EP2187750 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR PELER DES SAUCISSES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.02.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach Günther-Weber-Strasse 3 35236 Breidenbach / DE | [2010/21] | Inventeur(s) | 01 /
WEBER, Günther Zachow 5 17094 Gross Nemerow / DE | [2010/21] | Mandataire(s) | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2010/21] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08802765.1 | 02.10.2008 | [2010/21] | WO2008EP08375 | Numéro de priorité, date | DE20071047114 | 02.10.2007 Format original publié: DE102007047114 | [2010/21] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009046937 | Date: | 16.04.2009 | Langue: | DE | [2009/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2187750 | Date: | 26.05.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 16.04.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2187750 | Date: | 13.04.2011 | Langue: | DE | [2011/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.04.2009 | Classification | IPC: | A22C11/00, B65B69/00 | [2010/21] | CPC: |
A22C11/003 (EP,US);
A22C11/00 (EP,US);
A22C11/001 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/21] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM PELLEN VON WÜRSTEN | [2010/21] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR SKINNING SAUSAGES | [2010/21] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR PELER DES SAUCISSES | [2010/21] | Entrée dans la phase régionale | 23.03.2010 | Taxe nationale de base payée | 23.03.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.03.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/21] | 08.06.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.10.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.02.2011 | Taxe de délivrance payée | 25.02.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.01.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 13.04.2011 | CZ | 13.04.2011 | DK | 13.04.2011 | EE | 13.04.2011 | FI | 13.04.2011 | HR | 13.04.2011 | HU | 13.04.2011 | IE | 13.04.2011 | IT | 13.04.2011 | LT | 13.04.2011 | LV | 13.04.2011 | MT | 13.04.2011 | PL | 13.04.2011 | RO | 13.04.2011 | SE | 13.04.2011 | SI | 13.04.2011 | SK | 13.04.2011 | TR | 13.04.2011 | BG | 13.07.2011 | NO | 13.07.2011 | GR | 14.07.2011 | ES | 24.07.2011 | IS | 13.08.2011 | PT | 16.08.2011 | LU | 02.10.2011 | BE | 31.10.2011 | MC | 31.10.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
MT | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
TR | 13.04.2011 | ||
BG | 13.07.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
LU | 02.10.2011 | ||
BE | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
Précédent [2013/29] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
MT | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
BG | 13.07.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
LU | 02.10.2011 | ||
BE | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
Précédent [2013/25] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
MT | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
LU | 02.10.2011 | ||
BE | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
Précédent [2013/14] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
MT | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
BE | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
Précédent [2012/34] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
BE | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
Précédent [2012/24] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
Précédent [2012/13] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
Précédent [2011/50] | CY | 13.04.2011 | |
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
Précédent [2011/49] | CY | 13.04.2011 | |
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
Précédent [2011/48] | LT | 13.04.2011 | |
SE | 13.04.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
Précédent [2011/47] | LT | 13.04.2011 | |
NO | 13.07.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4158417 (INOUE YOSHITO) [A] 1,14 * abstract *; | [A]EP0509477 (NATEC REICH SUMMER GMBH CO KG [DE]) [A] 1,14 * column 4, line 46 - column 6, line 3; figures 1-4 *; | [A]DE9317428U (FAKLER EUGEN [DE]) [A] 1,14 * page 3, lines 1-26; figure - *; | [A]US5423649 (MAEDA KIICHI [JP], et al) [A] 1,14* column 2, lines 20-60; figures 4a,4b * | par le demandeur | EP0509477 | DE69915681T |