EP2212483 - STRUCTURE PORTEUSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.12.2013 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.09.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 07.10.2015 [2015/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Leiseder, Ulrich Kreutzkamp 65 21465 Reinbeck / DE | [2010/31] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2010/31] | Mandataire(s) | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Artur-Ladebeck-Strasse 51 33617 Bielefeld / DE | [N/P] |
Précédent [2013/20] | Ter Meer Steinmeister & Partner Artur-Ladebeck-Strasse 51 33617 Bielefeld / DE | ||
Précédent [2013/08] | TER MEER - STEINMEISTER & PARTNER GbR Artur-Ladebeck-Strasse 51 33617 Bielefeld / DE | ||
Précédent [2010/31] | TER MEER - STEINMEISTER & PARTNER GbR Artur-Ladebeck-Strasse 51 33617 Bielefeld / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08848967.9 | 05.11.2008 | [2010/31] | WO2008EP09321 | Numéro de priorité, date | DE20071054205 | 12.11.2007 Format original publié: DE102007054205 | [2010/31] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2009062618 | Date: | 22.05.2009 | Langue: | DE | [2009/21] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2212483 | Date: | 04.08.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 22.05.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2212483 | Date: | 20.02.2013 | Langue: | DE | [2013/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.12.2009 | Classification | IPC: | E04B1/19 | [2010/31] | CPC: |
E04B1/1906 (EP,US);
E04B1/19 (EP,US);
F16B19/02 (EP,US);
F16B21/18 (EP,US);
F16B3/00 (EP,US);
F16B7/02 (EP,US);
F16B7/044 (EP,US);
E04B1/1912 (EP,US);
E04B2001/1927 (EP,US);
E04B2001/196 (EP,US);
E04B2001/1966 (EP,US);
E04B2001/1987 (EP,US);
E04B2001/3583 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/31] | Titre | Allemand: | STABTRAGWERK | [2010/31] | Anglais: | BAR-TYPE SUPPORTING FRAMEWORK | [2010/31] | Français: | STRUCTURE PORTEUSE | [2010/31] | Entrée dans la phase régionale | 26.05.2010 | Taxe nationale de base payée | 26.05.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.05.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.05.2010 | Requête en examen déposée [2010/31] | 21.07.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.02.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.08.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.11.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.03.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.07.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.11.2012 | Taxe de délivrance payée | 21.11.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.02.2011 | Opposition(s) | 21.11.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2010 | 03   M06   Taxe payée le   24.02.2011 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 20.02.2013 | CZ | 20.02.2013 | EE | 20.02.2013 | HR | 20.02.2013 | LT | 20.02.2013 | LV | 20.02.2013 | MC | 20.02.2013 | MT | 20.02.2013 | RO | 20.02.2013 | SI | 20.02.2013 | SK | 20.02.2013 | TR | 20.02.2013 | BG | 20.05.2013 | GR | 21.05.2013 | IS | 20.06.2013 | PT | 20.06.2013 | IE | 05.11.2013 | LU | 05.11.2013 | [2015/41] |
Précédent [2015/34] | CY | 20.02.2013 | |
CZ | 20.02.2013 | ||
EE | 20.02.2013 | ||
HR | 20.02.2013 | ||
LT | 20.02.2013 | ||
LV | 20.02.2013 | ||
MC | 20.02.2013 | ||
RO | 20.02.2013 | ||
SI | 20.02.2013 | ||
SK | 20.02.2013 | ||
TR | 20.02.2013 | ||
BG | 20.05.2013 | ||
GR | 21.05.2013 | ||
IS | 20.06.2013 | ||
PT | 20.06.2013 | ||
IE | 05.11.2013 | ||
LU | 05.11.2013 | ||
Précédent [2015/32] | CY | 20.02.2013 | |
CZ | 20.02.2013 | ||
EE | 20.02.2013 | ||
HR | 20.02.2013 | ||
LT | 20.02.2013 | ||
LV | 20.02.2013 | ||
MC | 20.02.2013 | ||
RO | 20.02.2013 | ||
SI | 20.02.2013 | ||
SK | 20.02.2013 | ||
TR | 20.02.2013 | ||
BG | 20.05.2013 | ||
GR | 21.05.2013 | ||
IS | 20.06.2013 | ||
PT | 20.06.2013 | ||
IE | 05.11.2013 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 20.02.2013 | |
CZ | 20.02.2013 | ||
EE | 20.02.2013 | ||
HR | 20.02.2013 | ||
LT | 20.02.2013 | ||
LV | 20.02.2013 | ||
MC | 20.02.2013 | ||
RO | 20.02.2013 | ||
SI | 20.02.2013 | ||
SK | 20.02.2013 | ||
BG | 20.05.2013 | ||
GR | 21.05.2013 | ||
IS | 20.06.2013 | ||
PT | 20.06.2013 | ||
IE | 05.11.2013 | ||
Précédent [2014/33] | CY | 20.02.2013 | |
CZ | 20.02.2013 | ||
EE | 20.02.2013 | ||
HR | 20.02.2013 | ||
LT | 20.02.2013 | ||
LV | 20.02.2013 | ||
MC | 20.02.2013 | ||
RO | 20.02.2013 | ||
SI | 20.02.2013 | ||
SK | 20.02.2013 | ||
BG | 20.05.2013 | ||
GR | 21.05.2013 | ||
IS | 20.06.2013 | ||
PT | 20.06.2013 | ||
Précédent [2013/52] | CY | 20.02.2013 | |
CZ | 20.02.2013 | ||
EE | 20.02.2013 | ||
HR | 20.02.2013 | ||
LT | 20.02.2013 | ||
LV | 20.02.2013 | ||
RO | 20.02.2013 | ||
SI | 20.02.2013 | ||
SK | 20.02.2013 | ||
BG | 20.05.2013 | ||
GR | 21.05.2013 | ||
IS | 20.06.2013 | ||
PT | 20.06.2013 | ||
Précédent [2013/49] | CZ | 20.02.2013 | |
EE | 20.02.2013 | ||
HR | 20.02.2013 | ||
LT | 20.02.2013 | ||
LV | 20.02.2013 | ||
RO | 20.02.2013 | ||
SI | 20.02.2013 | ||
SK | 20.02.2013 | ||
BG | 20.05.2013 | ||
GR | 21.05.2013 | ||
IS | 20.06.2013 | ||
PT | 20.06.2013 | ||
Précédent [2013/41] | HR | 20.02.2013 | |
LT | 20.02.2013 | ||
LV | 20.02.2013 | ||
SI | 20.02.2013 | ||
BG | 20.05.2013 | ||
GR | 21.05.2013 | ||
IS | 20.06.2013 | ||
PT | 20.06.2013 | ||
Précédent [2013/40] | LT | 20.02.2013 | |
LV | 20.02.2013 | ||
SI | 20.02.2013 | ||
BG | 20.05.2013 | ||
GR | 21.05.2013 | ||
IS | 20.06.2013 | ||
PT | 20.06.2013 | ||
Précédent [2013/38] | LT | 20.02.2013 | |
LV | 20.02.2013 | ||
SI | 20.02.2013 | ||
BG | 20.05.2013 | ||
GR | 21.05.2013 | ||
IS | 20.06.2013 | ||
Précédent [2013/37] | LT | 20.02.2013 | |
SI | 20.02.2013 | ||
BG | 20.05.2013 | ||
GR | 21.05.2013 | ||
IS | 20.06.2013 | ||
Précédent [2013/34] | LT | 20.02.2013 | |
BG | 20.05.2013 | ||
IS | 20.06.2013 | ||
Précédent [2013/33] | LT | 20.02.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE3610686 (GRIMM FRIEDRICH BJOERN) [X] 1-10 * column 5, line 2 - line 37 * * column 6, line 22 - line 42; figure 2 *; | [A]WO0191859 (PALIMONDIAL SA [LU]); | [DA]DE20215594U (HEIKE WALLNER AUTOMATION GMBH [DE]) |