EP2185661 - PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE POLYMÈRES CONDUCTEURS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.02.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.10.2017 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG, CY, HU, SE, TR | publié le 15.11.2017 [2017/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG Heraeusstr. 12-14 63450 Hanau / DE | [2015/28] |
Précédent [2011/51] | Pour tous les Etats désignés Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG Heraeusstrasse 12-14 63450 Hanau / DE | ||
Précédent [2011/24] | Pour tous les Etats désignés Heraeus Clevios GmbH 63450 Hanau / DE | ||
Précédent [2010/20] | Pour tous les Etats désignés H.C. Starck Clevios GmbH Im Schleeke 78-91 38642 Goslar / DE | Inventeur(s) | 01 /
LOEVENICH, Wilfried Königsberger Str. 61 51469 Bergisch Gladbach / DE | 02 /
HILL, Rudolf Von Hünefeldstr. 125 40764 Langenfeld / DE | 03 /
ELSCHNER, Andreas Lederstr. 6 45479 Mühlheim / DE | 04 /
JONAS, Friedrich Krugenofen 15 52066 Aachen / DE | 05 /
GUNTERMANN, Udo Hinter Sollbrüggen 39 47800 Krefeld / DE | [2010/20] | Mandataire(s) | Altmann Stößel Dick Patentanwälte PartG mbB Immermannstrasse 40 40210 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2015/16] | Herzog, Martin Herzog Fiesser & Partner Patentanwälte PartG mbB Immermannstraße 40 40210 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [2010/20] | Herzog, Martin Herzog Fiesser & Partner Patentanwälte Immermannstrasse 59 40210 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08803268.5 | 27.08.2008 | [2010/20] | WO2008EP61213 | Numéro de priorité, date | DE20071041722 | 04.09.2007 Format original publié: DE102007041722 | [2010/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009030615 | Date: | 12.03.2009 | Langue: | DE | [2009/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2185661 | Date: | 19.05.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 12.03.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2185661 | Date: | 15.04.2015 | Langue: | DE | [2015/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.03.2009 | Classification | IPC: | C09D5/24, C09D125/18, C09D165/00, H01B1/12 | [2010/20] | CPC: |
C09D5/24 (EP,US);
H10K85/1135 (EP,US);
C09D125/18 (EP,US);
C09D165/00 (EP,US);
H01B1/127 (EP,US);
H01G11/48 (EP,US);
| C-Set: |
C09D125/18, C08L2666/22 (US,EP);
C09D165/00, C08L2666/06 (EP,US) | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/16] |
Précédent [2010/20] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON LEITFÄHIGEN POLYMEREN | [2010/20] | Anglais: | PROCESS FOR PRODUCING CONDUCTING POLYMERS | [2010/20] | Français: | PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE POLYMÈRES CONDUCTEURS | [2010/20] | Entrée dans la phase régionale | 05.03.2010 | Taxe nationale de base payée | 05.03.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.03.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/20] | 14.05.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.08.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.12.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.11.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.03.2015 | Taxe de délivrance payée | 06.03.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.03.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.08.2013 | Opposition(s) | 18.01.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.08.2008 | BG | 15.04.2015 | CY | 15.04.2015 | CZ | 15.04.2015 | DK | 15.04.2015 | EE | 15.04.2015 | ES | 15.04.2015 | FI | 15.04.2015 | HR | 15.04.2015 | IT | 15.04.2015 | LT | 15.04.2015 | LV | 15.04.2015 | MC | 15.04.2015 | MT | 15.04.2015 | NL | 15.04.2015 | PL | 15.04.2015 | RO | 15.04.2015 | SE | 15.04.2015 | SI | 15.04.2015 | SK | 15.04.2015 | TR | 15.04.2015 | NO | 15.07.2015 | GR | 16.07.2015 | IS | 15.08.2015 | PT | 17.08.2015 | AT | 27.08.2015 | GB | 27.08.2015 | IE | 27.08.2015 | LU | 27.08.2015 | CH | 31.08.2015 | FR | 31.08.2015 | LI | 31.08.2015 | [2017/39] |
Précédent [2017/21] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
MT | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
AT | 27.08.2015 | ||
GB | 27.08.2015 | ||
IE | 27.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/50] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
AT | 27.08.2015 | ||
GB | 27.08.2015 | ||
IE | 27.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
GB | 27.08.2015 | ||
IE | 27.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/34] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
GB | 27.08.2015 | ||
IE | 27.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/33] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
IE | 27.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/24] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/22] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Précédent [2016/21] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
Précédent [2016/18] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
Précédent [2016/17] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
Précédent [2016/10] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Précédent [2016/09] | DK | 15.04.2015 | |
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Précédent [2016/07] | DK | 15.04.2015 | |
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Précédent [2015/50] | ES | 15.04.2015 | |
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Précédent [2015/49] | ES | 15.04.2015 | |
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Précédent [2015/42] | NL | 15.04.2015 | Cité dans | Recherche internationale | JP2006328276 [ ] (SHINETSU POLYMER CO); | [XA]US2007085061 (ELDER DELWIN L [US], et al) [X] 15,16 * abstract *[A] 1-14; | [DXA] - HIGUCHI, YASUSHI ET AL, ".pi.-conjugated conductive polymer solution for coatings", CA, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, (20061207), Database accession no. 2006:1279517, URL: STN, XP002504427 [DX] 15,16 * abstract * [A] 1-14 |