EP2190705 - SYSTÈME DE FREINAGE POUR VÉHICULE À MOTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.09.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.08.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 19.09.2018 [2018/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Continental Teves AG & Co. OHG Guerickestrasse 7 60488 Frankfurt / DE | [2015/46] |
Précédent [2010/22] | Pour tous les Etats désignés Continental Teves AG & Co. oHG Guerickestrasse 7 60488 Frankfurt / DE | Inventeur(s) | 01 /
HITZEL, Michael Hasswiesenstrasse 23 63322 Rödermark / DE | 02 /
JUNG, Michael Schulstrasse 7 65551 Limburg / DE | 03 /
HAUKE, Bernhard Schwedenstrasse 51 65239 Hochheim / DE | 04 /
KLEY, Ronald Kortenbacher Weg 23 B 63500 Seligenstadt / DE | 05 /
SCHMITT, Stefan A. Lange Strasse 29 63741 Aschaffenburg / DE | [2010/35] |
Précédent [2010/22] | 01 /
HITZEL, Michael Hasswiesenstrasse 23 63322 Rödermark / DE | ||
02 /
JUNG, Michael Schulstrasse 7 65551 Limburg / DE | |||
03 /
HAUKE, Bernhard Schwedenstrasse 51 65239 Hochheim / DE | |||
04 /
KLEY, Ronald Kortenbacher Weg 23 B 63500 Seligenstadt / DE | |||
05 /
SCHMITT, Stefan A. Untere Sattelhecke 27 63867 Johannesberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08803594.4 | 03.09.2008 | [2010/22] | WO2008EP61623 | Numéro de priorité, date | DE20071042204 | 05.09.2007 Format original publié: DE102007042204 | DE20071042202 | 05.09.2007 Format original publié: DE102007042202 | DE20081039960 | 27.08.2008 Format original publié: DE102008039960 | [2010/22] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009030707 | Date: | 12.03.2009 | Langue: | DE | [2009/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2190705 | Date: | 02.06.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 12.03.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2190705 | Date: | 11.11.2015 | Langue: | DE | [2015/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.03.2009 | Classification | IPC: | B60T8/40, B60T8/48, B60L7/24 | [2010/22] | CPC: |
B60T8/267 (EP,US);
B60L7/24 (EP,US);
B60T8/4072 (EP,US);
B60T8/4881 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/46] |
Précédent [2010/22] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | BREMSSYSTEM FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG | [2010/22] | Anglais: | BRAKE SYSTEM FOR A MOTOR VEHICLE | [2010/22] | Français: | SYSTÈME DE FREINAGE POUR VÉHICULE À MOTEUR | [2010/22] | Entrée dans la phase régionale | 06.04.2010 | Taxe nationale de base payée | 06.04.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.04.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.04.2010 | Requête en examen déposée [2010/22] | 14.05.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.07.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.11.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.09.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.01.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.08.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.09.2015 | Taxe de délivrance payée | 28.09.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.09.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.07.2013 | Opposition(s) | 12.08.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.09.2008 | BG | 11.11.2015 | CY | 11.11.2015 | CZ | 11.11.2015 | DK | 11.11.2015 | EE | 11.11.2015 | ES | 11.11.2015 | FI | 11.11.2015 | HR | 11.11.2015 | IT | 11.11.2015 | LT | 11.11.2015 | LV | 11.11.2015 | MC | 11.11.2015 | MT | 11.11.2015 | NL | 11.11.2015 | PL | 11.11.2015 | RO | 11.11.2015 | SE | 11.11.2015 | SI | 11.11.2015 | SK | 11.11.2015 | TR | 11.11.2015 | NO | 11.02.2016 | GR | 12.02.2016 | IS | 11.03.2016 | PT | 11.03.2016 | [2018/38] |
Précédent [2018/33] | HU | 03.09.2008 | |
CY | 11.11.2015 | ||
CZ | 11.11.2015 | ||
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
ES | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
MC | 11.11.2015 | ||
MT | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
TR | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 03.09.2008 | |
CY | 11.11.2015 | ||
CZ | 11.11.2015 | ||
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
ES | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
MC | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
TR | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 03.09.2008 | |
CY | 11.11.2015 | ||
CZ | 11.11.2015 | ||
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
ES | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
MC | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Précédent [2017/31] | CZ | 11.11.2015 | |
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
ES | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
MC | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Précédent [2016/49] | CZ | 11.11.2015 | |
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
ES | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Précédent [2016/39] | CZ | 11.11.2015 | |
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
ES | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 11.11.2015 | |
EE | 11.11.2015 | ||
ES | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Précédent [2016/34] | CZ | 11.11.2015 | |
ES | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Précédent [2016/25] | ES | 11.11.2015 | |
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Précédent [2016/24] | ES | 11.11.2015 | |
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Précédent [2016/23] | ES | 11.11.2015 | |
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
Précédent [2016/22] | ES | 11.11.2015 | |
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
Précédent [2016/21] | ES | 11.11.2015 | |
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
Précédent [2016/20] | ES | 11.11.2015 | |
LT | 11.11.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP0459117 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1-3,5,8 * column 5, line 4 - line 42; figure . * * column 5, line 55 - column 6, line 37 *; | [A]EP0539898 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP]) [A] 1,3,5,6 * abstract * * column 5, line 28 - column 6, line 48; figures 2A,2B *; | [A]WO9520511 (TEVES GMBH ALFRED [DE], et al) [A] 1-3,5,6 * abstract *; | [A]EP0668199 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP]) [A] 1,3,5,9 * abstract * * column 5, line 2 - line 10; figure 4 *; | [AD]WO2004101308 (CONTINENTAL TEVES AG & CO OHG [DE], et al) [AD] 1 * abstract *; | [PX]WO2008017726 (CONTINENTAL TEVES AG & CO OHG [DE], et al) [PX] 1-3,5,8,9 * page 11, paragraph 3 - page 15, paragraph 1; figures 1,5 *; | [PXD]DE102007036859 (CONTINENTAL TEVES AG & CO OHG [DE]) [PXD] 1-3,5,8,9* paragraph [0027] - paragraph [0032]; figures 1,5 * | Examen | WO9217357 | WO0005114 | DE1916450 | JPS57205262 | EP1184247 |