EP2328750 - PANNEAU DE VERRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 10.05.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.05.2013 | Retrait de la demande | publié le 12.06.2013 [2013/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AGC Glass Europe Chaussée de la Hulpe, 166 1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort) / BE | [2011/23] | Inventeur(s) | 01 /
LUIJKX, Antoine Rue de l'Aurore 2 B-6040 Jumet / BE | 02 /
DADO, Carmelo Rue de l'Aurore 2 B-6040 Jumet / BE | 03 /
STEFANA, Grégory Rue de l'Aurore 2 B-6040 Jumet / BE | [2011/23] | Mandataire(s) | Bayot, Daisy, et al AGC Glass Europe Technovation Centre IP Department Rue Louis Blériot, 12 6041 Gosselies / BE | [N/P] |
Précédent [2013/07] | Bayot, Daisy, et al AGC Glass Europe S.A. R&D Centre Rue de l'Aurore, 2 6040 Jumet / BE | ||
Précédent [2011/23] | Verbrugge, Vivien François Emeric AGC Glass Europe Intellectual Property Department R&D Centre Rue de l'Aurore, 2 6040 Jumet / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08804296.5 | 17.09.2008 | [2011/23] | WO2008EP62341 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010031428 | Date: | 25.03.2010 | Langue: | EN | [2010/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2328750 | Date: | 08.06.2011 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.03.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2011/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 25.03.2010 | Classification | IPC: | B32B17/10, C03C27/12, E06B3/67, F21V23/02 | [2011/23] | CPC: |
B32B17/10036 (EP,US);
B32B17/10174 (EP);
B32B17/10192 (EP);
B32B17/10211 (EP);
B32B17/10541 (EP);
H05B3/84 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/23] | Titre | Allemand: | GLASSCHEIBE | [2011/23] | Anglais: | GLASS PANEL | [2011/23] | Français: | PANNEAU DE VERRE | [2011/23] | Entrée dans la phase régionale | 23.03.2011 | Taxe nationale de base payée | 23.03.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.03.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.03.2011 | Requête en examen déposée [2011/23] | 23.05.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.11.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.03.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.03.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 18.05.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.05.2013 | Demande retirée par le demandeur [2013/24] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 30.11.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 17.04.2011 | 03   M06   Taxe payée le   26.05.2011 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US4805070 (KOONTZ HARRY S [US], et al) [X] 1-3,9,11,12 * column 3, line 5 - column 4, line 2; figures 1-4 *; | [A]EP0413580 (PILKINGTON PLC [GB]) [A] 1,11 * page 2, line 1 - page 4, line 57 *; | [A]DE19513263 (LINDENMEIER HEINZ [DE]) [A] 1,11 * column 1, line 65 - column 2, line 48; figures 1-6 *; | [A]US2004022058 (BIRRELL PETER CHARLES [AU]) [A] 1,6,7,11,14,15 * figure -; claim - * |