EP2222511 - PROCÉDÉ ET APPAREIL DE COMMANDE POUR COMMANDER DES MOYENS DE PROTECTION DES PERSONNES POUR UN VÉHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.03.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2010/35] | Inventeur(s) | 01 /
KUTTENBERGER, Alfred Grafenbergstr. 20 71083 Herrenberg / DE | 02 /
RECKZIEGEL, Bastian Bruehlstrasse 82 73230 Kirchheim/Nabern / DE | [2010/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 08860138.0 | 23.10.2008 | [2010/35] | WO2008EP64379 | Numéro de priorité, date | DE20071059898 | 12.12.2007 Format original publié: DE102007059898 | [2010/35] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009074394 | Date: | 18.06.2009 | Langue: | DE | [2009/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2222511 | Date: | 01.09.2010 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 18.06.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2222511 | Date: | 30.04.2014 | Langue: | DE | [2014/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.06.2009 | Classification | IPC: | B60R21/0132 | [2010/35] | CPC: |
B60R21/013 (EP,US);
B60R2021/0011 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/35] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND STEUERGERÄT ZUR ANSTEUERUNG VON PERSONENSCHUTZMITTELN FÜR EIN FAHRZEUG | [2010/35] | Anglais: | METHOD AND CONTROL UNIT FOR ACTUATING PERSONAL MEANS OF PROTECTION FOR A VEHICLE | [2010/35] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE COMMANDE POUR COMMANDER DES MOYENS DE PROTECTION DES PERSONNES POUR UN VÉHICULE | [2010/35] | Entrée dans la phase régionale | 12.07.2010 | Taxe nationale de base payée | 12.07.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.07.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.07.2010 | Requête en examen déposée [2010/35] | 18.10.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 02.11.2010 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.12.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.03.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.01.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.03.2014 | Taxe de délivrance payée | 19.03.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.12.2010 | Opposition(s) | 02.02.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/15] | Requête en poursuite de la procédure de: | 02.11.2010 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 02.11.2010 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 22.11.2010 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.10.2008 | CY | 30.04.2014 | CZ | 30.04.2014 | DK | 30.04.2014 | EE | 30.04.2014 | ES | 30.04.2014 | FI | 30.04.2014 | HR | 30.04.2014 | IT | 30.04.2014 | LT | 30.04.2014 | LV | 30.04.2014 | MC | 30.04.2014 | MT | 30.04.2014 | NL | 30.04.2014 | PL | 30.04.2014 | RO | 30.04.2014 | SE | 30.04.2014 | SI | 30.04.2014 | SK | 30.04.2014 | TR | 30.04.2014 | BG | 30.07.2014 | NO | 30.07.2014 | GR | 31.07.2014 | IS | 30.08.2014 | PT | 01.09.2014 | AT | 23.10.2014 | IE | 23.10.2014 | LU | 23.10.2014 | BE | 31.10.2014 | CH | 31.10.2014 | LI | 31.10.2014 | [2016/33] |
Précédent [2016/32] | HU | 23.10.2008 | |
CY | 30.04.2014 | ||
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
MC | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SI | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
TR | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
AT | 23.10.2014 | ||
IE | 23.10.2014 | ||
LU | 23.10.2014 | ||
BE | 31.10.2014 | ||
CH | 31.10.2014 | ||
LI | 31.10.2014 | ||
Précédent [2016/12] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
MC | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SI | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
AT | 23.10.2014 | ||
IE | 23.10.2014 | ||
LU | 23.10.2014 | ||
BE | 31.10.2014 | ||
CH | 31.10.2014 | ||
LI | 31.10.2014 | ||
Précédent [2015/46] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
MC | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SI | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
IE | 23.10.2014 | ||
LU | 23.10.2014 | ||
BE | 31.10.2014 | ||
CH | 31.10.2014 | ||
LI | 31.10.2014 | ||
Précédent [2015/36] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
MC | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SI | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
LU | 23.10.2014 | ||
BE | 31.10.2014 | ||
CH | 31.10.2014 | ||
LI | 31.10.2014 | ||
Précédent [2015/33] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
MC | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
LU | 23.10.2014 | ||
BE | 31.10.2014 | ||
CH | 31.10.2014 | ||
LI | 31.10.2014 | ||
Précédent [2015/30] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
MC | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
LU | 23.10.2014 | ||
BE | 31.10.2014 | ||
Précédent [2015/27] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
MC | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
LU | 23.10.2014 | ||
Précédent [2015/26] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
LU | 23.10.2014 | ||
Précédent [2015/18] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
Précédent [2015/11] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
Précédent [2015/10] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
Précédent [2015/08] | CY | 30.04.2014 | |
DK | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
Précédent [2015/02] | CY | 30.04.2014 | |
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
Précédent [2014/50] | CY | 30.04.2014 | |
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 30.04.2014 | |
FI | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 30.04.2014 | |
LT | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
Précédent [2014/47] | CY | 30.04.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]US2006052924 (PRAKAH-ASANTE KWAKU O [US], et al) [X] 1-8,10 * the whole document * [Y] 9; | [X]US5835007 (KOSIAK WALTER KIRK [US]) [X] 1,10 * the whole document *; | [X]DE10307463 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1,10 * the whole document *; | [Y]EP1000818 (DAIMLER CHRYSLER AG [DE]) [Y] 9 * claim 5 * | par le demandeur | DE19858292 | US2006052924 | US5835007 | DE10307463 |