EP2233495 - DÉRIVÉ ANTIBIOTIQUE DE GLYCOPEPTIDE GLYCOSYLÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.01.2014 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.01.2014 | Demande réputée retirée | publié le 05.02.2014 [2014/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Shionogi & Co., Ltd. 1-8 Doshomachi 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541-0045 / JP | [N/P] |
Précédent [2010/39] | Pour tous les Etats désignés Shionogi & Co., Ltd. 1-8 Doshomachi 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541-0045 / JP | Inventeur(s) | 01 /
MATSUI, Kouhei c/o Shionogi&Co. Ltd. 12-4, Sagisu 5-chome Fukushima-ku Osaka-shi Osaka 553-0002 / JP | 02 /
MINAGAWA, Kazuyuki c/o Shionogi&Co. Ltd. 12-4, Sagisu 5-chome Fukushima-ku Osaka-shi Osaka 553-0002 / JP | 03 /
YOSHIDA, Osamu c/o Shionogi&Co. Ltd. 12-4, Sagisu 5-chome Fukushima-ku Osaka-shi Osaka 553-0002 / JP | 04 /
MORIMOTO, Kenji c/o Shionogi&Co. Ltd. 1-1, Futabacho 3-chome Toyonaka-shi Osaka 561-0825 / JP | 05 /
OGATA, Yuuki c/o Shionogi&Co. Ltd. 12-4, Sagisu 5-chome Fukushima-ku Osaka-shi Osaka 553-0002 / JP | [2010/39] | Mandataire(s) | Webster, Jeremy Mark, et al Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [N/P] |
Précédent [2010/39] | Webster, Jeremy Mark, et al Mewburn Ellis LLP 33 Gutter Lane London EC2V 8AS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 08863497.7 | 25.12.2008 | [2010/39] | WO2008JP73511 | Numéro de priorité, date | JP20070333408 | 26.12.2007 Format original publié: JP 2007333408 | [2010/39] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009081958 | Date: | 02.07.2009 | Langue: | JA | [2009/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2233495 | Date: | 29.09.2010 | Langue: | EN | [2010/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 02.07.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.02.2011 | Classification | IPC: | C07K9/00, C07G11/00, A61K38/00, A61P9/00, A61P31/04 | [2010/39] | CPC: |
C07K9/008 (EP,US);
A61P11/00 (EP);
A61P17/00 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P31/04 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61K38/00 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/39] | Etats autorisant lextension | AL | 12.07.2010 | BA | 12.07.2010 | MK | 12.07.2010 | RS | 12.07.2010 | Titre | Allemand: | ANTIBIOTISCHES GLYKOSILIERTES GLYKOPEPTIDDERIVAT | [2010/39] | Anglais: | GLYCOSYLATED GLYCOPEPTIDE ANTIBIOTIC DERIVATIVE | [2010/39] | Français: | DÉRIVÉ ANTIBIOTIQUE DE GLYCOPEPTIDE GLYCOSYLÉ | [2010/39] | Entrée dans la phase régionale | 13.07.2010 | Traduction produite | 12.07.2010 | Taxe nationale de base payée | 12.07.2010 | Taxe de recherche payée | 12.07.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.07.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.07.2010 | Requête en examen déposée [2010/39] | 19.09.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.04.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.09.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/06] | 01.10.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/06] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 23.04.2013 | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ID] - RITTER THOMAS K ET AL, "A programmable one-pot oligosaccharide synthesis for diversifying the sugar domains of natural products: a case study of vancomycin.", ANGEWANDTE CHEMIE (INTERNATIONAL ED. IN ENGLISH) 6 OCT 2003 LNKD- PUBMED:14533156, (20031006), vol. 42, no. 38, ISSN 1433-7851, pages 4657 - 4660, XP002620449 [ID] 1-15 * the whole document * * in particular compound 4e and page 4659, first paragraph * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/anie.200351534 | Recherche internationale | [Y]US2004259228 (THORSON JON [US]); | [Y]WO2006057288 (UNIV NAGOYA NAT UNIV CORP [JP], et al); | [Y]JP2006503015 (K.U. LEUVEN RESEARCH AND DEVELOPMENT); | [Y]JP2003026725 (TOYO BOSEKI); | [A]JPH04108800 (LILLY CO ELI); | [A]JP2006528188 (THERAVANCE, INC.); | [A]JP2002520422 (PRINCETON UNIVERSITY); | [A]JP2007505841 (ALPHARMA APS); | [A]WO2006057303 (UNIV NAGOYA NAT UNIV CORP [JP], et al); | [A]WO0181373 (MERCK & CO INC [US]); | [A]JPH01240196 (SHIONOGI & CO); | [A]WO0041710 (UNIV PRINCETON [US]); | [A]WO0181372 (UNIV PRINCETON [US]); | [A]JP2001163898 (SHIONOGI & CO); | [A]WO2006003456 (ISIS INNOVATION [GB], et al) | [Y] - GRIFFITH B.R. ET AL., "'Sweetening' natural products via glycorandomization", CURRENT OPINION BIOTECHNOLOGY, (2005), vol. 16, doi:doi:10.1016/j.copbio.2005.10.002, pages 622 - 630, XP005173494 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.copbio.2005.10.002 | [Y] - SALAS, J.A ET AL., "Engineering the glycosylation of natural products in actinomycetes", TRENDS IN MICROBIOL., (20070406), vol. 15, no. 5, doi:doi:10.1016/j.tim.2007.03.004, pages 219 - 232, XP022053528 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tim.2007.03.004 | [Y] - LU.W. ET AL., "Characterization of a regiospecific epivancosaminyl transferase GtfA and enzymatic reconstitution of the antibiotic chloroeremomycin", PROC.NATL.ACAD.SCI.USA, (2004), vol. 101, no. 13, pages 4390 - 4395 | [Y] - OBERTHUER, M. ET AL., "A systematic investigation of the synthetic utility of glycopeptides glycosyltransferases", J.AM.CHEM. SOC., (2005), vol. 127, no. 30, pages 10747 - 10752 | [Y] - MULICHAK, A.M. ET AL., "Structure of the UDP- glucosyltransferase GtfB that modifies the heptapeptide aglycone in the biosynthesis of vancomycin group antibiotics", STRUCTURE, (2001), vol. 9, pages 547 - 557 | [A] - FU, X. ET AL., "Antibiotic optimization via in vitro glycorandomization", NATURE BIOTECH., (2003), vol. 21, no. 12, pages 1467 - 1469 | [A] - GRDADOLNIK, S.G. ET AL., "Vancomycin: Conformational consequences of the sugar substituent.", J. MEDICINAL CHEM., (1998), vol. 41, pages 2090 - 2099 | [A] - GRIFFITH, B.R. ET AL., "Model for antibiotic optimization via neoglycosylation: synthesis of liponeoglycopeptides active against VRE.", J.AM. CHEM.SOC., (2007), vol. 129, no. 26, doi:doi:10.1021/ja068602r, pages 8150 - 8155, XP002488143 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja068602r | par le demandeur | JPH01240196 | JP2001163898 | WO2006003456 | US2005239689 | US2003068669 | US2004259228 | US2005266523 | WO2004019970 | WO0181373 | WO0181372 | WO0069893 | WO0059528 | WO0042067 | WO0004044 | WO9303060 | EP0301785 | EP0273727 | WO2006057303 | JPS61251699 | JPH07258289 | WO9630401 | WO0039156 | JP2000302687 | WO2004044222 | US4639433 | US4643987 | US4497802 | US4698327 | US5591714 | US5840684 | US5843889 | EP0802199 | EP0801075 | EP0667353 | WO9728812 | WO9738702 | WO9852589 | WO9852592 | - ANGEWANDTE CHEMIE, INTERNATIONAL EDITION, (2003), vol. 42, no. 38, pages 4657 - 4660 | - JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, (2005), vol. 127, no. 30, pages 10747 - 10752 | - PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, (2004), vol. 101, no. 13, pages 4390 - 4395 | - CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL, (2006), vol. 1, pages 445 - 452 | - CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY, (2005), vol. 16, pages 622 - 630 | - NATURE BIOTECHNOLOGY, (2003), vol. 21, no. 12, pages 1467 - 1469 | - ACS CHEMICAL BIOLOGY, (2006), vol. 1, no. 8, pages 499 - 504 | - ACTIVITY RESEARCH, (2006), vol. 72, no. 1, pages 20 - 33 | - BIOORGANIC & MEDICAL CHEMISTRY LETTERS, (2005), vol. 15, no. 16, pages 3801 - 3805 | - ORGANIC LETTERS, (2005), vol. 7, no. 8, pages 1513 - 1515 | - CHEMISTRY & BIOLOGY, (2005), vol. 12, no. 1, pages 131 - 140 | - ANGEWANDTE CHEMIE, (2003), vol. 42, no. 38, pages 4657 - 4660 | - JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, (2003), vol. 46, no. 13, pages 2755 - 2764 | - TETRAHEDRON, (2002), vol. 58, no. 32, pages 6585 - 6594 | - BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, (2002), vol. 12, no. 6, pages 849 - 852 | - CHEMISTRY - - A EUROPEAN JOURNAL, (2001), vol. 7, no. 17, pages 3798 - 3823 | - JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, (2000), vol. 122, no. 50, pages 12608 - 12609 | - JOURNAL OF ANTIBIOTICS, (1998), vol. 51, no. 5, pages 525 - 527 | - EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS, (2004), vol. 14, no. 2, pages 141 - 173 | - J. AM. CHEM. SOC., (1996), vol. 118, pages 13107 - 13108 | - J. AM. CHEM. SOC., (1997), vol. 119, pages 12041 - 12047 | - J. AM. CHEM. SOC., (1994), vol. 116, pages 4573 - 4580 | - EXPERT OPIN. THER. PATENTS, (2004), vol. 14, pages 141 - 173 | - J. MED. CHEM., (1965), vol. 8, pages 18 - 22 | - J. CHEM. SOC., CHEM. COMMUN., (1988), pages 1306 - 1307 | - BIOCHEMISTRY, (2001), vol. 40, no. 15, pages 4745 - 4755 | - J. AM. CHEM. SOC., (2005), vol. 127, no. 30, pages 10747 - 10752 | - PROC. NATL. ACAD. SCI. U.S.A., (2004), vol. 101, no. 13, pages 4390 - 4395 | - CHEM. ASIAN. J., (2006), vol. 1, pages 445 - 452 |