EP2217819 - CAGE DE ROULEMENT LINÉAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.08.2012 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AB SKF Hornsgatan 1 415 50 Göteborg / SE | [2010/33] | Inventeur(s) | 01 /
EDELMANN, Ludwig Schlangenweg 13 97717 Sulzthal / DE | 02 /
MAYER, Uwe Heideweg 27 97702 Münnerstadt / DE | 03 /
STAHL, Erwin Siebengärten 19 97714 Oerlenbach-Rottershausen / DE | 04 /
VELDE, Henryk Lärchenstrasse 21 97440 Werneck / DE | 05 /
WIESENAU, Doreen Emil - Diezel - Strasse 12 97525 Schwebheim / DE | [2010/34] |
Précédent [2010/33] | 01 /
EDELMANN, Ludwig Schlangenweg 13 97717 Sulzthal / DE | ||
02 /
MAYER, Uwe Heideweg 27 97702 Münnerstadt / DE | |||
03 /
STAHL, Erwin Siebengärten 19 97714 Oerlenbach-Rottershausen / DE | |||
04 /
VELDE, Henryk Lärchenstrasse 21 97440 Werneck / DE | |||
05 /
WIESENAU, Doreen Alter Schweinfurter Weg 22 97525 Schwebheim / DE | Mandataire(s) | Kohl, Thomas SKF GmbH Gunnar-Wester-Strasse 12 97421 Schweinfurt / DE | [N/P] |
Précédent [2011/39] | Kohl, Thomas SKF GmbH Gunnar-Wester-Strasse 12 97421 Schweinfurt / DE | ||
Précédent [2010/33] | Kohl, Thomas SKF GmbH Gunnar-Wester-Strasse 12 97421 Schweinfurt / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08850705.8 | 06.11.2008 | [2010/33] | WO2008EP09368 | Numéro de priorité, date | DE20071054407 | 13.11.2007 Format original publié: DE102007054407 | [2010/33] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009062627 | Date: | 22.05.2009 | Langue: | DE | [2009/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2217819 | Date: | 18.08.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 22.05.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2217819 | Date: | 28.09.2011 | Langue: | DE | [2011/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.05.2009 | Classification | IPC: | F16C29/04, F16C33/38 | [2010/33] | CPC: |
F16C29/04 (EP);
F16C33/3856 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/33] | Titre | Allemand: | LINEARWÄLZLAGERKÄFIG | [2010/33] | Anglais: | LINEAR BEARING CAGE | [2010/33] | Français: | CAGE DE ROULEMENT LINÉAIRE | [2010/33] | Entrée dans la phase régionale | 28.05.2010 | Taxe nationale de base payée | 28.05.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.05.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.05.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.05.2010 | Requête en examen déposée [2010/33] | 16.05.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.08.2011 | Taxe de délivrance payée | 08.08.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.05.2011 | Opposition(s) | 29.06.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 28.09.2011 | CZ | 28.09.2011 | DK | 28.09.2011 | EE | 28.09.2011 | FI | 28.09.2011 | HR | 28.09.2011 | HU | 28.09.2011 | IE | 28.09.2011 | IT | 28.09.2011 | LT | 28.09.2011 | LV | 28.09.2011 | MT | 28.09.2011 | NL | 28.09.2011 | PL | 28.09.2011 | RO | 28.09.2011 | SE | 28.09.2011 | SI | 28.09.2011 | SK | 28.09.2011 | TR | 28.09.2011 | LU | 06.11.2011 | BE | 30.11.2011 | FR | 30.11.2011 | MC | 30.11.2011 | BG | 28.12.2011 | NO | 28.12.2011 | GR | 29.12.2011 | ES | 08.01.2012 | IS | 28.01.2012 | PT | 30.01.2012 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
DK | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
HR | 28.09.2011 | ||
IE | 28.09.2011 | ||
IT | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
MT | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
PL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SE | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
TR | 28.09.2011 | ||
LU | 06.11.2011 | ||
BE | 30.11.2011 | ||
FR | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
BG | 28.12.2011 | ||
NO | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
ES | 08.01.2012 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2013/29] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
DK | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
HR | 28.09.2011 | ||
IE | 28.09.2011 | ||
IT | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
MT | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
PL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SE | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
LU | 06.11.2011 | ||
BE | 30.11.2011 | ||
FR | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
BG | 28.12.2011 | ||
NO | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
ES | 08.01.2012 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2013/25] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
DK | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
HR | 28.09.2011 | ||
IE | 28.09.2011 | ||
IT | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
MT | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
PL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SE | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
LU | 06.11.2011 | ||
BE | 30.11.2011 | ||
FR | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
NO | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
ES | 08.01.2012 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2013/22] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
DK | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
HR | 28.09.2011 | ||
IE | 28.09.2011 | ||
IT | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
MT | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
PL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SE | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
BE | 30.11.2011 | ||
FR | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
NO | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
ES | 08.01.2012 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2013/14] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
DK | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
HR | 28.09.2011 | ||
IE | 28.09.2011 | ||
IT | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
MT | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
PL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SE | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
BE | 30.11.2011 | ||
FR | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
NO | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2013/04] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
DK | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
HR | 28.09.2011 | ||
IE | 28.09.2011 | ||
IT | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
PL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SE | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
BE | 30.11.2011 | ||
FR | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
NO | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2012/37] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
DK | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
HR | 28.09.2011 | ||
IE | 28.09.2011 | ||
IT | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
PL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SE | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
BE | 30.11.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
NO | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2012/35] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
DK | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
HR | 28.09.2011 | ||
IE | 28.09.2011 | ||
IT | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SE | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
NO | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2012/29] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
HR | 28.09.2011 | ||
IT | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SE | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
MC | 30.11.2011 | ||
NO | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2012/23] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
EE | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
HR | 28.09.2011 | ||
IT | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
NL | 28.09.2011 | ||
RO | 28.09.2011 | ||
SE | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
SK | 28.09.2011 | ||
NO | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
PT | 30.01.2012 | ||
Précédent [2012/21] | CY | 28.09.2011 | |
CZ | 28.09.2011 | ||
FI | 28.09.2011 | ||
HR | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
SE | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
NO | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | ||
IS | 28.01.2012 | ||
Précédent [2012/13] | CY | 28.09.2011 | |
FI | 28.09.2011 | ||
HR | 28.09.2011 | ||
LT | 28.09.2011 | ||
LV | 28.09.2011 | ||
SE | 28.09.2011 | ||
SI | 28.09.2011 | ||
NO | 28.12.2011 | ||
GR | 29.12.2011 | Cité dans | Recherche internationale | [AD]US2311815 (BRINEY JR OTTIS R) [AD] 1,5,7-16 * column 1, line 49 - column 2, line 57; figures 1-3 *; | [A]US3582161 (HUDSON ARTHUR F) [A] 1,5-8,10-15 * column 3, line 9 - column 6, line 24; figures 1-10,14-17 *; | [A]JPH07301233 (KOYO SEIKO CO) [A] 1-5,7-16 * abstract *; | [A]EP0785367 (SCHWARZBICH JOERG [DE]) [A] 1,5,7-10,12,15,16* column 2, line 36 - column 4, line 18; figures 1-3 * |