EP2225505 - DISPOSITIF PERMETTANT DE RETENIR UN MOYEN DE REFROIDISSEMENT DE BOISSON DANS UN RÉCIPIENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.10.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.10.2014 | Demande réputée retirée | publié le 05.11.2014 [2014/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Spratley, David Derek Grant 3 Trumpeters Inn Old Palace Yard Richmond, Surrey TW9 1PE / GB | [2010/36] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2010/36] | Mandataire(s) | Evans, Huw David Duncan, et al Chapman IP Kings Park House 22 Kings Park Road Southampton SO15 2AT / GB | [N/P] |
Précédent [2013/28] | Evans, Huw David Duncan, et al Chapman Molony Cardiff Business Technology Centre Senghennydd Road Cardiff CF24 4AY / GB | ||
Précédent [2010/36] | Davies, Elliott Chapman Molony Cardiff Business Techn. Centre Senghennydd Road Cardiff CF24 4AY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08850278.6 | 17.11.2008 | [2010/36] | WO2008GB51073 | Numéro de priorité, date | GB20070022501 | 16.11.2007 Format original publié: GB 0722501 | [2010/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2009063251 | Date: | 22.05.2009 | Langue: | EN | [2009/21] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2225505 | Date: | 08.09.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.05.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.09.2009 | Classification | IPC: | F25D3/08 | [2010/36] | CPC: |
F25D3/08 (EP,GB,US);
A47G19/2288 (GB);
F25D31/008 (GB);
F25D2303/08223 (EP,US);
F25D2303/0842 (EP,US);
F25D2331/808 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/36] | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUM FESTHALTEN EINES GETRÄNKEKÜHLMITTELS IN EINEM GEFÄSS | [2010/36] | Anglais: | A DEVICE FOR RETAINING BEVERAGE COOLING MEANS WITHIN A VESSEL | [2010/36] | Français: | DISPOSITIF PERMETTANT DE RETENIR UN MOYEN DE REFROIDISSEMENT DE BOISSON DANS UN RÉCIPIENT | [2010/36] | Entrée dans la phase régionale | 10.06.2010 | Taxe nationale de base payée | 10.06.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.06.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 10.06.2010 | Requête en examen déposée [2010/36] | 18.08.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.05.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.11.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.06.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/45] | 27.06.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/45] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.05.2012 | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2011 | 04   M06   Taxe payée le   28.05.2012 | 30.11.2012 | 05   M06   Taxe payée le   30.05.2013 | 30.11.2013 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2016514 (ELEANOR PUTNAM); | [XY]DE3034017 (FLORJANCIC PETER); | [Y]US2005210911 (DYRBYE CHRISTIAN M [ZA], et al) | par le demandeur | DE3034017 |