EP2190466 - ACTIVATEURS DE LA PHOSPHATASE ALCALINE NON SPÉCIFIQUE DES TISSUS (TNAP) ET LEURS UTILISATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.11.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.11.2012 | Demande réputée retirée | publié le 19.12.2012 [2012/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Burnham Institute for Medical Research 10901 N. Torrey Pines Road La Jolla, CA 92037 / US | [2010/22] | Inventeur(s) | 01 /
MILLAN, Jose, Luis 10901 North Torrey Pines Road La Jolla, CA 92037 / US | 02 /
SERGIENKO, Eduard 10901 North Torrey Pines Road La Jolla, CA 92037 / US | [2010/22] | Mandataire(s) | Elbel, Michaela PATERIS Patentanwälte PartmbB Postfach 33 07 11 80067 München / DE | [N/P] |
Précédent [2010/22] | Elbel, Michaela Rothkopf Theobald Elbel Patent- und Rechtsanwälte Altheimer Eck 13 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08833850.4 | 09.08.2008 | [2010/22] | WO2008US72729 | Numéro de priorité, date | US20070955289P | 10.08.2007 Format original publié: US 955289 P | US20080038456P | 21.03.2008 Format original publié: US 38456 P | [2010/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2009042294 | Date: | 02.04.2009 | Langue: | EN | [2009/14] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2190466 | Date: | 02.06.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.04.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 28.05.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.11.2011 | Classification | IPC: | A61K38/46, C12N9/14, A61P3/14, A61K31/519, A61K31/53, A61K31/5377, A61K31/5395 | [2011/48] | CPC: |
A61K31/519 (EP,US);
A61K31/53 (EP,US);
A61K31/5377 (EP,US);
A61K31/5395 (EP,US);
A61K38/46 (US);
A61P19/10 (EP);
A61P3/12 (EP);
A61P3/14 (EP);
C12N9/16 (EP,US);
|
Précédent IPC [2010/22] | A61K38/46, C12N9/14 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/22] | Titre | Allemand: | GEWEBEUNSPEZIFISCHE ALKALISCHE PHOSPHATASE (TNAP)-AKTIVATOREN UND IHRE VERWENDUNG | [2010/22] | Anglais: | TISSUE-NONSPECIFIC ALKALINE PHOSPHATASE (TNAP) ACTIVATORS AND USES THEREOF | [2010/22] | Français: | ACTIVATEURS DE LA PHOSPHATASE ALCALINE NON SPÉCIFIQUE DES TISSUS (TNAP) ET LEURS UTILISATIONS | [2010/22] | Entrée dans la phase régionale | 09.03.2010 | Taxe nationale de base payée | 09.03.2010 | Taxe de recherche payée | 09.03.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.03.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 09.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/22] | 21.04.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.06.2010 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1} | 19.06.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/51] | 24.07.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2012 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A] - Anonymous, "Hypercalcemia - when the results say high blood calcium", (20060116), Mar Vista Animal Medical Center -The PET WEB LIBRARY, URL: http://web.archive.org/web/20060116192006/http://www.marvistavet.com/html/body_hypercalcemia.html, (20111024), XP002662030 [A] 1-16 * page 4, paragraph 3 * | Recherche internationale | [Y]US2004023916 (MILLAN JOSE LUIS [US], et al) | [X] - WHYTE ET AL., "CLINICAL CASE SEMINAR: Adult Hypophosphatasia Treated with Teriparatide.", THE JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, (20070109), vol. 92, no. 4, pages 1203 - 1208, XP008131170 DOI: http://dx.doi.org/10.1210/jc.2006-1902 | [Y] - ADDISON ET AL., "Pyrophosphate Inhibits Mineralization of Osteoblast Cultures by Binding to Mineral, Up-regulating Osteopontin, and Inhibiting Alkaline Phosphatase Activity.", THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, (200705), vol. 282, no. 21, pages 15872 - 15883, XP008131166 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M701116200 |