EP2203129 - PROCÉDÉS ET COMPOSITIONS POUR L'IMPRESSION DE COMPOSITES NANOTUBES DE TISSU AUTOLOGUE BIOLOGIQUEMENT COMPATIBLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.09.2015 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.09.2015 | Demande réputée retirée | publié le 28.10.2015 [2015/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Wake Forest University Health Sciences Medical Center Boulevard Winston-Salem, NC 27157 / US | Pour tous les Etats désignés WAKE FOREST UNIVERSITY 1834 Wake Forest Road Winston-Salem, N.C. 27106 / US | [2010/27] | Inventeur(s) | 01 /
CARROLL, David, L. 5173 Laurel View Drive Winston-Salem, North Carolina 27104 / US | 02 /
WAGNER, William, D. 7902 Fair Oaks Court Clemmons NC 27012 / US | 03 /
LEVI, Nicole, H. 2611 Fairlawn Drive Winston-Salem NC 27106 / US | 04 /
ARGENTA, Louis 525 Knobview Place Winston-Salem, North Carolina 27104 / US | 05 /
MORYKWAS, Michael 4011 Nathaniel Place Court Winston-Salem, North Carolina 27106 / US | [2010/39] |
Précédent [2010/27] | 01 /
CARROLL, David, L. Winston-Salem NC / US | ||
02 /
WAGNER, William, D. 7902 Fair Oaks Court Clemmons NC 27012 / US | |||
03 /
LEVI, Nicole, H. 2611 Fairlawn Drive Winston-Salem NC 27106 / US | |||
04 /
ARGENTA, Louis Winston-Salem NC / US | |||
05 /
MORYKWAS, Michael Winston-Salem NC / US | Mandataire(s) | Gibbs, Richard, et al Marks & Clerk LLP The Beacon 176 St Vincent Street Glasgow G2 5SG / GB | [N/P] |
Précédent [2010/27] | Horner, Martin Grenville, et al Marks & Clerk LLP Aurora 120 Bothwell Street GB-Glasgow G2 7JS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08838619.8 | 14.10.2008 | [2010/27] | WO2008US11722 | Numéro de priorité, date | US20070979963P | 15.10.2007 Format original publié: US 979963 P | [2010/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009051701 | Date: | 23.04.2009 | Langue: | EN | [2009/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2203129 | Date: | 07.07.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.04.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 23.04.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.10.2011 | Classification | IPC: | A61F2/02, A61L27/00 | [2010/27] | CPC: |
A61L27/38 (EP,US);
C12N5/0629 (EP,US);
C12N5/0656 (EP,US);
C12N2501/115 (EP,US);
C12N2501/165 (EP,US);
C12N2501/17 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/27] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND ZUSAMMENSETZUNGEN ZUM BEDRUCKEN VON BIOKOMPATIBLEN NANORÖHREN-KOMPOSITEN AUS AUTOLOGEM GEWEBE | [2010/27] | Anglais: | METHODS AND COMPOSITIONS FOR PRINTING BIOLOGICALLY COMPATIBLE NANOTUBE COMPOSITES OF AUTOLOGOUS TISSUE | [2010/27] | Français: | PROCÉDÉS ET COMPOSITIONS POUR L'IMPRESSION DE COMPOSITES NANOTUBES DE TISSU AUTOLOGUE BIOLOGIQUEMENT COMPATIBLES | [2010/27] | Entrée dans la phase régionale | 07.05.2010 | Taxe nationale de base payée | 07.05.2010 | Taxe de recherche payée | 07.05.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.05.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 07.05.2010 | Requête en examen déposée [2010/27] | 20.03.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.05.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.03.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.05.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/44] | 03.06.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/44] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.05.2013 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 25.03.2014 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 25.03.2014 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 16.04.2014 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2014 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO2006099333 (UNIV WAKE FOREST HEALTH SCIENCES [US], et al) [X] 1,4,5,7-10,12-15 * page 2, line 1 - line 16 * * page 11, line 32 * * page 33, lines 12, 13 * * page 34, lines 12-18, 26, 27 *; | [XP]WO2007120840 (UNIV WAKE FOREST HEALTH SCIENCES [US], et al) [XP] 1-15 * page 2, line 19 - line 34 * * page 3, line 33 * * page 4, line 1 * * page 7, line 9 - line 11 * * page 9, line 3 - line 8 *; | [A]US2004237822 (BOLAND THOMAS [US], et al) [A] 1-15 * page 1, paragraph 6 * * page 2, paragraph 33 * * page 4, paragraph 46 - paragraph 48 * * page 5, paragraph 51 - paragraph 54 * |