EP2186859 - TUBE ET DISPOSITIF MÉDICAL LE COMPRENANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.05.2016 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.10.2017 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG, CY, HU, TR | publié le 15.11.2017 [2017/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kuraray Co., Ltd. 1621, Sakazu Kurashiki-shi Okayama 710-8622 / JP | [2010/20] | Inventeur(s) | 01 /
KUWAHARA, Shigenao c/o Kuraray Co. Ltd. 36 Towada Kamisu-shi Ibaraki 314-0197 / JP | 02 /
OONUMA, Hidetaka c/o Kuraray Co. Ltd. 36 Towada Kamisu-shi Ibaraki 314-0197 / JP | [2015/27] |
Précédent [2010/20] | 01 /
KUWAHARA, Shigenao c/o Kuraray Co. Ltd. 36 Towada Kamisu-shi Ibaraki 314-0197 / JP | ||
02 /
OONUMA, Hidetaka c/o Kuraray Co. Ltd. 36 Towada Kamisu-shi Ibaraki 314-0197 / JP | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2015/27] |
Précédent [2010/20] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte Grafinger Strasse 2 81671 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08829895.5 | 04.09.2008 | [2010/20] | WO2008JP65994 | Numéro de priorité, date | JP20070232687 | 07.09.2007 Format original publié: JP 2007232687 | JP20080189274 | 23.07.2008 Format original publié: JP 2008189274 | [2010/20] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009031625 | Date: | 12.03.2009 | Langue: | JA | [2009/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2186859 | Date: | 19.05.2010 | Langue: | EN | [2010/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2186859 | Date: | 01.07.2015 | Langue: | EN | [2015/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 12.03.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.12.2010 | Classification | IPC: | C08L53/02, A61L29/00, C08L23/00 | [2010/20] | CPC: |
C08L23/14 (EP,US);
A61L29/049 (EP,US);
C08L53/025 (EP,US);
C08L2203/18 (EP,US);
C08L2205/02 (EP,US);
C08L2205/03 (EP,US);
C08L23/06 (EP,US);
C08L23/12 (EP,US);
Y10T428/1352 (EP,US);
| C-Set: |
A61L29/049, C08L23/00 (EP,US);
A61L29/049, C08L53/02 (US,EP);
C08L23/14, C08L2666/24 (US,EP);
C08L53/025, C08L2666/02 (US,EP) | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/27] |
Précédent [2010/20] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | TUBUS UND MEDIZINISCHE VORRICHTUNG DAMIT | [2010/20] | Anglais: | TUBE AND MEDICAL DEVICE COMPRISING THE SAME | [2010/20] | Français: | TUBE ET DISPOSITIF MÉDICAL LE COMPRENANT | [2010/20] | Entrée dans la phase régionale | 03.03.2010 | Traduction produite | 04.03.2010 | Taxe nationale de base payée | 04.03.2010 | Taxe de recherche payée | 04.03.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.03.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/20] | 28.06.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.02.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.05.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 13.05.2015 | Taxe de délivrance payée | 13.05.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.02.2015 | Opposition(s) | 04.04.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.09.2008 | AT | 01.07.2015 | BE | 01.07.2015 | BG | 01.07.2015 | CY | 01.07.2015 | CZ | 01.07.2015 | EE | 01.07.2015 | ES | 01.07.2015 | FI | 01.07.2015 | HR | 01.07.2015 | LT | 01.07.2015 | LV | 01.07.2015 | MC | 01.07.2015 | MT | 01.07.2015 | PL | 01.07.2015 | RO | 01.07.2015 | SI | 01.07.2015 | SK | 01.07.2015 | TR | 01.07.2015 | IE | 04.09.2015 | LU | 04.09.2015 | CH | 30.09.2015 | LI | 30.09.2015 | NO | 01.10.2015 | GR | 02.10.2015 | IS | 01.11.2015 | PT | 02.11.2015 | [2017/39] |
Précédent [2017/21] | AT | 01.07.2015 | |
BE | 01.07.2015 | ||
CZ | 01.07.2015 | ||
EE | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
MC | 01.07.2015 | ||
MT | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RO | 01.07.2015 | ||
SI | 01.07.2015 | ||
SK | 01.07.2015 | ||
IE | 04.09.2015 | ||
LU | 04.09.2015 | ||
CH | 30.09.2015 | ||
LI | 30.09.2015 | ||
NO | 01.10.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 01.07.2015 | |
BE | 01.07.2015 | ||
CZ | 01.07.2015 | ||
EE | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
MC | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RO | 01.07.2015 | ||
SI | 01.07.2015 | ||
SK | 01.07.2015 | ||
IE | 04.09.2015 | ||
LU | 04.09.2015 | ||
CH | 30.09.2015 | ||
LI | 30.09.2015 | ||
NO | 01.10.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/36] | AT | 01.07.2015 | |
CZ | 01.07.2015 | ||
EE | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
MC | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RO | 01.07.2015 | ||
SI | 01.07.2015 | ||
SK | 01.07.2015 | ||
IE | 04.09.2015 | ||
LU | 04.09.2015 | ||
CH | 30.09.2015 | ||
LI | 30.09.2015 | ||
NO | 01.10.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/33] | AT | 01.07.2015 | |
CZ | 01.07.2015 | ||
EE | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
MC | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RO | 01.07.2015 | ||
SK | 01.07.2015 | ||
IE | 04.09.2015 | ||
LU | 04.09.2015 | ||
CH | 30.09.2015 | ||
LI | 30.09.2015 | ||
NO | 01.10.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/23] | AT | 01.07.2015 | |
CZ | 01.07.2015 | ||
EE | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
MC | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
RO | 01.07.2015 | ||
SK | 01.07.2015 | ||
LU | 04.09.2015 | ||
NO | 01.10.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 01.07.2015 | |
CZ | 01.07.2015 | ||
EE | 01.07.2015 | ||
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
MC | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
LU | 04.09.2015 | ||
NO | 01.10.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/21] | AT | 01.07.2015 | |
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
LU | 04.09.2015 | ||
NO | 01.10.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/11] | AT | 01.07.2015 | |
ES | 01.07.2015 | ||
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
NO | 01.10.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/10] | ES | 01.07.2015 | |
FI | 01.07.2015 | ||
HR | 01.07.2015 | ||
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
PL | 01.07.2015 | ||
NO | 01.10.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
IS | 01.11.2015 | ||
PT | 02.11.2015 | ||
Précédent [2016/09] | FI | 01.07.2015 | |
LT | 01.07.2015 | ||
LV | 01.07.2015 | ||
NO | 01.10.2015 | ||
GR | 02.10.2015 | ||
Précédent [2016/08] | LT | 01.07.2015 | |
NO | 01.10.2015 | ||
Précédent [2016/07] | LT | 01.07.2015 | Citations: | Recherche | [Y]JPH04159344 (TERUMO CORP) [Y] 1-8 * abstract *; | [YD]JPH1067894 (KURARAY CO) [YD] 1-8* abstract * | Recherche internationale | [X]JP2003287163 (KURARAY PLASTICS CO) [X] 1-8 * , Claims; Par. Nos. [0013], [0028] (Family: none) *; | [A]JP2004124070 (MITSUBISHI CHEM CORP) [A] 1-8* , Claims; Par. No. [0001] (Family: none) *; | [A]JP2004346109 (KURARAY CO) [A] 1-8 * , Claims 1, 5; Par. Nos. [0109], [0123] (Family: none) *; | [A]WO2006134974 (NIPRO CORP [JP], et al) [A] 1-8 * , Claims; Par. No. [0007] (Family: none) * | par le demandeur | JPH02300250 | JPH04159344 | JPH1067894 | JP2001001432 | JP2002248671 | JP2003287163 | JP2004194803 |