EP2215164 - COMPOSITIONS DE POLYAMIDE DURCI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.07.2012 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.07.2012 | Demande réputée retirée | publié le 29.08.2012 [2012/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés E. I. du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, DE 19898 / US | [2010/32] | Inventeur(s) | 01 /
FLEXMAN, Edmund, Arthur 10 Crestfield Road Wilmington Delaware 19810 / US | [2010/32] | Mandataire(s) | Heinemann, Monica, et al Abitz & Partner Patentanwälte mbB Postfach 86 01 09 81628 München / DE | [N/P] |
Précédent [2010/32] | Heinemann, Monica, et al Abitz & Partner Patentanwälte Hörselbergstrasse 5 81677 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 08856108.9 | 24.11.2008 | [2010/32] | WO2008US84484 | Numéro de priorité, date | US20070005072 | 30.11.2007 Format original publié: US 5072 | [2010/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009073429 | Date: | 11.06.2009 | Langue: | EN | [2009/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2215164 | Date: | 11.08.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.06.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.06.2009 | Classification | IPC: | C08L77/06 | [2010/32] | CPC: |
C08L77/06 (EP,US);
C08L23/0876 (EP,US);
C08L23/0892 (EP,US);
C08L51/06 (EP,US);
C08L53/00 (EP,US)
| C-Set: |
C08L77/06, C08L2666/06 (US,EP);
C08L77/06, C08L2666/24 (EP,US) | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/32] | Titre | Allemand: | ZÄHGEMACHTE POLYAMIDZUSAMMENSETZUNGEN | [2010/32] | Anglais: | TOUGHENED POLYAMIDE COMPOSITIONS | [2010/32] | Français: | COMPOSITIONS DE POLYAMIDE DURCI | [2010/32] | Entrée dans la phase régionale | 11.05.2010 | Taxe nationale de base payée | 11.05.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.05.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 11.05.2010 | Requête en examen déposée [2010/32] | 12.08.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.10.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.03.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/35] | 16.04.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/35] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.10.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]GB1241361 (ICI LTD [GB]) [Y] 1-8 * claims 1,6-9 * * example 39 * * page 1, line 9 - line 40 * * page 2, lines 15-21 * * page 5, line 48 - line 70 *; | [DY]US4174358 (EPSTEIN BENNETT N [US]) [DY] 1-8 * column 1, lines 9-13 * * column 2, line 22 - line 36 ** column 10, line 21 - line 24 *; | [Y]EP0738763 (UBE INDUSTRIES [JP]) [Y] 1-8 * claims 1-5,9,10 * * page 2, line 5 - line 25 * * page 2, line 46 - page 3, line 12 * * page 3, line 25 - line 29 * * page 3, line 55 - page 4, line 11 * * page 4, lines 25-29,45-48 *; | [X]US5674952 (ONISHI KOJI [JP], et al) [X] 1-8 * examples 3,4,9,10 * * column 1, line 8 - line 13 * * column 1, line 64 - column 2, line 24 * * column 6, line 16 - column 7, line 24 * * claim 1 * |