EP2181446 - RÉDUCTION DE L'IMPACT DES INTERFÉRENCES PENDANT UNE PROGRAMMATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.04.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, LU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SanDisk Technologies Inc. Two Legacy Town Center 6900 North Dallas Parkway Plano, Texas 75024 / US | [2012/08] |
Précédent [2010/18] | Pour tous les Etats désignés Sandisk Corporation 601 McCarthy Boulevard Milpitas, CA 95035 / US | Inventeur(s) | 01 /
LEE, Dana 601 McCarthy Boulevard Milpitas, CA 95035 / US | 02 /
YERO, Emilio 601 McCarthy Boulevard Milpitas, CA 95035 / US | [2010/18] | Mandataire(s) | Tothill, John Paul, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Précédent [2010/18] | Tothill, John Paul, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08829629.8 | 28.08.2008 | [2010/18] | WO2008US74621 | Numéro de priorité, date | US20070849992 | 04.09.2007 Format original publié: US 849992 | [2010/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009032747 | Date: | 12.03.2009 | Langue: | EN | [2009/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2181446 | Date: | 05.05.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.03.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2181446 | Date: | 12.06.2013 | Langue: | EN | [2013/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 12.03.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.08.2010 | Classification | IPC: | G11C16/10, G11C16/02, G11C16/04, G11C11/56, G11C29/00 | [2013/02] | CPC: |
G11C11/5628 (EP,KR,US);
G11C16/0483 (EP,KR,US);
G11C16/10 (KR);
G11C16/3418 (EP,KR,US);
G11C16/3454 (KR);
G11C2211/5621 (EP,KR,US)
|
Précédent IPC [2010/18] | G11C16/10, G11C16/02, G11C29/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/18] | Titre | Allemand: | REDUKTION DES INTERFERENZAUSMASSES WÄHREND DER PROGRAMMIERUNG | [2010/18] | Anglais: | REDUCING THE IMPACT OF INTERFERENCE DURING PROGRAMMING | [2010/18] | Français: | RÉDUCTION DE L'IMPACT DES INTERFÉRENCES PENDANT UNE PROGRAMMATION | [2010/18] | Entrée dans la phase régionale | 23.03.2010 | Taxe nationale de base payée | 23.03.2010 | Taxe de recherche payée | 23.03.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.03.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/18] | 15.03.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.08.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.11.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.12.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.04.2013 | Taxe de délivrance payée | 26.04.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 01.08.2011 | Opposition(s) | 13.03.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.08.2008 | AT | 12.06.2013 | BE | 12.06.2013 | CY | 12.06.2013 | CZ | 12.06.2013 | DK | 12.06.2013 | EE | 12.06.2013 | FI | 12.06.2013 | HR | 12.06.2013 | IT | 12.06.2013 | LT | 12.06.2013 | LV | 12.06.2013 | MC | 12.06.2013 | MT | 12.06.2013 | NL | 12.06.2013 | PL | 12.06.2013 | RO | 12.06.2013 | SE | 12.06.2013 | SI | 12.06.2013 | SK | 12.06.2013 | TR | 12.06.2013 | IE | 28.08.2013 | LU | 28.08.2013 | CH | 31.08.2013 | LI | 31.08.2013 | FR | 02.09.2013 | BG | 12.09.2013 | NO | 12.09.2013 | GR | 13.09.2013 | ES | 23.09.2013 | IS | 12.10.2013 | PT | 14.10.2013 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CY | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
IT | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
MT | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
TR | 12.06.2013 | ||
IE | 28.08.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
FR | 02.09.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2015/30] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CY | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
IT | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
IE | 28.08.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
FR | 02.09.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/37] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
IT | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
IE | 28.08.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
FR | 02.09.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/33] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
IT | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
IE | 28.08.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/24] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
IT | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/20] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
CH | 31.08.2013 | ||
LI | 31.08.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/14] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/11] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/10] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/09] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/08] | BE | 12.06.2013 | |
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/02] | FI | 12.06.2013 | |
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
Précédent [2013/51] | FI | 12.06.2013 | |
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
Précédent [2013/50] | FI | 12.06.2013 | |
LT | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
Précédent [2013/49] | FI | 12.06.2013 | |
LT | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
Précédent [2013/48] | LT | 12.06.2013 | |
NO | 12.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
Précédent [2013/47] | LT | 12.06.2013 | |
NO | 12.09.2013 | Citations: | Recherche | [X]US2005207259 (KOUNO KAZUYUKI [JP]) [X] 1-15 * paragraph [0060] - paragraph [0066]; figure 6 *; | [X]US2006245269 (MARTINES IGNAZIO [IT] ET AL) [X] 1-15 * paragraph [0003] * | Recherche internationale | [X]US7221589 (LI DI [US]) [X] 1 * See the abstract, Fig.2, column 3 line 65 ~ column 4 line 43, claim 1 *; | [A]US2006250850 (LEE CHANG-HYUN [KR]) [A] 1-43 * See the abstract, Fig.6,7,8, paragraph 51~52, claim 1 and 9 *; | [A]US2006004952 (LASSER MENAHEM [IL]) [A] 1-43 * See the abstract, Fig.4, 5, paragraph 72~78, claim 1 and 7. * | par le demandeur | US6222762 | US2004255090 | US6859397 | US2005024939 | US2005207259 | US2006245269 | US2006291291 | - EITAN ET AL., "NROM: A Novel Localized Trapping, 2-Bit Nonvolatile Memory Cell", IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, (200011), vol. 21, no. 11, pages 543 - 545 |