EP2215120 - MOLÉCULES D'ANTICORPS HUMANISÉS SPÉCIFIQUES POUR IL-31 [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.06.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.06.2013 | Demande réputée retirée | publié le 31.07.2013 [2013/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ZymoGenetics, Inc. Route 206 and Province Line Road Princeton New Jersey 08540 / US | Pour tous les Etats désignés Merck Serono S.A. 9 Chemin des Mines 1201 Geneva / CH | [2012/19] |
Précédent [2012/01] | Pour tous les Etats désignés ZymoGenetics, Inc. 1201 Eastlake Avenue East Seattle, Washington 98102 / US | ||
Pour tous les Etats désignés Merck Serono S.A. 9 Chemin des Mines 1201 Geneva / CH | |||
Précédent [2010/32] | Pour tous les Etats désignés ZymoGenetics, Inc. 1201 Eastlake Avenue East Seattle, Washington 98102 / US | Inventeur(s) | 01 /
BONDENSGAARD, Kent Elmevej 4 DK-3500 Vaerlose / DK | 02 /
BECKMANN, Roland Zehenthofgasse 35/4 AT-Wien 1190 / AT | [2010/37] |
Précédent [2010/32] | 01 /
BONDENSGAARD, Kent Elmevej 4 DK-3500 Vaerlose / DK | ||
02 /
BECKMANN, Roland 15 Chemin Taverney Grand-Saconnex CH-1218 Geneva / CH | Mandataire(s) | Griffin, Philippa Jane, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Précédent [2010/32] | Griffin, Philippa Jane, et al Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08856113.9 | 08.12.2008 | [2010/32] | WO2008EP67024 | Numéro de priorité, date | US20070012362P | 07.12.2007 Format original publié: US 12362 P | [2010/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2009071696 | Date: | 11.06.2009 | Langue: | EN | [2009/24] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2215120 | Date: | 11.08.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.06.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.09.2009 | Classification | IPC: | C07K16/24, A61K39/395 | [2010/32] | CPC: |
C07K16/244 (EP,KR,US);
A61K39/00114 (EP,KR,US);
A61P17/00 (EP);
A61P17/04 (EP);
A61P17/14 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P37/08 (EP);
A61P43/00 (EP);
C12N15/63 (US);
C12N5/10 (US);
A61K2039/505 (EP,KR,US);
C07K2317/24 (EP,US);
C07K2317/51 (US);
C07K2317/515 (US);
C07K2317/52 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/32] | Etats autorisant lextension | AL | 03.06.2010 | BA | 03.06.2010 | MK | 03.06.2010 | RS | 03.06.2010 | Titre | Allemand: | FÜR IL-31 SPEZIFISCHE HUMANISIERTE ANTIKÖRPERMOLEKÜLE | [2010/32] | Anglais: | HUMANIZED ANTIBODY MOLECULES SPECIFIC FOR IL-31 | [2010/32] | Français: | MOLÉCULES D'ANTICORPS HUMANISÉS SPÉCIFIQUES POUR IL-31 | [2010/32] | Entrée dans la phase régionale | 03.06.2010 | Taxe nationale de base payée | 03.06.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.06.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.06.2010 | Requête en examen déposée [2010/32] | 24.08.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.10.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.04.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.12.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.03.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.07.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.02.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/31] | 14.03.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/31] | Demande(s) divisionnaire(s) | EP12161272.5 / EP2471817 | EP14175301.2 / EP2796466 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.10.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Licence(s) | ID: | 01 01/exclusive | Pour: | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR | Licencié: | Zymogenetics, Inc. 1201 Eastlake Avenue East Seattle, WA 98102 / US | Date: | 21.10.2011 | [2012/10] | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2006188500 (LEUNG DONALD Y [US], et al); | [XI]WO2006122079 (ZYMOGENETICS INC [US], et al); | [XPL]WO2008028192 (ZYMOGENETICS INC [US], et al); | par le demandeur | WO2006122079 | WO2008028192 |