EP2192548 - DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT, PROCÉDÉ D'ENREGISTREMENT, DISPOSITIF D'AUTHENTIFICATION ET PROCÉDÉ D'AUTHENTIFICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 01.08.2014 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.08.2014 | Retrait de la demande | publié le 03.09.2014 [2014/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés mofiria Corporation C'est La Vie Gotanda Building,7F 2-13-6 Nishi-Gotanda Shinagawa-ku Tokyo 141-0031 / JP | [2014/09] |
Précédent [2010/22] | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | Inventeur(s) | 01 /
MOHAMMAD, Abdul Muquit c/o Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | 02 /
ABE, Hiroshi c/o Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2010/22] | Mandataire(s) | Merryweather, Colin Henry J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [2010/22] | Merryweather, Colin Henry J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08834407.2 | 24.09.2008 | [2010/22] | WO2008JP67782 | Numéro de priorité, date | JP20070254982 | 28.09.2007 Format original publié: JP 2007254982 | [2010/22] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009041704 | Date: | 02.04.2009 | Langue: | JA | [2009/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2192548 | Date: | 02.06.2010 | Langue: | EN | [2010/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 02.04.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.05.2012 | Classification | IPC: | G06T7/00, G06K9/64 | [2012/23] | CPC: |
G06V40/10 (EP,US);
G06V10/75 (EP,US);
G06V40/14 (EP,US)
|
Précédent IPC [2010/22] | G06T7/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/22] | Titre | Allemand: | REGISTRIERVORRICHTUNG, REGISTRIERVERFAHREN, AUTHENTIFIZIERUNGSVORRICHTUNG UND AUTHENTIFIZIERUNGSVERFAHREN | [2010/22] | Anglais: | REGISTRATION DEVICE, REGISTRATION METHOD, AUTHENTICATION DEVICE AND AUTHENTICATION METHOD | [2010/22] | Français: | DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT, PROCÉDÉ D'ENREGISTREMENT, DISPOSITIF D'AUTHENTIFICATION ET PROCÉDÉ D'AUTHENTIFICATION | [2010/22] | Entrée dans la phase régionale | 22.03.2010 | Traduction produite | 22.03.2010 | Taxe nationale de base payée | 22.03.2010 | Taxe de recherche payée | 22.03.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.03.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.03.2010 | Requête en examen déposée [2010/22] | 28.06.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.07.2014 | Demande retirée par le demandeur [2014/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US6301375 (CHOI HWAN-SOO [KR]) [Y] 2* figures 2,5,6 *; | [XY]EP1804193 (FUJITSU LTD [JP]) [X] 1 * paragraphs [0009] , [0166] , [0161] - [0163]; figures 1,24b * [Y] 2 | Recherche internationale | [X]JPH06274602 (FUJITSU LTD); | [A]JP2003030661 (HITACHI LTD, et al); | [Y]JP2005215883 (SONY CORP) |