EP2195382 - COMPOSITIONS TRANSPARENTES À BASE DE COPOLYMÈRES AROMATIQUES VINYLIQUES À HAUTE RÉSISTANCE AU CHOC [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.07.2013 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.05.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 02.07.2014 [2014/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés versalis S.p.A. Piazza Boldrini, 1 20097 San Donato Milanese (MI) / IT | [2012/21] |
Précédent [2010/24] | Pour tous les Etats désignés Polimeri Europa S.p.A. Piazza Boldrini, 1 20097 San Donato Milanese (MI) / IT | Inventeur(s) | 01 /
LONGO, Aldo Via Enrico Paglia 5 I-46100 Mantova / IT | 02 /
CASALINI, Alessandro Viale Hermada 10 I-46100 Mantova / IT | [2010/24] | Mandataire(s) | Bottero, Carlo, et al Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo, 10 20121 Milano / IT | [2012/22] |
Précédent [2011/10] | Coletti, Raimondo, et al Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo, 10 20121 Milano / IT | ||
Précédent [2010/24] | De Gregori, Antonella, et al Ing. Barzano' & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo 10 20121 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 08802660.4 | 22.09.2008 | [2010/24] | WO2008EP08209 | Numéro de priorité, date | IT2007MI01854 | 26.09.2007 Format original publié: IT MI20071854 | [2010/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009040127 | Date: | 02.04.2009 | Langue: | EN | [2009/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2195382 | Date: | 16.06.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.04.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2195382 | Date: | 05.09.2012 | Langue: | EN | [2012/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.04.2009 | Classification | IPC: | C08L55/02, C08L51/00 | [2010/24] | CPC: |
C08L51/04 (EP);
C08F287/00 (EP);
C08L51/006 (EP);
C08L55/02 (EP);
C08L67/02 (EP)
| C-Set: |
C08L51/006, C08L2666/02 (EP);
C08L51/006, C08L2666/14 (EP);
C08L51/04, C08L2666/02 (EP);
C08L51/04, C08L2666/04 (EP); | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/24] | Titre | Allemand: | TRANSPARENTE ZUSAMMENSETZUNGEN AUF BASIS VON SCHLAGZÄHEN VINYLAROMATISCHEN COPOLYMEREN | [2010/24] | Anglais: | TRANSPARENT COMPOSITIONS BASED ON HIGH-IMPACT VINYL AROMATIC COPOLYMERS | [2010/24] | Français: | COMPOSITIONS TRANSPARENTES À BASE DE COPOLYMÈRES AROMATIQUES VINYLIQUES À HAUTE RÉSISTANCE AU CHOC | [2010/24] | Entrée dans la phase régionale | 15.03.2010 | Taxe nationale de base payée | 15.03.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.03.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.02.2009 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 15.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/24] | 01.06.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.01.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.04.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.12.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.04.2012 | Taxe de délivrance payée | 13.04.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.01.2011 | Opposition(s) | 06.06.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 05.09.2012 | CZ | 05.09.2012 | DK | 05.09.2012 | EE | 05.09.2012 | FI | 05.09.2012 | HR | 05.09.2012 | LT | 05.09.2012 | LV | 05.09.2012 | MT | 05.09.2012 | SE | 05.09.2012 | SI | 05.09.2012 | SK | 05.09.2012 | LU | 22.09.2012 | CH | 30.09.2012 | LI | 30.09.2012 | MC | 30.09.2012 | BG | 05.12.2012 | NO | 05.12.2012 | IS | 05.01.2013 | [2014/27] |
Précédent [2013/51] | CY | 05.09.2012 | |
CZ | 05.09.2012 | ||
DK | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
MT | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
BG | 05.12.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
Précédent [2013/34] | CY | 05.09.2012 | |
CZ | 05.09.2012 | ||
DK | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
BG | 05.12.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
Précédent [2013/33] | CY | 05.09.2012 | |
CZ | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
Précédent [2013/23] | CY | 05.09.2012 | |
CZ | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
Précédent [2013/22] | CY | 05.09.2012 | |
CZ | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
Précédent [2013/20] | CY | 05.09.2012 | |
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
Précédent [2013/12] | CY | 05.09.2012 | |
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
Précédent [2013/11] | CY | 05.09.2012 | |
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
Précédent [2013/10] | CY | 05.09.2012 | |
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
Précédent [2013/09] | FI | 05.09.2012 | |
LT | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
Précédent [2013/08] | LT | 05.09.2012 | |
NO | 05.12.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP0832933 (GEN ELECTRIC [US]) [X] 1-10 * examples 8,18; table III * * claims 1-8 * * page 2, line 57 - page 3, line 8 *; | [X]DE2448596 (DAICEL LTD) [X] 1-10 * page 6, lines 24-29 * * page 8, lines 25-35 * * page 9, lines 15-18,31,32,37 - page 10, lines 5-14 * * claims 1,4-12 *; | [A]EP0409657 (NOVA PETROCHEMICALS INC [CA]) [A] 1-10 * the whole document *; | [A]EP0356249 (JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD [JP]) [A] 1-10 * the whole document * | par le demandeur | EP1417242 | EP0832933 | DE2448596 | EP0409657 | EP0356249 | EP0606931 |