EP2215293 - BANC D'ÉTIRAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.11.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.09.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 07.10.2015 [2015/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Oerlikon Textile Components GmbH Maria-Merian-Strasse 8 70736 Fellbach / DE | [2010/32] | Inventeur(s) | 01 /
BAY, Edgar Lilienweg 1 73257 Köngen / DE | 02 /
DIEDRICH, Joachim Wilhelm-Blos-Str. 93 70191 Stuttgart / DE | 03 /
ROssBACH, Ralf-Stefan Leintelstrasse 36 71409 Schwaikheim / DE | [2010/32] | Mandataire(s) | Hamann, Arndt, et al Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Abteilung DS Carlstrasse 60 52531 Übach-Palenberg / DE | [2013/01] |
Précédent [2010/50] | Hamann, Arndt, et al Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Carlstrasse 60 52531 Übach-Palenberg / DE | ||
Précédent [2010/50] | Hamann, Arndt Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Landgrafenstrasse 45 41069 Mönchengladbach / DE | ||
Précédent [2010/32] | Hamann, Arndt Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Landgrafenstrasse 45 41069 Mönchengladbach / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08850099.6 | 23.10.2008 | [2010/32] | WO2008EP08958 | Numéro de priorité, date | DE20071055052 | 16.11.2007 Format original publié: DE102007055052 | [2010/32] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009062589 | Date: | 22.05.2009 | Langue: | DE | [2009/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2215293 | Date: | 11.08.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 22.05.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2215293 | Date: | 02.01.2013 | Langue: | DE | [2013/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.05.2009 | Classification | IPC: | D01H5/52, D01H5/72 | [2010/32] | CPC: |
D01H5/52 (EP);
D01H5/525 (EP);
D01H5/72 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/32] | Titre | Allemand: | STRECKWERK | [2010/32] | Anglais: | DRAWING FRAME | [2010/32] | Français: | BANC D'ÉTIRAGE | [2010/32] | Entrée dans la phase régionale | 16.06.2010 | Taxe nationale de base payée | 16.06.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.06.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.06.2010 | Requête en examen déposée [2010/32] | 21.08.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.05.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.08.2012 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 17.09.2012 | Taxe de délivrance payée | 17.09.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.11.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.05.2012 | Opposition(s) | 03.10.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.10.2008 | CY | 02.01.2013 | DK | 02.01.2013 | EE | 02.01.2013 | FI | 02.01.2013 | HR | 02.01.2013 | LT | 02.01.2013 | LV | 02.01.2013 | MC | 02.01.2013 | MT | 02.01.2013 | NL | 02.01.2013 | PL | 02.01.2013 | RO | 02.01.2013 | SE | 02.01.2013 | SI | 02.01.2013 | SK | 02.01.2013 | BG | 02.04.2013 | NO | 02.04.2013 | GR | 03.04.2013 | IS | 02.05.2013 | PT | 02.05.2013 | [2015/41] |
Précédent [2015/34] | HU | 23.10.2008 | |
CY | 02.01.2013 | ||
DK | 02.01.2013 | ||
EE | 02.01.2013 | ||
FI | 02.01.2013 | ||
HR | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
MC | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
RO | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
SK | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
Précédent [2014/25] | CY | 02.01.2013 | |
DK | 02.01.2013 | ||
EE | 02.01.2013 | ||
FI | 02.01.2013 | ||
HR | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
MC | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
RO | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
SK | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/52] | CY | 02.01.2013 | |
DK | 02.01.2013 | ||
EE | 02.01.2013 | ||
FI | 02.01.2013 | ||
HR | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
RO | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
SK | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/49] | DK | 02.01.2013 | |
EE | 02.01.2013 | ||
FI | 02.01.2013 | ||
HR | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
RO | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
SK | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/48] | DK | 02.01.2013 | |
EE | 02.01.2013 | ||
FI | 02.01.2013 | ||
HR | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/41] | FI | 02.01.2013 | |
HR | 02.01.2013 | ||
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/40] | FI | 02.01.2013 | |
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
PT | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/38] | FI | 02.01.2013 | |
LT | 02.01.2013 | ||
LV | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/37] | FI | 02.01.2013 | |
LT | 02.01.2013 | ||
NL | 02.01.2013 | ||
PL | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
GR | 03.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/36] | LT | 02.01.2013 | |
PL | 02.01.2013 | ||
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/34] | LT | 02.01.2013 | |
SE | 02.01.2013 | ||
SI | 02.01.2013 | ||
BG | 02.04.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
IS | 02.05.2013 | ||
Précédent [2013/33] | LT | 02.01.2013 | |
SI | 02.01.2013 | ||
NO | 02.04.2013 | ||
Précédent [2013/26] | SI | 02.01.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]DE4429671 (SKF TEXTILMASCH KOMPONENTEN [DE]) [Y] 1-12 * column 2, lines 7-24; figure 1 *; | [Y]EP0964945 (CSM GMBH [DE] ZINSER TEXTILMASCHINEN GMBH [DE]) [Y] 1,10-12 * paragraphs [0019] - [0021]; figure 1 *; | [Y]GB2425541 (TRUETZSCHLER GMBH & CO KG [DE]) [Y] 2-9 * page 9, line 31 - page 10, line 27; figure 4 *; | [YA]DE4335889 (SKF TEXTILMASCH KOMPONENTEN [DE]) [Y] 1 * column 2, line 43 - column 3, line 38; figure 1 * * column 4, lines 2-10; figure 3 * [A] 2-9; | [YD]DE10227463 (ZINSER TEXTILMASCHINEN GMBH [DE]) [YD] 1 * paragraph [0024]; figure 4 *; | [A]DE1056513 (SPINNEREI KARL MARX VEB) [A] 1 * the whole document *; | [A]US2001054280 (CAMOZZI ATTILIO [IT]) [A] 1 * the whole document *; | [A]GB873253 (SPINNEREI KARL MARX VEB) [A] 1 * the whole document * |