EP2209905 - DÉTECTION RAPIDE DE MICROORGANISMES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.07.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2015 | Demande réputée retirée | publié le 05.08.2015 [2015/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Précédent [2010/30] | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | Inventeur(s) | 01 /
CHANDRAPATI, Sailaja 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | [2010/30] | Mandataire(s) | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [N/P] |
Précédent [2010/30] | Reinhard - Skuhra - Weise & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | ||
Précédent [2010/30] | Reinhard - Skuhra - Weise & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08840209.4 | 15.10.2008 | [2010/30] | WO2008US79924 | Numéro de priorité, date | US20070980722P | 17.10.2007 Format original publié: US 980722 P | [2010/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009052137 | Date: | 23.04.2009 | Langue: | EN | [2009/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2209905 | Date: | 28.07.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.04.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 23.04.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.09.2010 | Classification | IPC: | C12Q1/04, C12Q1/68 | [2010/40] | CPC: |
C12Q1/10 (EP,US);
C12Q1/14 (EP,US);
Y02A50/30 (EP,US)
|
Précédent IPC [2010/30] | C12Q1/04 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/30] | Titre | Allemand: | SCHNELLNACHWEIS VON MIKROORGANISMEN | [2010/30] | Anglais: | RAPID DETECTION OF MICROORGANISMS | [2010/30] | Français: | DÉTECTION RAPIDE DE MICROORGANISMES | [2010/30] | Entrée dans la phase régionale | 11.05.2010 | Taxe nationale de base payée | 11.05.2010 | Taxe de recherche payée | 11.05.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.05.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 11.05.2010 | Requête en examen déposée [2010/30] | 25.03.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.08.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.01.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/32] | 25.03.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/32] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.08.2014 | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO03040689 (GEN PROBE INC [US]) [Y] 1-12 * examples 1-3; claims 81-87 *; | [Y]US5283174 (ARNOLD JR LYLE J [US], et al) [Y] 1-12 * column 4, line 39 - column 5, line 37 *; | [Y]WO0022165 (HARBRON STUART [GB]) [Y] 1-12 * claims 1-49 *; | [A]EP0877092 (BECTON DICKINSON CO [US]) [A] 1-12 * claims 1-22 * | [XY] - HOLBEN W E ET AL, "DNA PROBE METHOD FOR THE DETECTION OF SPECIFIC MICROORGANISMS IN THE SOIL BACTERIAL COMMUNITY", APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY, US, (19880301), vol. 54, no. 3, ISSN 0099-2240, pages 703 - 711, XP002192449 [X] 1 * page 703, column r, paragraph l - page 706, column l, paragraph 3 * [Y] 2-12 | Recherche internationale | [X]WO9938962 (GENTRA SYSTEMS INC [US]); | [Y]US5232831 (MILLIMAN CURT L [US], et al); | [Y] - JENIKOVA ET AL., "Detection of Salmonella in Food Samples by the Combination of Immunomagnetic Separation and PCR Assay", INTERNATIONAL MICROBIOLOGY, (2000), vol. 3, pages 225 - 229, XP001079778 | [Y] - EMD CHEMICALS, "MKKTn Broth", (20061118), URL: http://web.archive.org/web/20061118214115/http://www.emdchemicais.com/analytics/Micro Ma nual/TEDISdata/prods/1_05878_0500.html, XP008133294 |