Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP2147198 | Dossier mondial | 26.10.2011 | B1 | EP2147198 | 27.01.2010 | A1 | Numéro de priorité | Date | FR0755184 | 22.05.2007 | WO2008FR50748 | 24.04.2008 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | ATE530743T | 15.11.2011 | T1 | Numéro de priorité | Date | FR0755184 | 22.05.2007 | WO2008FR50748 | 24.04.2008 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2008152261 | Dossier mondial | 18.12.2008 | A1 | Numéro de priorité | Date | FR0755184 | 22.05.2007 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | ES2372653T | 25.01.2012 | T3 | Numéro de priorité | Date | FR0755184 | 22.05.2007 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | FR2916476 | 28.11.2008 | A1 | Numéro de priorité | Date | FR0755184 | 22.05.2007 |