EP2215895 - LAMPE HAUTE FRÉQUENCE ET SON PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.12.2017 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 15.12.2017 | Demande réputée retirée | publié le 17.01.2018 [2018/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dritte Patentportfolio Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Berliner Strasse 1 12529 Schönefeld/OT Waltersdorf / DE | [2010/32] | Inventeur(s) | 01 /
HEUERMANN, Holger Fachhochschule Aachen Eupener Strasse 70 52066 Aachen / DE | [2010/32] | Mandataire(s) | (deleted) | [N/P] |
Précédent [2010/32] | Zech, Stefan Markus, et al Meissner, Bolte & Partner GbR Postfach 86 06 24 81633 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08855170.0 | 27.11.2008 | [2010/32] | WO2008EP66352 | Numéro de priorité, date | DE20071057581 | 28.11.2007 Format original publié: DE102007057581 | [2010/32] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2009068618 | Date: | 04.06.2009 | Langue: | DE | [2009/23] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2215895 | Date: | 11.08.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 04.06.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.07.2010 | Classification | IPC: | H05B41/24, H01J65/04 | [2010/32] | CPC: |
H05B41/24 (EP,US);
H01J65/042 (EP,US);
H05B41/382 (EP,US);
Y02B20/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/32] | Titre | Allemand: | HOCHFREQUENZLAMPE UND VERFAHREN ZU DEREN BETRIEB | [2010/32] | Anglais: | HIGH-FREQUENCY LAMP AND METHOD FOR THE OPERATION THEREOF | [2010/32] | Français: | LAMPE HAUTE FRÉQUENCE ET SON PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT | [2010/32] | Entrée dans la phase régionale | 07.04.2010 | Taxe nationale de base payée | 07.04.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.04.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 07.04.2010 | Requête en examen déposée [2010/32] | 09.09.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.07.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.11.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.06.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/03] | 23.06.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/03] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.07.2013 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2016 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]WO2007126899 (TOPANGA TECHNOLOGIES [US], et al) [X] 1,2,5,9,10 * paragraph [0106]; figure 7 * * paragraph [0116]; figure 17 * * paragraph [0108]; figure 9 * [I] 4,7,12,13; | [XI]US5339008 (LAPATOVICH WALTER P [US], et al) [X] 1,3,6,9,11 * column 3, line 63 - column 8, line 35; figures 1-5 * [I] 4,7,12,13; | [XI]US2007103645 (TAKEUCHI KESATOSHI [JP], et al) [X] 1,5,6,8,9,14 * paragraphs [0177] - [0251]; figures 9-11 * [I] 4,7,12,13; | [X]EP1298707 (OSRAM SYLVANIA INC [US]) [X] 1,4,5,9,12 * paragraphs [0009] - [0021]; figures 1-11 *; | [XP]WO2008048978 (LUXIM CORP [US], et al) [XP] 1,2,5,9,10 * page 9, line 11 - page 23, line 8; figures 1A,4,5A *; | [XP]WO2008048972 (LUXIM CORP [US], et al) [XP] 1,2,5,9,10 * page 5, line 11 - page 7, line 18; figures 1A, 2A * * page 13, lines 21-28 * * page 15, line 18 - page 19, line 6 * * page 21, line 3 - page 22, line 24 *; | [X]US6313587 (MACLENNAN DONALD A [US], et al) [X] 1,2,9,10 * column 89, line 35 - column 90, line 58; figure 266 * * column 102, line 41 - column 113, line 41; figures 328-351 *; | [A]EP0377442 (GTE LABORATORIES INC [US]) [A] 15,16 * the whole document *; | [A]US5019750 (GODYAK VALERY A [US]) [A] 15,16 * column 3, line 34 - column 5, line 16; figure 1 *; | [A]EP0721203 (PATENT TREUHAND GES FUER ELEKTRISCHE GLUEHLAMPEN MBH [DE]) [A] 1,5 * column 1, lines 3-47; figure 1 *; | [A]US2004108803 (SCHOLL ROBERT PETER [DE], et al) [A] 1,5 * paragraphs [0019] - [0023]; figure 2 * | Examen | EP0593311 | US5300860 |