EP2213050 - TRANSFERT DE FAIBLE LATENCE ENTRE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATION SANS FIL À L'AIDE DE DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES D'ACCÈS RADIO [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 22.01.2016 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.01.2016 | Retrait de la demande | publié le 24.02.2016 [2016/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cellco Partnership D/B/A Verizon Wireless One Verizon Way Basking Ridge, NJ 07920-1097 / US | [2010/31] | Inventeur(s) | 01 /
KOTECHA, Lalit, Ratilal 34529 Mahogany Lane Union City CA 94587 / US | 02 /
YANG, Jin 116 Castle Rock Lane Walnut Creek CA 94598 / US | [2010/31] | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [N/P] |
Précédent [2010/31] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte Grafinger Strasse 2 81671 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08852929.2 | 19.11.2008 | [2010/31] | WO2008US84001 | Numéro de priorité, date | US20070984462 | 19.11.2007 Format original publié: US 984462 | [2010/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009067494 | Date: | 28.05.2009 | Langue: | EN | [2009/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2213050 | Date: | 04.08.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.05.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 28.05.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.12.2015 | Classification | IPC: | H04L12/28 | [2010/31] | CPC: |
H04W36/0033 (EP,US);
H04L45/00 (US);
H04W36/1443 (EP,US);
H04W36/0016 (EP,US);
H04W92/24 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/31] | Titre | Allemand: | ÜBERGABE MIT NIEDRIGER LATENZZEIT ZWISCHEN DRAHTLOSEN KOMMUNIKATIONSNETZEN ANHAND VERSCHIEDENER FUNKZUGANGSTECHNOLOGIEN | [2010/31] | Anglais: | LOW LATENCY HANDOVER BETWEEN WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS USING DIFFERENT RADIO ACCESS TECHNOLOGIES | [2010/31] | Français: | TRANSFERT DE FAIBLE LATENCE ENTRE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATION SANS FIL À L'AIDE DE DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES D'ACCÈS RADIO | [2010/31] | Entrée dans la phase régionale | 20.05.2010 | Taxe nationale de base payée | 20.05.2010 | Taxe de recherche payée | 20.05.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.05.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.05.2010 | Requête en examen déposée [2010/31] | 12.07.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.01.2016 | Demande retirée par le demandeur [2016/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2004033805 (VERMA SHAILY [US], et al); | [X]WO2005008964 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al); | [X]US2006126565 (SHAHEEN KAMEL M [US]) | Recherche internationale | [A]US2006146803 (BAE EUN-HUI [KR], et al); | [X]US2006246903 (KONG DONG-KEON [KR], et al); | [A]US2006245408 (LEE SANG-DO [KR], et al); | [Y]US2007115899 (OVADIA SHLOMO [US], et al) |