EP2222454 - PROCÉDÉ DE RÉPARATION D'UN ÉLÉMENT SOLIDE COMPOSITE À FIBRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.09.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.06.2016 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): GR | publié le 13.07.2016 [2016/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vestas Wind Systems A/S Hedeager 44 8200 Aarhus N / DK | [2011/50] |
Précédent [2010/35] | Pour tous les Etats désignés Vestas Wind Systems A/S Alsvej 21 8940 Randers - SV / DK | Inventeur(s) | 01 /
NIELSEN, Knud Stenbaek Vesterbirk 29 DK-6900 Skjern / DK | 02 /
OLESEN, Alex Nystedvej 4 Dejbjerg DK-6900 Skjern / DK | 03 /
SCHRÖDER, Henning Ternevej 4 DK-6960 Hvide Sande / DK | [2013/33] |
Précédent [2011/27] | 01 /
NIELSEN, Knud Stenbaek Vesterbirk 29 DK-6900 Skjern / DK | ||
02 /
OLESEN, Alex Nystedvej 4 Dejbjerg DK-6900 Skjern / DK | |||
03 /
SCHRÖDER, Henning Ternevej 4 DK-6960 Hvide Sande / DK | |||
Précédent [2010/35] | 01 /
STENBÆK, Knud Nielsen Vesterbirk 29 DK-6900 Skjern / DK | ||
02 /
OLESEN, Alex Nystedvej 4 Dejbjerg DK-6900 Skjern / DK | |||
03 /
SCHRÖDER, Henning Ternevej 4 DK-6960 Hvide Sande / DK | Mandataire(s) | Plougmann Vingtoft a/s Strandvejen 70 2900 Hellerup / DK | [N/P] |
Précédent [2013/45] | Plougmann & Vingtoft A/S Rued Langgaards Vej 8 2300 Copenhagen S / DK | ||
Précédent [2010/35] | Plougmann & Vingtoft A/S Sundkrogsgade 9 P.O. Box 831 2100 Copenhagen Ø / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 08865194.8 | 08.12.2008 | [2010/35] | WO2008DK50300 | Numéro de priorité, date | DK20070001879 | 21.12.2007 Format original publié: DK 200701879 | US20070008702 | 21.12.2007 Format original publié: US 8702 | [2010/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2009080038 | Date: | 02.07.2009 | Langue: | EN | [2009/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2222454 | Date: | 01.09.2010 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.07.2009, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2010/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2222454 | Date: | 06.11.2013 | Langue: | EN | [2013/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.07.2009 | Classification | IPC: | B29C73/30, B29C33/74, B29C73/10, // B29C73/26 | [2013/32] | CPC: |
B29C73/10 (EP,US);
B29C2073/264 (EP,US);
B29C73/30 (EP,US);
Y10T29/49732 (EP,US);
Y10T29/49734 (EP,US)
|
Précédent IPC [2010/35] | B29C73/10, B29C73/30, B29C33/74 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/35] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR REPARATUR EINES FESTKÖRPERS AUS FASERVERBUND | [2013/32] | Anglais: | A METHOD OF REPAIRING A FIBRE COMPOSITE SOLID MEMBER | [2010/35] | Français: | PROCÉDÉ DE RÉPARATION D'UN ÉLÉMENT SOLIDE COMPOSITE À FIBRES | [2010/35] |
Précédent [2010/35] | VERFAHREN ZUR REPARATUR EINES FESTSTOFFELEMENTS AUS FASERVERBUND | Entrée dans la phase régionale | 21.06.2010 | Taxe nationale de base payée | 21.06.2010 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.06.2010 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.06.2010 | Requête en examen déposée [2010/35] | 15.07.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.09.2013 | Taxe de délivrance payée | 23.09.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.07.2013 | Opposition(s) | 07.08.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.12.2008 | AT | 06.11.2013 | BE | 06.11.2013 | BG | 06.11.2013 | CY | 06.11.2013 | CZ | 06.11.2013 | EE | 06.11.2013 | FI | 06.11.2013 | HR | 06.11.2013 | IT | 06.11.2013 | LT | 06.11.2013 | LV | 06.11.2013 | MC | 06.11.2013 | MT | 06.11.2013 | NL | 06.11.2013 | PL | 06.11.2013 | RO | 06.11.2013 | SE | 06.11.2013 | SI | 06.11.2013 | SK | 06.11.2013 | TR | 06.11.2013 | IE | 08.12.2013 | LU | 08.12.2013 | CH | 31.12.2013 | LI | 31.12.2013 | NO | 06.02.2014 | GR | 07.02.2014 | IS | 06.03.2014 | PT | 06.03.2014 | [2016/28] |
Précédent [2015/41] | HU | 08.12.2008 | |
AT | 06.11.2013 | ||
BE | 06.11.2013 | ||
BG | 06.11.2013 | ||
CY | 06.11.2013 | ||
CZ | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
GR | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
IT | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
MT | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SI | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
TR | 06.11.2013 | ||
IE | 08.12.2013 | ||
LU | 08.12.2013 | ||
CH | 31.12.2013 | ||
LI | 31.12.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2015/38] | HU | 08.12.2008 | |
AT | 06.11.2013 | ||
BE | 06.11.2013 | ||
BG | 06.11.2013 | ||
CY | 06.11.2013 | ||
CZ | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
GR | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
IT | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SI | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
TR | 06.11.2013 | ||
IE | 08.12.2013 | ||
LU | 08.12.2013 | ||
CH | 31.12.2013 | ||
LI | 31.12.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2015/34] | HU | 08.12.2008 | |
AT | 06.11.2013 | ||
BE | 06.11.2013 | ||
BG | 06.11.2013 | ||
CY | 06.11.2013 | ||
CZ | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
IT | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SI | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
TR | 06.11.2013 | ||
IE | 08.12.2013 | ||
LU | 08.12.2013 | ||
CH | 31.12.2013 | ||
LI | 31.12.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2015/32] | AT | 06.11.2013 | |
BE | 06.11.2013 | ||
CY | 06.11.2013 | ||
CZ | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
IT | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SI | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
TR | 06.11.2013 | ||
IE | 08.12.2013 | ||
CH | 31.12.2013 | ||
LI | 31.12.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2015/30] | AT | 06.11.2013 | |
BE | 06.11.2013 | ||
CY | 06.11.2013 | ||
CZ | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
IT | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SI | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
IE | 08.12.2013 | ||
CH | 31.12.2013 | ||
LI | 31.12.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2015/14] | AT | 06.11.2013 | |
BE | 06.11.2013 | ||
CZ | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
IT | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SI | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
IE | 08.12.2013 | ||
CH | 31.12.2013 | ||
LI | 31.12.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/48] | AT | 06.11.2013 | |
BE | 06.11.2013 | ||
CZ | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
IT | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
IE | 08.12.2013 | ||
CH | 31.12.2013 | ||
LI | 31.12.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/46] | AT | 06.11.2013 | |
BE | 06.11.2013 | ||
CZ | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
IT | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
CH | 31.12.2013 | ||
LI | 31.12.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/38] | AT | 06.11.2013 | |
BE | 06.11.2013 | ||
CZ | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
IT | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
MC | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/37] | AT | 06.11.2013 | |
BE | 06.11.2013 | ||
CZ | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
PL | 06.11.2013 | ||
RO | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
SK | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/36] | AT | 06.11.2013 | |
BE | 06.11.2013 | ||
EE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/28] | AT | 06.11.2013 | |
BE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
PT | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/26] | AT | 06.11.2013 | |
BE | 06.11.2013 | ||
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/25] | AT | 06.11.2013 | |
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
LV | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/24] | AT | 06.11.2013 | |
FI | 06.11.2013 | ||
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/23] | FI | 06.11.2013 | |
HR | 06.11.2013 | ||
LT | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
IS | 06.03.2014 | ||
Précédent [2014/22] | FI | 06.11.2013 | |
LT | 06.11.2013 | ||
NL | 06.11.2013 | ||
SE | 06.11.2013 | ||
NO | 06.02.2014 | ||
Précédent [2014/20] | LT | 06.11.2013 | |
NO | 06.02.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US5023987 (WUEPPER KARL J [US], et al) [X] 1,5-10,13-17 * column 2, line 3 - line 6 * * column 3, line 43 - column 4, line 5 * * column 5, line 6 - line 27 * * figures 1-3,6,7 *; | [A]US5618606 (SHERRICK GEORGE O [US], et al) [A] 1-17 * column 1, line 66 - column 2, line 23 * * example 1 * * figures 1,2 *; | [X]US2001008161 (KOCIEMBA FABIENNE [FR], et al) [X] 1,5,9,15 * paragraphs [0023] , [4043] - [0045] - [0056] - [0058] * * figure 1 *; | [X]US2003188821 (KELLER RUSSELL L [US], et al) [X] 1-4,7,15 * paragraphs [0134] - [0136] - [0141] , [0149] , [0154] - [0160] * * figures 1-7 *; | [A]EP1683627 (SAAB AB [SE]) [A] 1-17 * paragraphs [0023] - [0026] ** figures 1,2 *; | [X] - EVERSHEIM W ET AL, "PRODUKTIONSTECHNIK FUER BAUTEILE AUS NICHTMETALLISCHEN FASERVERBUNDWERKSTOFFEN", INGENIEUR WERKSTOFFE, SPRINGER VDI VERLAG, DUSSELDORF, DE, (19980401), vol. 7, no. 1, ISSN 0935-5715, pages 46 - 49, XP000800268 [X] 1-3,12 * the whole document * * figure 4 * | [X] - DASTIN S, "REPAIRING ADVANCED COMPOSITE MATERIALS", MACHINE DESIGN, PENTON MEDIA, CLEVELAND, OH, US, (19860201), vol. 58, no. 4, ISSN 0024-9114, pages 86 - 90, XP002029723 [X] 1-3,5,9,15 * the whole document * |