EP2195462 - PRÉVISION D'UN PARAMÈTRE DU SOMMEIL ET DE LA RÉPONSE À UN COMPOSÉ INDUISANT LE SOMMEIL À BASE DU GÉNOTYPE DU MINISATELLITE (VNTR) PER3 [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.04.2014 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, LU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vanda Pharmaceuticals Inc. 9605 Medical Center Drive, Suite 300 Rockville, MD 20850 / US | [2013/12] |
Précédent [2010/24] | Pour tous les Etats désignés Vanda Pharmaceuticals Inc. 9605 Medical Center Drive, Suite 300 Rockville NY 20850 / US | Inventeur(s) | 01 /
LAVEDAN, Christian 22 Eldwick Court Potomac MD 20854 / US | 02 /
POLYMEROPOULOS, Mihael H. 11300 Ridge Mist Terrace Potomac, MD 20854 / US | 03 /
BIRZNIEKS, Gunther 6321 Tone Court Bethesda MD 20817 / US | [2013/09] |
Précédent [2010/24] | 01 /
LAVEDAN, Christian 22 Eldwick Court Potomac MD 20854 / US | ||
02 /
POLYMEROPOULOS, Mihael, H. 11300 RidgeMist Terrace Potomac MD 20854 / US | |||
03 /
BIRZNIEKS, Gunther 6321 Tone Court Bethesda MD 20817 / US | Mandataire(s) | Schiffer, Axel Martin, et al Weber & Heim Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Irmgardstrasse 3 81479 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/24] | Schiffer, Axel Martin, et al Weber & Heim Patentanwälte Irmgardstrasse 3 81479 München / DE | ||
Précédent [2010/24] | Schiffer, Axel Martin, et al Weber & Heim Patentanwälte Irmgardstrasse 3 81479 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08830209.6 | 12.09.2008 | [2010/24] | WO2008US76147 | Numéro de priorité, date | US20070972196P | 13.09.2007 Format original publié: US 972196 P | [2010/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009036257 | Date: | 19.03.2009 | Langue: | EN | [2009/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2195462 | Date: | 16.06.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.03.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2195462 | Date: | 12.06.2013 | Langue: | EN | [2013/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.03.2009 | Classification | IPC: | C12Q1/68, A61K31/16 | [2010/24] | CPC: |
C12Q1/6883 (EP,US);
A61K31/16 (EP,US);
A61P25/00 (EP);
A61P25/20 (EP);
A61P43/00 (EP);
C07D307/81 (US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/24] | Titre | Allemand: | PROGNOSE VON SCHLAFPARAMETERN UND REAKTIONEN AUF EINE SCHLAFFÖRDERNDE VERBINDUNG AUF BASIS DES GENOTYPS PER3 VNTR | [2010/24] | Anglais: | PREDICTION OF SLEEP PARAMETER AND RESPONSE TO SLEEP-INDUCING COMPOUND BASED ON PER3 VNTR GENOTYPE | [2010/24] | Français: | PRÉVISION D'UN PARAMÈTRE DU SOMMEIL ET DE LA RÉPONSE À UN COMPOSÉ INDUISANT LE SOMMEIL À BASE DU GÉNOTYPE DU MINISATELLITE (VNTR) PER3 | [2010/24] | Entrée dans la phase régionale | 24.03.2010 | Taxe nationale de base payée | 24.03.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.03.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/24] | 02.06.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.08.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.12.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.11.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.03.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.01.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.04.2013 | Taxe de délivrance payée | 29.04.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.08.2010 | Opposition(s) | 13.03.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.09.2008 | AT | 12.06.2013 | BE | 12.06.2013 | CY | 12.06.2013 | CZ | 12.06.2013 | DK | 12.06.2013 | EE | 12.06.2013 | FI | 12.06.2013 | HR | 12.06.2013 | IT | 12.06.2013 | LT | 12.06.2013 | LV | 12.06.2013 | MC | 12.06.2013 | MT | 12.06.2013 | NL | 12.06.2013 | PL | 12.06.2013 | RO | 12.06.2013 | SE | 12.06.2013 | SI | 12.06.2013 | SK | 12.06.2013 | TR | 12.06.2013 | BG | 12.09.2013 | GB | 12.09.2013 | IE | 12.09.2013 | LU | 12.09.2013 | NO | 12.09.2013 | GR | 13.09.2013 | ES | 23.09.2013 | CH | 30.09.2013 | FR | 30.09.2013 | LI | 30.09.2013 | IS | 12.10.2013 | PT | 14.10.2013 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CY | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
IT | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
MT | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
TR | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
GB | 12.09.2013 | ||
IE | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
FR | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2015/30] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CY | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
IT | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
GB | 12.09.2013 | ||
IE | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
FR | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/37] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
IT | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
GB | 12.09.2013 | ||
IE | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
FR | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/34] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
IT | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
GB | 12.09.2013 | ||
IE | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/33] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
IT | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
IE | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/24] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
IT | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/20] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/14] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/11] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/10] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/09] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/08] | BE | 12.06.2013 | |
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Précédent [2014/02] | FI | 12.06.2013 | |
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
Précédent [2013/51] | FI | 12.06.2013 | |
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
Précédent [2013/50] | FI | 12.06.2013 | |
LT | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
Précédent [2013/49] | FI | 12.06.2013 | |
LT | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
Précédent [2013/48] | LT | 12.06.2013 | |
NO | 12.09.2013 | ||
ES | 23.09.2013 | ||
Précédent [2013/47] | LT | 12.06.2013 | |
NO | 12.09.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]WO2004038043 (UNIV SURREY [GB], et al) [X] 1,3-5,10,11 * the whole document * * page 3 - page 4 * * page 9 - page 11; figure 1; claims 1-8 * * claims 22-32 * [Y] 12-18; | [Y]WO2005063297 (SEPRACOR INC [US], et al) [Y] 12-18 * the whole document *; | [PA]WO2007137244 (VANDA PHARMACEUTICALS INC [US], et al) [PA] * the whole document *; | [A] - ARCHER S N ET AL, "A length polymorphism in the circadian clock gene PER3 is linked to delayed sleep syndrome and extreme diurnal preference", SLEEP, ALLEN PRESS, LAWRENCE, KS, US, (20030615), vol. 26, no. 4, ISSN 0161-8105, pages 4134 - 15, XP008029828 [A] * the whole document * | [A] - VIOLA ET AL, "PER3 Polymorphism Predicts Sleep Structure and Waking Performance", CURRENT BIOLOGY, CURRENT SCIENCE, GB, (20070402), vol. 17, no. 7, ISSN 0960-9822, pages 613 - 618, XP022009295 [A] * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2007.01.073 | [A] - EBISAWA T ET AL, "ASSOCIATION OF STRUCTURAL POLYMORPHISMS IN THE HUMAN PERIOD3 GENE WITH DELAYED SLEEP PHASE SYNDROME", EMBO REPORTS, (20010101), vol. 2, no. 4, pages 342 - 346, XP001187591 [A] * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1093/embo-reports/kve070 | [DY] - NIMISH N VACHHARAJANI ET AL, "PRECLINICAL PHARMACOKINETICS AND METABOLISM OF BMS-214778, A NOVEL MELATONIN RECEPTOR AGONIST", JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCE,, (20030401), vol. 92, no. 4, ISSN 0022-3549, pages 760 - 772, XP008074135 [DY] 12-18 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/jps.10348 | [A] - RAJARATNAM S M ET AL, "The melatonin agonist VEC-162 immediately phase-advances the human circadian system", SLEEP (ROCHESTER), & 20TH ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATED-PROFESSIONAL-SLEEP-SOCIETIES; SALT LAKE CITY, UT, USA; JUNE 17 -22, 2006, (2006), vol. 29, no. Suppl. S, ISSN 0161-8105, page A54, XP008098612 [A] * abstract * | [PA] - BIRZNIEKS G ET AL, "Melatonin agonist VEC-162 improves sleep onset and maintenance in a model of transient insomnia", SLEEP (ROCHESTER), & 21ST ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION-PROFESSIONAL-SLEEP-SOCIETIES; MINNEAPOLIS, MN, USA; JUNE 09 -14, 2007, (2007), vol. 30, no. Suppl. S, ISSN 0161-8105, page A264, XP008098611 [PA] * abstract * |