EP2215515 - LUNETTES DU TYPE A VERRES JOINTIFS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.10.2017 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.10.2017 | Demande réputée retirée | publié le 08.11.2017 [2017/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Logo 12 rue Voltaire 39400 Morez / FR | [2010/32] | Inventeur(s) | 01 /
JACQUEMIN, Didier C/O NOVAGRAAF TECHNOLOGIES 25A rue Proudhon F-25000 Besancon / FR | [2010/32] | Mandataire(s) | Lavoix 62, rue de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03 / FR | [N/P] |
Précédent [2010/32] | Brungard, Yves Francois Novagraaf Technologies 25A, rue Proudhon 25000 Besançon / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 08803872.4 | 09.09.2008 | [2010/32] | WO2008EP61904 | Numéro de priorité, date | FR20070008346 | 29.11.2007 Format original publié: FR 0708346 | [2010/32] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009068334 | Date: | 04.06.2009 | Langue: | FR | [2009/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2215515 | Date: | 11.08.2010 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 04.06.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.06.2009 | Classification | IPC: | G02C1/04 | [2010/32] | CPC: |
G02C1/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/32] | Titre | Allemand: | BRILLE MIT ZUSAMMENHÄNGENDEN LINSEN | [2010/32] | Anglais: | SPECTACLES WITH CONTIGUOUS LENSES | [2010/32] | Français: | LUNETTES DU TYPE A VERRES JOINTIFS | [2010/32] | Entrée dans la phase régionale | 20.05.2010 | Taxe nationale de base payée | 20.05.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.05.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 20.05.2010 | Requête en examen déposée [2010/32] | 22.07.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.01.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.06.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/45] | 29.06.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/45] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 23.01.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2016 | 09   M06   Taxe payée le   28.12.2016 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]FR2487084 (AYACHE CHARLES [FR]) [X] 1-8 * page 2, line 38 - page 5, line 10; figures 1-7 *; | [A]US4762406 (STEINER WALTER [CH]) [A] 1-8 * column 2, line 32 - column 4, line 14; figures 1-3 *; | [X]EP0999466 (HEMARIS GMBH [CH]) [X] 1-8 * paragraph [0015] - paragraph [0050]; figures 1-6 *; | [A]WO0233475 (SAFILO SPA [IT], et al) [A] 1-8* page 3, line 3 - page 7, line 31; figures 1-7 *; | [A]EP1857856 (BOUVRET SOC NOUVELLE SARL [FR]) [A] 1-8 * paragraph [0008] - paragraph [0013] * * paragraph [0014] - paragraph [0025]; figures 1-14C * |