EP2217686 - DÉTERGENT DE SUCCINIMIDE CONTENANT UNE AMINE SECONDAIRE BASIQUE ET UN GROUPE SUCCINIQUE À SUBSTITUTION HYDROCARBYLE, ET UNE COMPOSITION DE COMBUSTIBLE LE CONTENANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.06.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.06.2012 | Demande réputée retirée | publié le 04.07.2012 [2012/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Lubrizol Corporation 29400 Lakeland Blvd. Wickliffe OH 44092-2298 / US | [2010/33] | Inventeur(s) | 01 /
DAVIES, Mark, C. P.O. Box 88 Belper Derby DE56 1QN / GB | 02 /
MORETON, David, J. P.O. Box 88 Belper Derby DE56 1QN / GB | [2010/33] | Mandataire(s) | Mallalieu, Catherine Louise, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [2012/24] | Mallalieu, Catherine Louise, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Précédent [2010/33] | Bradley, Josephine Mary D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08842236.5 | 23.10.2008 | [2010/33] | WO2008US80858 | Numéro de priorité, date | US20070982767P | 26.10.2007 Format original publié: US 982767 P | [2010/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009055518 | Date: | 30.04.2009 | Langue: | EN | [2009/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2217686 | Date: | 18.08.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.04.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.04.2009 | Classification | IPC: | C10L1/224, C10L10/06, C10L10/18 | [2010/33] | CPC: |
C10L10/18 (EP,US);
C10L1/2383 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/33] | Titre | Allemand: | SUCCINIMID-DETERGENS MIT EINEM BASISCHEN SEKUNDÄREN AMIN UND EINER HYDROCARBYLSUBSTITUIERTEN BERNSTEINSÄUREGRUPPE UND EINE EIN DERARTIGES DETERGENS ENTHALTENDE BRENNSTOFFZUSAMMENSETZUNG | [2010/33] | Anglais: | A SUCCINIMIDE DETERGENT CONTAINING ONE BASIC SECONDARY AMINE AND A HYDROCARBYL-SUBSTITUTED SUCCINIC GROUP AND A FUEL COMPOSITION CONTAINING SUCH | [2010/33] | Français: | DÉTERGENT DE SUCCINIMIDE CONTENANT UNE AMINE SECONDAIRE BASIQUE ET UN GROUPE SUCCINIQUE À SUBSTITUTION HYDROCARBYLE, ET UNE COMPOSITION DE COMBUSTIBLE LE CONTENANT | [2010/33] | Entrée dans la phase régionale | 25.05.2010 | Taxe nationale de base payée | 25.05.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.05.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 25.05.2010 | Requête en examen déposée [2010/33] | 19.08.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.10.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.02.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.08.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.01.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/27] | 15.02.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/27] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.10.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2005172546 (SPIVEY DAVID L [GB], et al) [X] 1-9 * paragraphs [0037] - [0040] - [0055] , [0056] , [0072] - [0079]; claims 1,9-11 *; | [X]EP1752516 (LUBRIZOL CORP [US]) [X] 1-9 * paragraphs [0028] , [0032] , [0041] , [0064] , [0096]; claims 1,5,6,12,18 *; | [Y]US2007245620 (MALFER DENNIS J [US], et al) [Y] 1-9 * paragraphs [0010] - [0016] - [0031] - [0038]; claims 1-20; table 1 *; | [Y]US2004068922 (BARBOUR ROBERT H [GB], et al) [Y] 1-9 * paragraphs [0016] - [0028] - [0047]; claims 1,5,8,9,14-17 * | par le demandeur | US2005172546 | EP1752516 | US2007245620 | US2004068922 |