30.05.2014 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.07.2014 [2014/27] |
15.11.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.12.2013 [2013/51] |
19.07.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.08.2013 [2013/34] |
12.07.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.08.2013 [2013/33] |
12.07.2013 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 14.08.2013 [2013/33] |
03.05.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.06.2013 [2013/23] |
26.04.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.05.2013 [2013/22] |
12.04.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.05.2013 [2013/20] |
15.02.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.03.2013 [2013/12] |
08.02.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.03.2013 [2013/11] |
01.02.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.03.2013 [2013/10] |
25.01.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.02.2013 [2013/09] |
18.01.2013 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.02.2013 [2013/08] |
03.08.2012 |
Délivrance (prévue) |
publié le 05.09.2012 [2012/36] |
30.07.2012 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
30.07.2012 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
27.04.2012 |
Changement - mandataire |
publié le 30.05.2012 [2012/22] |
21.04.2012 |
Changement - demandeur |
publié le 23.05.2012 [2012/21] |
30.11.2011 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
22.09.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
29.04.2011 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
04.02.2011 |
Changement - mandataire |
publié le 09.03.2011 [2011/10] |
31.12.2010 |
Premier rapport d'examen |
|
29.12.2010 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
03.12.2010 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 05.01.2011 [2011/01] |
24.09.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
02.06.2010 |
Modification par le demandeur |
|
14.05.2010 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 16.06.2010 [2010/24] |
14.05.2010 |
Requête en examen présentée |
publié le 16.06.2010 [2010/24] |
07.05.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
13.04.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
16.03.2010 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
28.04.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
21.04.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
03.04.2009 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
11.11.2008 |
Données PCT avant la publication européenne |
|