EP2224144 - STRUCTURE DE FIXATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2010/35] | STRUCTURE DE FIXATION, PROCÉDÉ DE MONTAGE D'UN DISPOSITIF DE FIXATION ET DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE PUISSANCE | ||
[2015/26] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.09.2016 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.08.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 19.09.2018 [2018/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | [2015/48] |
Précédent [2013/09] | Pour tous les Etats désignés TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken, 471-8571 / JP | ||
Précédent [2010/35] | Pour tous les Etats désignés Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1 Toyota-cho Toyota-shi, Aichi 471-8571 / JP | Inventeur(s) | 01 /
MIYAGAWA, Takeshi c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | 02 /
NOMASA, Hitoshi c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | [2015/48] |
Précédent [2010/35] | 01 /
MIYAGAWA, Takeshi c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | ||
02 /
NOMASA, Hitoshi c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2015/48] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Précédent [2010/35] | Albutt, Anthony John D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08837618.1 | 10.10.2008 | [2010/35] | WO2008JP02870 | Numéro de priorité, date | JP20070266937 | 12.10.2007 Format original publié: JP 2007266937 | JP20080108103 | 17.04.2008 Format original publié: JP 2008108103 | [2010/35] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009047909 | Date: | 16.04.2009 | Langue: | JA | [2009/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2224144 | Date: | 01.09.2010 | Langue: | EN | [2010/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2224144 | Date: | 25.11.2015 | Langue: | EN | [2015/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 16.04.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.09.2011 | Classification | IPC: | F16B41/00, F16B37/14, F16H61/32, F16B23/00 | [2011/40] | CPC: |
F16B41/002 (EP,US);
F16B23/0076 (EP,US);
F16B35/06 (EP,US);
F16B37/14 (EP,US);
F16B41/005 (EP,US);
F16H61/32 (EP,US);
|
Précédent IPC [2010/35] | F16B41/00, F16B37/14, F16H61/32 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/48] |
Précédent [2010/35] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | BEFESTIGUNGSSTRUKTUR | [2015/26] | Anglais: | FASTENING STRUCTURE | [2015/26] | Français: | STRUCTURE DE FIXATION | [2015/26] |
Précédent [2010/35] | BEFESTIGUNGSSTRUKTUR, VERFAHREN ZUM ANBRINGEN EINES BEFESTIGUNGSELEMENTS UND KRAFTÜBERTRAGUNGSVORRICHTUNG | ||
Précédent [2010/35] | FASTENING STRUCTURE, METHOD OF MOUNTING FASTENER, AND POWER TRANSMISSION DEVICE | ||
Précédent [2010/35] | STRUCTURE DE FIXATION, PROCÉDÉ DE MONTAGE D'UN DISPOSITIF DE FIXATION ET DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE PUISSANCE | Entrée dans la phase régionale | 11.05.2010 | Traduction produite | 11.05.2010 | Taxe nationale de base payée | 11.05.2010 | Taxe de recherche payée | 11.05.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.05.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.07.2009 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 11.05.2010 | Requête en examen déposée [2010/35] | 19.03.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.07.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.12.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.10.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.02.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.07.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.01.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.06.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.09.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 01.10.2015 | Taxe de délivrance payée | 01.10.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.07.2012 | Opposition(s) | 26.08.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.10.2008 | AT | 25.11.2015 | BE | 25.11.2015 | BG | 25.11.2015 | CY | 25.11.2015 | CZ | 25.11.2015 | DK | 25.11.2015 | EE | 25.11.2015 | ES | 25.11.2015 | FI | 25.11.2015 | HR | 25.11.2015 | IT | 25.11.2015 | LT | 25.11.2015 | LV | 25.11.2015 | MC | 25.11.2015 | NL | 25.11.2015 | PL | 25.11.2015 | RO | 25.11.2015 | SE | 25.11.2015 | SI | 25.11.2015 | SK | 25.11.2015 | TR | 25.11.2015 | NO | 25.02.2016 | GR | 26.02.2016 | IS | 25.03.2016 | PT | 25.03.2016 | [2018/38] |
Précédent [2018/33] | HU | 10.10.2008 | |
AT | 25.11.2015 | ||
BE | 25.11.2015 | ||
CY | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
TR | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 10.10.2008 | |
AT | 25.11.2015 | ||
BE | 25.11.2015 | ||
CY | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
TR | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 10.10.2008 | |
AT | 25.11.2015 | ||
BE | 25.11.2015 | ||
CY | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2017/40] | AT | 25.11.2015 | |
BE | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 25.11.2015 | |
BE | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/49] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/39] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/36] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/34] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/25] | AT | 25.11.2015 | |
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 25.11.2015 | |
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/23] | ES | 25.11.2015 | |
HR | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/22] | ES | 25.11.2015 | |
LT | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
Précédent [2016/21] | ES | 25.11.2015 | |
LT | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
Précédent [2016/20] | ES | 25.11.2015 | |
LT | 25.11.2015 | Citations: | Recherche | [X]US1887557 (FRANK KEIDEL) [X] 1,2 * page 1, line 66 - page 2, line 11 *; | [X]JPS564667U (TOYOTA MOTOR COMPANY) [X] 1,2 * figures 2,3 *; | [X]JP2003232328 (SANKYO NEJI KK) [X] 1,2* figure 1 * | Recherche internationale | [X]JPS564667U ; | [A]JPH0735814U ; | [A]JPH11117924 (INOUE KATSUHIKO); | [Y]JP2000074211 (MITSUBISHI MOTORS CORP); | [A]JP2002339935 (DANDORI SEISAKUSHO KK); | [X]JP2003232328 (SANKYO NEJI KK); | [Y]JP2005054993 (KIKUTANI YOSHIO) | par le demandeur | JP2001207705 | JP2003090173 | JP3692791B |