /
WU, Jincheng 631 Commons Road Naperville, Illinois 60563 / US | 02 /
CLARK, Joel A. 9017 Hampstead Court Woodridge, Illinois 60517 / US | [2010/20] | Mandataire(s) | McLeish, Nicholas Alistair Maxwell, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | [N/P] |
Précédent [2010/20] | McLeish, Nicholas Alistair Maxwell, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08798672.5 | 26.08.2008 | [2010/20] | WO2008US74281 | Numéro de priorité, date | US20070848376 | 31.08.2007 Format original publié: US 848376 | [2010/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009029605 | Date: | 05.03.2009 | Langue: | EN | [2009/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2186312 | Date: | 19.05.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.03.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2186312 | Date: | 25.01.2012 | Langue: | EN | [2012/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.03.2009 | Classification | IPC: | H04M9/08 | [2010/20] | CPC: |
H04M9/082 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/20] | Titre | Allemand: | AUF RAUSCHUMGEBUNG BASIERENDER ECHOKOMPENSATOR | [2010/20] | Anglais: | ACOUSTIC ECHO CANCELLATION BASED ON NOISE ENVIRONMENT | [2010/20] | Français: | ANNULATION D'ÉCHO ACOUSTIQUE SUR LA BASE D'UN ENVIRONNEMENT BRUYANT | [2010/20] | Entrée dans la phase régionale | 04.03.2010 | Taxe nationale de base payée | 04.03.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.03.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/20] | 14.02.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.06.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.08.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.12.2011 | Taxe de délivrance payée | 08.12.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.02.2011 | Opposition(s) | 26.10.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.08.2008 | AT | 25.01.2012 | BE | 25.01.2012 | CY | 25.01.2012 | CZ | 25.01.2012 | DK | 25.01.2012 | EE | 25.01.2012 | FI | 25.01.2012 | HR | 25.01.2012 | IT | 25.01.2012 | LT | 25.01.2012 | LV | 25.01.2012 | MT | 25.01.2012 | PL | 25.01.2012 | RO | 25.01.2012 | SE | 25.01.2012 | SI | 25.01.2012 | SK | 25.01.2012 | TR | 25.01.2012 | BG | 25.04.2012 | NO | 25.04.2012 | GR | 26.04.2012 | ES | 06.05.2012 | IS | 25.05.2012 | PT | 25.05.2012 | IE | 26.08.2012 | LU | 26.08.2012 | CH | 31.08.2012 | LI | 31.08.2012 | MC | 31.08.2012 | [2014/34] |
Précédent [2014/27] | AT | 25.01.2012 | |
BE | 25.01.2012 | ||
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
MT | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
TR | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
ES | 06.05.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
IE | 26.08.2012 | ||
LU | 26.08.2012 | ||
CH | 31.08.2012 | ||
LI | 31.08.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 25.01.2012 | |
BE | 25.01.2012 | ||
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
MT | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
TR | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
ES | 06.05.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
IE | 26.08.2012 | ||
CH | 31.08.2012 | ||
LI | 31.08.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Précédent [2013/51] | AT | 25.01.2012 | |
BE | 25.01.2012 | ||
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
MT | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
ES | 06.05.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
IE | 26.08.2012 | ||
CH | 31.08.2012 | ||
LI | 31.08.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Précédent [2013/33] | AT | 25.01.2012 | |
BE | 25.01.2012 | ||
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
ES | 06.05.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
IE | 26.08.2012 | ||
CH | 31.08.2012 | ||
LI | 31.08.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Précédent [2013/22] | AT | 25.01.2012 | |
BE | 25.01.2012 | ||
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
ES | 06.05.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
CH | 31.08.2012 | ||
LI | 31.08.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Précédent [2013/20] | AT | 25.01.2012 | |
BE | 25.01.2012 | ||
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
CH | 31.08.2012 | ||
LI | 31.08.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Précédent [2013/16] | AT | 25.01.2012 | |
BE | 25.01.2012 | ||
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 25.01.2012 | |
BE | 25.01.2012 | ||
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
Précédent [2012/50] | BE | 25.01.2012 | |
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
Précédent [2012/49] | BE | 25.01.2012 | |
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
Précédent [2012/48] | BE | 25.01.2012 | |
CY | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
Précédent [2012/41] | BE | 25.01.2012 | |
CY | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
Précédent [2012/39] | BE | 25.01.2012 | |
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
Précédent [2012/37] | BE | 25.01.2012 | |
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
Précédent [2012/36] | BE | 25.01.2012 | |
HR | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
Précédent [2012/35] | BE | 25.01.2012 | |
LT | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
Précédent [2012/34] | BE | 25.01.2012 | |
LT | 25.01.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0884886 (OKI ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1-20 * page 3, line 24 - page 4, line 5 * * page 5, line 37 - line 56; figure 1 *; | [A]US5937060 (OH STEPHEN S [US]) [A] 1-20* column 4, line 11 - column 6, line 14 *; | [A]WO2006049260 (NEC CORP [JP], et al) [A] 1-20; | [PA]US2008101622 (SUGIYAMA AKIHIKO [JP]) [PA] 1-20 * paragraphs [0123] , [0124]; figure 3 * |